Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statens ägarintresse i Telia
Skriftlig fråga 2016/17:708 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:708 Statens ägarintresse i Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I dag äger svenska staten 37 procent av aktierna i Telia. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har alltsedan regeringen tillträdde 2014 meddelat att det inte är aktuellt för- Inlämnad
- 2017-01-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Välfärdsföretagens avkastning
Skriftlig fråga 2016/17:679 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:679 Välfärdsföretagens avkastning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den så kallade Välfärdsutredningen som överlämnade sitt betänkande Ordning och reda i välfärden i november 2016 har föreslagit att välfärdsföretagens maximala avkastning ska begränsas- Inlämnad
- 2017-01-17
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Länsstyrelserna och företagsklimatet
Skriftlig fråga 2016/17:594 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:594 Länsstyrelserna och företagsklimatet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Länsstyrelserna runt om i landet har fått en ny fråga att hantera när tekniken med drönare tagit plats i det svenska näringslivet. Inte minst de gröna näringarna vill få möjlighet att använda modern- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna
Skriftlig fråga 2016/17:593 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:593 Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att med ny teknik kunna styra jordbruket så att skördar blir optimala samtidigt som miljöpåverkan kan minimeras är en utveckling som leder till en långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Drönare i näringslivet
Skriftlig fråga 2016/17:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:583 Drönare i näringslivet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 8 december ställde jag en fråga till närings- och innovationsministern angående den ur näringssynpunkt olyckligt restriktiva tolkningen kring drönare som modern teknik i bland annat jordbruk- Inlämnad
- 2016-12-16
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Staten som aktiv ägare i SAS
Skriftlig fråga 2016/17:530 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:530 Staten som aktiv ägare i SAS av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under hösten har regeringen minskat det statliga ägandet i SAS med ca 4 procentenheter via försäljningen av 19 miljoner stamaktier. Därmed har det svenska statliga ägandet i SAS sjunkit- Inlämnad
- 2016-12-15
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Snabbspår på arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2016/17:526 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:526 Snabbspår på arbetsmarknaden av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Regeringen vill att nyanlända så fort som möjligt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och driver därför snabbspår. Snabbspåret har som utgångspunkt att personer snabbt ska komma- Inlämnad
- 2016-12-15
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Timlöner på 27 kronor
Skriftlig fråga 2016/17:525 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:525 Timlöner på 27 kronor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I maj 2015 sände Sveriges Radio ett reportage om taxibranschen där man hade frågat 100 taxichaufförer om lön och villkor. En av dessa berättade att hen tjänade 27 kronor i timmen. Det har i medierna framkommit- Inlämnad
- 2016-11-28
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Översyn av skogsnäringen
Skriftlig fråga 2016/17:255 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:255 Översyn av skogsnäringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Ett problem med skogsnäringen i norra delen av Sverige är angrepp av granrost och skvattram. Sporerna på granbarren sprids vidare till skvattramblad, vilka angrips och faller av. Den påföljande våren sprids- Inlämnad
- 2016-10-28
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Kommunal ersättning från Migrationsverket
Skriftlig fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1574 Kommunal ersättning från Migrationsverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sedan flyktingkrisen tog sin början på allvar under hösten 2015 har ett flertal skånska kommuner tagit ett stort ansvar genom sitt mottagande av inte minst ensamkommande- Inlämnad
- 2016-09-08
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Skolverket och betygsättning
Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1269 Skolverket och betygsättning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När endast några veckor av terminen återstår har Skolverket kommit med nya besked om hur betygsskalan ska tolkas. Framför allt handlar det om att betygsstegen B och D ska kunna användas mer frekvent- Inlämnad
- 2016-05-24
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Nedsläckningen av kopparnätet
Skriftlig fråga 2015/16:1265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1265 Nedsläckningen av kopparnätet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Telia har meddelat Post- och telestyrelsen PTS att man avser att avveckla delar av det fasta telenätet, vilket bara i Skåne väntas påverka 1 800 kunder, och i hela landet kan upp till- Inlämnad
- 2016-05-23
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Naturbruksgymnasisters förutsättningar
Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1111 Naturbruksgymnasisters förutsättningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksgymnasierna ger landsbygdens ungdomar en reell möjlighet att förbereda sig för akademiska studier. Skolorna erbjuder en miljö och en småskalighet där ungdomar som kommer från mindre orter- Inlämnad
- 2016-04-14
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Möjligheten att driva företag i Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1066 Möjligheten att driva företag i Sverige av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europa som är beroende av sin tillväxt för att ta plats på marknader utanför det egna landets gränser. Det kräver ett ständigt- Inlämnad
- 2016-04-04
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Företagsamhet bland kvinnor
Skriftlig fråga 2015/16:943 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:943 Företagsamhet bland kvinnor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det finns en positiv trend för företagsamhet inom välfärdssektorn sedan fem år tillbaka enligt Svenskt Näringslivs rapport om företagsamhet. Det finns historiskt sett inte en karriärstege inom den kvinnodominerade- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ökat regelkrångel för företagare
Skriftlig fråga 2015/16:920 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:920 Ökat regelkrångel för företagare av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag inom småföretag. För dessa aktörer innebär regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att verksamheten ska kunna gå runt och vara lönsam.- Inlämnad
- 2016-03-04
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Lärarexamen
Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:681 Lärarexamen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att införa försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet- Inlämnad
- 2016-01-25
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Bankers lika möjligheter
Skriftlig fråga 2015/16:473 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:473 Bankers lika möjligheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Svenska medborgare har sina pengar i olika banker. Bankerna tillhandahåller tjänster av olika slag. Här har politiken under en längre tid talat om att förstärka konsumentskyddet. Det pågår ett arbete med att ta- Inlämnad
- 2015-12-09
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Näringspolitiken för den feministiska regeringen
Skriftlig fråga 2015/16:472 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:472 Näringspolitiken för den feministiska regeringen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Satsningar på entreprenörskap och nystart av och utveckling av företag är en jämställdhetsfråga som ger möjlighet till tillväxt genom att bättre nyttja hela befolkningen.- Inlämnad
- 2015-12-09
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
En sjukvård som fokuserar effektivt på patienten
Skriftlig fråga 2015/16:361 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:361 En sjukvård som fokuserar effektivt på patienten av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Gabriel Wikström S Patienter blir sjuka och behöver vård dygnet runt, och därför behöver vård ges under alla dygnets timmar. Därför är undersköterskor, sjuksköterskor och vaktmästare schemalagda för sitt- Inlämnad
- 2015-11-23
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)