Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Reglering av riksdagens nämnder
Betänkande 2012/13:KU9
De flesta av riksdagens nämnder får tydligare regler. Beslutet gäller Valprövningsnämnden, Statsrådsarvodesnämnden, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna, Riksdagens arvodesnämnd och Riksdagens överklagandenämnd. Ändringarna i bestämmelserna gäller bland annat nämndernas ledning och utbetalningen av arvoden till de ledamöter som sitter i nämnderna. Ansvarsfördelningen mellan Riksdagsförvaltningen och nämnderna blir också tydligare.
Riksdagsstyrelsen har gett riksdagsdirektören i uppdrag att utreda reglering av Partibidragsnämnden, därför behandlades förslag till ändringar inte vid det här tillfället. Reglerna för Riksdagens ansvarsnämnd beslutas av riksdagsstyrelsen och behandlades inte heller vid det här tillfället.
Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 5 minuter
- Beredning
- 2012-11-06
- Justering
- 2012-11-13
- Debatt
- 2012-11-28
- Beslut
- 2012-11-28
Gårdsförsäljning av alkohol
Motion 2012/13:So374 av Ann-Britt Åsebol och Christian Holm (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So374 av Ann-Britt Åsebol och Christian Holm M Gårdsförsäljning av alkohol M1193 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit. Motivering Svensk turism är en- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beskattning av personaloptioner
Motion 2012/13:Sk315 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk315 av Christian Holm och Ann-Britt Åsebol M Beskattning av personaloptioner M1588 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ändrade beskattningsregler för personaloptioner kontra köpoptioner. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvinnors historia
Motion 2012/13:Kr265 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr265 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol M Kvinnors historia M1253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att kvinnors historia, kultur och samhällsliv visas för samtiden och bevaras för framtiden. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Patienter med ME/CFS och IBS
Motion 2012/13:So546 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So546 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol M Patienter med ME/CFS och IBS M1811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om patienter med ME/CFS och IBS. Motivering Nydefinierade sjukdomstillstånd möts inte sällan, eller- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Valfrihet i vården
Motion 2012/13:So440 av Ann-Britt Åsebol och Johan Johansson (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So440 av Ann-Britt Åsebol och Johan Johansson M Valfrihet i vården M1675 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valfrihet i vården. Motivering Obligatoriskt vårdval infördes i Sverige den 1 januari 2010. Tanken med- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre patienträttigheter med större valfrihet
Motion 2012/13:So430 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So430 av Finn Bengtsson m.fl. M Bättre patienträttigheter med större valfrihet M1600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre patienträttigheter med större valfrihet. Bakgrund Ökad egenmakt och kontroll för patienter- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsförmedlingen samt matchningspeng
Motion 2012/13:A271 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:A271 av Ann-Britt Åsebol M Arbetsförmedlingen samt matchningspeng M1764 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga kompletterande aktörer inom arbetsförmedlingsverksamheten. Motivering Det rådande ekonomiska- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demensvård
Motion 2012/13:So375 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So375 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol M Demensvård M1530 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av lagstiftning om demensvård. Motivering Då en person drabbas av demenssjukdom leder detta ofta till att man- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkoren för bärplockare
Motion 2012/13:Sf279 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf279 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman M Villkoren för bärplockare M1177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av situationen för bärplockarnäringen i Sverige. Motivering Sveriges natur är en av våra- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likriktad läkemedelsförskrivning
Motion 2012/13:So309 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So309 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol M Likriktad läkemedelsförskrivning M1293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett ökat samarbete i Sverige när det gäller läkemedelsförskrivning.- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden
Motion 2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk316 av Ann-Britt Åsebol M Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden M1327 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden. Motivering Att bo i Dalarnas län,- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning
Motion 2012/13:Sf278 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf278 av Ann-Britt Åsebol M Parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning M1325 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning. Motivering Både till vardags och i allvarliga- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang
