Ann-Britt Åsebol (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Lärare/Skolledare/Egenföretagare.
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-09-13 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-11 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-11-22 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-03-14 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-27 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2011 års vallagsutredning. Ersättare, Läkemedelsskadenämnden 17-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Dalarna 94-02 och 1:e vice ordförande 01-02. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Ledamot, landstingsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Örebro läns landsting och Landstinget i Dalarna. Ledamot, ekonomiberedningen, Landstingsförbundet. Ledamot (AU), Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot och ordförande, Näringslivet Falun-Borlänge 01-04. Ordförande, Kulturföreningen Falun Då 03-06. Ordförande, Arkivcentrum, Dalarna 06-10. Styrelseledamot och ordförande, Moderaterna i Falun 05-. Ledamot, förbundsstyrelsen Moderaterna i Dalarna 94-01 och 09-. Ledamot, kyrkofullmäktige i Falu kyrkliga samfällighet 05-15. Ledamot, kyrkorådet i Falu Kristine församling 05-13. Ordförande, kyrkonämnden i Falu kyrkliga samfällighet 05-12. Ledamot, stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift 09-10. Ledamot, kyrkomötet 09-16. Uppdrag på internationell nivå inom Rotary International 02-, bl.a. styrelseledamot 12-14.
Bostadsort
Falun
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14, 16-18 och 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-12 och 18-19, utbildningsutskottet 12-14 och 19-, socialförsäkringsutskottet 12-14, justitieutskottet 14 och socialutskottet 16-18. Ledamot Europarådets svenska delegation 18-.
Föräldrar
Egenföretagaren Nils-Rune Åsebol och egenföretagaren Anne-Marie Åsebol, f. Johansson.
Utbildning
Studentexamen, Södertälje 67. Mellanstadielärarexamen, Lärarhögskolan Falun 71. Adjunktskompetens, Uppsala 78. Skolledarutbildning 82.
Anställningar
Lärare, skolledare, Falu kommun och Vänersborgs kommun 71-91. Marknadsförare, Dalateatern 91-92. Lärare, Lärarhögskolan Falun 92-93. Oppositionsråd, Landstinget i Dalarna 94-01. Rektor (vd), Falu Frigymnasium 01-05. Egenföretagare 05-12.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
Betänkande 2010/11:KU30
Riksdagsförvaltningens uppgifter blir tydligare och bestämmelserna anpassas till dagens förhållanden. Den nya instruktionen innehåller bland annat följande förtydliganden: Riksdagsförvaltningen är en myndighet som lyder under riksdagen. Förvaltningen ska tillhandahålla resurser och service inte bara till kammaren, utskotten och övriga riksdagsorgan utan även till talmannen, riksdagsledamöterna och partikanslierna i riksdagen. I förvaltningens uppgifter ingår att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar. En rad ändringar gör ansvarsfördelning tydligare mellan riksdagsstyrelsen och riksdagsdirektören, riksdagsförvaltningens chef. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag med några mindre ändringar.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 7 minuter
- Beredning
- 2011-04-26
- Justering
- 2011-05-10
- Debatt
- 2011-05-19
- Beslut
- 2011-06-01
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Betänkande 2010/11:KU21
Varje år redovisar regeringen för riksdagen hur den har genomfört riksdagens beslut och tillkännagivanden. Årets redovisning visar enligt konstitutionsutskottet, KU, på vissa brister. Övriga utskott har fått komma med synpunkter till KU. Slutbehandlingen av ett tillkännagivande kritiseras av näringsutskottet. Skatte-, socialförsäkrings- och trafikutskotten lämnar synpunkter på regeringens redovisning av ett antal tillkännagivanden. KU delar dessa utskotts bedömningar och förutsätter att regeringen vidtar lämpliga åtgärder. Det råder enligt KU även en del oklarheter gällande riksdagens tillkännagivande om bortförda barn. Ett av riksdagens tillkännagivanden till regeringen saknas också i regeringens redogörelse. KU konstaterar samtidigt bland annat att andelen icke slutbehandlade riksdagsskrivelser under de senaste tre riksmötena minskat påtaglig. Andelen slutbehandlade tillkännagivanden under de senaste två riksmötena har också ökat väsentligt, vilket är bra. Riksdagen avslutar ärendet med detta.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 6 minuter
- Beredning
- 2011-03-17
- Justering
- 2011-05-12
- Debatt
- 2011-05-19
- Beslut
- 2011-06-01
Riksdagens arbetsformer m.m.
