Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.