Motion 2012/13:N269 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N269 av Ann-Britt Åsebol M Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang M1210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang. Motivering Turism är en framtidsbransch- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
Betänkande 2010/11:KU30
Riksdagsförvaltningens uppgifter blir tydligare och bestämmelserna anpassas till dagens förhållanden. Den nya instruktionen innehåller bland annat följande förtydliganden: Riksdagsförvaltningen är en myndighet som lyder under riksdagen. Förvaltningen ska tillhandahålla resurser och service inte bara till kammaren, utskotten och övriga riksdagsorgan utan även till talmannen, riksdagsledamöterna och partikanslierna i riksdagen. I förvaltningens uppgifter ingår att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar. En rad ändringar gör ansvarsfördelning tydligare mellan riksdagsstyrelsen och riksdagsdirektören, riksdagsförvaltningens chef. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag med några mindre ändringar.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 7 minuter
- Beredning
- 2011-04-26
- Justering
- 2011-05-10
- Debatt
- 2011-05-19
- Beslut
- 2011-06-01
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Betänkande 2010/11:KU21
Varje år redovisar regeringen för riksdagen hur den har genomfört riksdagens beslut och tillkännagivanden. Årets redovisning visar enligt konstitutionsutskottet, KU, på vissa brister. Övriga utskott har fått komma med synpunkter till KU. Slutbehandlingen av ett tillkännagivande kritiseras av näringsutskottet. Skatte-, socialförsäkrings- och trafikutskotten lämnar synpunkter på regeringens redovisning av ett antal tillkännagivanden. KU delar dessa utskotts bedömningar och förutsätter att regeringen vidtar lämpliga åtgärder. Det råder enligt KU även en del oklarheter gällande riksdagens tillkännagivande om bortförda barn. Ett av riksdagens tillkännagivanden till regeringen saknas också i regeringens redogörelse. KU konstaterar samtidigt bland annat att andelen icke slutbehandlade riksdagsskrivelser under de senaste tre riksmötena minskat påtaglig. Andelen slutbehandlade tillkännagivanden under de senaste två riksmötena har också ökat väsentligt, vilket är bra. Riksdagen avslutar ärendet med detta.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 6 minuter
- Beredning
- 2011-03-17
- Justering
- 2011-05-12
- Debatt
- 2011-05-19
- Beslut
- 2011-06-01
Riksdagens arbetsformer m.m.
Betänkande 2010/11:KU19
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om riksdagens arbetsformer. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. I vissa frågor har utskotten redan tidigare tagit ställning. Motionerna handlar bland annat om begränsningar av det antal motioner som en riksdagsledamot får väcka, avskaffande av den allmänna motionstiden, riksdagsledamöternas tjänsteresor, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksdagsledamöternas placering i kammaren, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden och införande av ett framtidsutskott i riksdagen.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 9, 29 minuter
- Beredning
- 2011-01-18
- Justering
- 2011-02-01
- Debatt
- 2011-02-16
- Beslut
- 2011-03-02
Delegationsbeslut inom JO-ämbetet
Betänkande 2010/11:KU7
Justitieombudsmännen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas, väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och förordningar. Alla som tycker att de blivit felbehandlade av en myndighet kan vända sig till JO. Ombudsmännen har ett personligt förtroendeuppdrag och skilda ansvarsområden. Det stora antalet inkommande anmälningar har resulterat i långa handläggningstider. Ombudsmännen har också fått mindre tid över till sina andra arbetsuppgifter, som inspektioner hos myndigheter och undersökningar på eget initiativ. För att allmänhetens bild av JO inte ska skadas är det viktigt att förstärka JO:s beslutsförmåga. Riksdagen har därför beslutat att handläggare hos JO i begränsad omfattning ska få rätt att avgöra klagoärenden, förutsatt att ärendena delegerats från en ombudsman. Möjligheten till delegering kommer vara tydligt avgränsad. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2011.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 8 minuter
- Beredning
- 2010-11-23
- Justering
- 2010-12-07
- Debatt
- 2011-01-26
- Beslut
- 2011-01-26
Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter
Betänkande 2010/11:KU9
Riksdagens myndigheter ska så långt möjligt följa samma bestämmelser som regeringens myndigheter. Därför har riksdagen nu beslutat om ett antal lagändringar för att samma krav på intern styrning och kontroll ska kunna ställas på riksdagens myndigheter som på myndigheterna under regeringen. Beslutet innebär bland annat att ledningens övergripande verksamhetsansvar ska framgå i myndigheternas instruktioner och att bestämmelser som rör Riksbanken samlas i riksbankslagen. Myndigheter som lyder under riksdagen är Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO), Riksbanken och Riksdagsförvaltningen. De två förstnämnda utgör en del av riksdagens kontrollmakt. Riksbanken är Sveriges centralbank och Riksdagsförvaltningen har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 9 minuter
- Beredning
- 2010-11-09
- Justering
- 2010-11-23
- Debatt
- 2010-12-01
- Beslut
- 2010-12-01