Betänkande 2010/11:KU19
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om riksdagens arbetsformer. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. I vissa frågor har utskotten redan tidigare tagit ställning. Motionerna handlar bland annat om begränsningar av det antal motioner som en riksdagsledamot får väcka, avskaffande av den allmänna motionstiden, riksdagsledamöternas tjänsteresor, teckentolkning vid riksdagens frågestunder, riksdagsledamöternas placering i kammaren, öppna sammanträden i utskotten och EU-nämnden och införande av ett framtidsutskott i riksdagen.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 9, 29 minuter
- Beredning
- 2011-01-18
- Justering
- 2011-02-01
- Debatt
- 2011-02-16
- Beslut
- 2011-03-02
Delegationsbeslut inom JO-ämbetet
Betänkande 2010/11:KU7
Justitieombudsmännen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas, väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och förordningar. Alla som tycker att de blivit felbehandlade av en myndighet kan vända sig till JO. Ombudsmännen har ett personligt förtroendeuppdrag och skilda ansvarsområden. Det stora antalet inkommande anmälningar har resulterat i långa handläggningstider. Ombudsmännen har också fått mindre tid över till sina andra arbetsuppgifter, som inspektioner hos myndigheter och undersökningar på eget initiativ. För att allmänhetens bild av JO inte ska skadas är det viktigt att förstärka JO:s beslutsförmåga. Riksdagen har därför beslutat att handläggare hos JO i begränsad omfattning ska få rätt att avgöra klagoärenden, förutsatt att ärendena delegerats från en ombudsman. Möjligheten till delegering kommer vara tydligt avgränsad. Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2011.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 8 minuter
- Beredning
- 2010-11-23
- Justering
- 2010-12-07
- Debatt
- 2011-01-26
- Beslut
- 2011-01-26
Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter
Betänkande 2010/11:KU9
Riksdagens myndigheter ska så långt möjligt följa samma bestämmelser som regeringens myndigheter. Därför har riksdagen nu beslutat om ett antal lagändringar för att samma krav på intern styrning och kontroll ska kunna ställas på riksdagens myndigheter som på myndigheterna under regeringen. Beslutet innebär bland annat att ledningens övergripande verksamhetsansvar ska framgå i myndigheternas instruktioner och att bestämmelser som rör Riksbanken samlas i riksbankslagen. Myndigheter som lyder under riksdagen är Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO), Riksbanken och Riksdagsförvaltningen. De två förstnämnda utgör en del av riksdagens kontrollmakt. Riksbanken är Sveriges centralbank och Riksdagsförvaltningen har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 9 minuter
- Beredning
- 2010-11-09
- Justering
- 2010-11-23
- Debatt
- 2010-12-01
- Beslut
- 2010-12-01
Europadiesel till Sverige
Motion 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol M Europadiesel till Sverige m1527 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt skatt på Europadiesel. Motivering Under debatten om kilometerskatten med åkerinäringen framkom- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Friare församlingstillhörighet
Motion 2010/11:K259 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K259 av Hans Wallmark m.fl. M Friare församlingstillhörighet m1463 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga lagändringar, exempelvis- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategi för stora internationella idrotts- och kulturevenemang
Motion 2010/11:N232 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:N232 av Ann-Britt Åsebol M Strategi för stora internationella idrotts- och kulturevenemang m1685 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell strategi för att vara värdland för stora internationella idrotts-- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden
Motion 2010/11:Sk243 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk243 av Ann-Britt Åsebol M Översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden m1464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bilkostnaderna för boende på landsbygden. Motivering Att bo i Dalarnas län- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkning av restaurangmomsen
Motion 2010/11:Sk242 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk242 av Ann-Britt Åsebol M Sänkning av restaurangmomsen m1682 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över momsen på restaurangtjänster. Motivering Sverige har idag EU:s högsta moms på restaurangtjänster på- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mer idrott i skolan
Motion 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol M Mer idrott i skolan m1468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökad schemalagd idrott i skolan. Motivering Det är oroväckande att se hur många barn och ungdomar som idag saknar- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkohol
Motion 2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol M Gårdsförsäljning av alkohol m1688 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit. Motivering Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 råder- Inlämnad
- 2010-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag