Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Offentlig upphandling
Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:337 Offentlig upphandling av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år köps det offentliga tjänster för stora summor pengar. Summor som inte motsvarar tjänster som ska utföras. Det är därför av stor vikt att kommuner, landsting, regioner och myndigheter använder- Inlämnad
- 2016-01-27
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet
Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C)
Interpellation 2015/16:352 Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I drygt 15 års tid har organisationen Winnet Sverige Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor arbetat med att bland annat öka kvinnors deltagande inom företagande och att öka jämställdheten- Inlämnad
- 2016-01-29
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
Interpellation 2015/16:332 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:332 Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I utredningen En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket dir 2015:48 ska förutsättningarna för och behovet av utökad egen beslutanderätt för Konkurrensverket- Inlämnad
- 2016-01-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Sverige som företagarland
Interpellation 2015/16:298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:298 Sverige som företagarland av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Beslut om att stänga fyra kärnkraftsreaktorer i förtid i Sverige är redan taget. I dagarna har vi kunnat läsa i bland annat Dagens Industri hur den statliga kraftkoncernen Vattenfall- Inlämnad
- 2016-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2015/16:284 Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 september i år kom Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med sitt delbetänkande SOU 2015:78I utredningens kommittédirektiv- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Ensamkommande barns gode män
Interpellation 2015/16:115 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:115 Ensamkommande barns gode män av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fler ensamkommande barn än någonsin söker nu sin tillflykt till Sverige. Tanken är att dessa ensamkommande barn ska tilldelas en god man som ska vara behjälplig för barnet.- Inlämnad
- 2015-10-28
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Omprövning av synen på RUT och ROT
Interpellation 2015/16:102 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:102 Omprövning av synen på RUT och ROT av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S RUT- och ROT-avdragen är träffsäkra reformer som har sänkt trösklarna till arbete för dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, där svarta jobb har blivit vita- Inlämnad
- 2015-10-23
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol
Interpellation 2015/16:32 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:32 Förankring av Vattenfalls försäljningsprocess av tyskt brunkol av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vattenfall har via ett pressmeddelande den 22 september lämnat beskedet att de kommer att ta ytterligare ett steg i försäljningsprocessen av- Inlämnad
- 2015-09-30
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)