Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Besöksnäringens kris
Interpellation 2021/22:325 av Ann-Britt Åsebol (M)
Interpellation 2021/22:325 Besöksnäringens kris av Ann-Britt Åsebol M till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Från millennieskiftet och fram till pandemin växte besöksnäringen mycket kraftigt över hela landet. Sysselsättningstillväxten var under den här perioden tre gånger så stor i näringen som på övriga arbetsmarknaden.- Inlämnad
- 2022-02-03
- Besvarare
- Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
Flygförbindelse Mora-Arlanda
Interpellation 2017/18:374 av Peter Helander (C)
Interpellation 2017/18:374 Flygförbindelse MoraArlanda av Peter Helander C till Statsrådet Tomas Eneroth S Regeringen säger att man vill att hela Sverige ska leva något som man uttrycker i både skrift och tal. För oss som inte kommer från storstäder eller regioncentrum uppfattas detta som tomt prat. För Dalarnas del saknas- Inlämnad
- 2018-02-09
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Mora-Siljan flygplats
Interpellation 2017/18:367 av Marie Olsson (S)
Interpellation 2017/18:367 Mora-Siljan flygplats av Marie Olsson S till Statsrådet Tomas Eneroth S Vi har äntligen en regering som på allvar vill att hela Sverige ska leva en regering som genomför reformer för både stad och land. Satsningar på infrastruktur och omlokaliseringar för statliga verksamheter ger nya möjligheter.- Inlämnad
- 2018-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Vinstförbud i vården
Interpellation 2017/18:271 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2017/18:271 Vinstförbud i vården av Lars Beckman M till Socialminister Annika Strandhäll S Den privata barnmorskemottagningen Mama Mia är ett exempel på en omtyckt och respekterad verksamhet som många har valt att använda i Stockholm. Runt om i Sverige finns det många privata vårdcentraler hos vilka många- Inlämnad
- 2017-12-07
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Bostäder för seniorer
Interpellation 2017/18:315 av Ann-Britt Åsebol (M)
Interpellation 2017/18:315 Bostäder för seniorer av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Peter Eriksson MP I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen bo kvar i. Även om alla pensionärer i en kommun har en bostad är denna sällan långsiktigt lämplig vad gäller- Inlämnad
- 2018-01-12
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta
Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M)
Interpellation 2017/18:318 Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Åsa Regnér S En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar.- Inlämnad
- 2018-01-12
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Vinstbegränsning i skolan
Interpellation 2016/17:625 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2016/17:625 Vinstbegränsning i skolan av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den 3 september 2017 meddelade regeringen att man tillsammans med Vänsterpartiet gjort en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärdenBeslutet bygger bland annat på Reepalus hårt kritiserade väldfärdutredning.- Inlämnad
- 2017-09-08
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Försäkringsskydd för ambulanspersonal
Interpellation 2016/17:432 av Eva Lohman (M)
Interpellation 2016/17:432 Försäkringsskydd för ambulanspersonal av Eva Lohman M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd som övrig vårdpersonal. Detta innebär att de som yrkesgrupp ingår i försäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommun- och landstingsanställda- Inlämnad
- 2017-04-05
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Polisens öppettider i sommar
Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M)
Interpellation 2016/17:538 Polisens öppettider i sommar av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Anders Ygeman S På webbsidan för polisen i Dalarna står att läsa följande: Polismyndigheten behöver begränsa öppettiderna och även stänga ner vissa receptioner på sina polisstationer i Dalarna under sommaren. Anledningen är att- Inlämnad
- 2017-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan
Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M)
Interpellation 2016/17:533 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I årsredovisningen för staten 2016 gällande anslag där utfallet för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg redovisas står följande: Utfallet uppgick till 63 371 miljoner kronor- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Varsel på landsbygden
Interpellation 2016/17:242 av Ann-Britt Åsebol (M)
Interpellation 2016/17:242 Varsel på landsbygden av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vi kan inte acceptera att befolkningen på landsbygderna upplever att samhället överger dem och att det sker en fortsatt tudelning av Sverigesäger Socialdemokraterna. Men vad är det regeringen i själva verket försöker- Inlämnad
- 2017-01-18
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Växande vårdköer med stora regionala skillnader
Interpellation 2016/17:217 av Cecilia Widegren (M)
Interpellation 2016/17:217 Växande vårdköer med stora regionala skillnader av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Väntetiderna inom svensk hälso- och sjukvård är bland de allra längsta i Europa. Två år har gått sedan nuvarande regering nationellt tog över ansvaret för hälso- och sjukvården. Nu börjar- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Akutsjukhus
Interpellation 2016/17:19 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2016/17:19 Akutsjukhus av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Gabriel Wikström har vid ett flertal tillfällen uttalat i medierna att storregioner är nödvändiga för att säkra landets hälso- och sjukvård och att det finns för många akutsjukhus i Sverige. Statsrådet tror också att de nya storregionerna- Inlämnad
- 2016-09-23
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)