Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
SAS inställda flygavgångar
Skriftlig fråga 2017/18:1596 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1596 SAS inställda flygavgångar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Resor som inte blir av är kostsamma för samtliga berörda. Under våren och i början av sommaren ställdes 700 flygningar med SAS in, främst på grund av brist på personal. En av orsakerna- Inlämnad
- 2018-08-01
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regeringens flygskatt
Skriftlig fråga 2017/18:1523 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1523 Regeringens flygskatt av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S I Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut. En inventering av regeringens initiativ 2014-2018 antyds att 53 av de 92 reformer om företagande som den rödgröna regeringen har genomfört sedan- Inlämnad
- 2018-06-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Förändring av RUT-avdraget
Skriftlig fråga 2017/18:1520 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1520 Förändring av RUT-avdraget av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Möjligheten att få en skattereduktion för köp av hushållsnära tjänster infördes av Alliansen år 2007. Tusentals nya arbetstillfällen skapades, och många som tidigare arbetat svart började betala skatt.- Inlämnad
- 2018-06-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Betänkande 2017/18:NU24
Regeringen har i en skrivelse svarat på Riksrevisionens synpunkter i rapporten om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag. Med samhällsuppdrag menas att bolaget har ett uppdrag som inte handlar om ekonomisk avkastning, utan istället ska uppdraget ge andra effekter. Bolagets samhällsuppdrag är något som är beslutat av riksdagen.
Regeringen menar att den delvis instämmer när det gäller rekommendationen att skynda på genomförandet av processen med uppdragsmål. Detta för att så många bolag med samhällsuppdrag som möjligt kan ges uppdragsmål inom överskådlig tid. Regeringen håller också i huvudsak med Riksrevisionen när det gäller att regeringen bör utveckla den årliga skrivelsen till riksdagen.
Riksdagen konstaterar att det pågår arbete med uppdragsmål för de statliga bolag som har samhällsuppdrag och noterar att regeringen avser att förbättra återrapporteringen till riksdagen när det gäller dessa uppdrag. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Samtidigt sa riksdagen nej till förslag i följdmotion som lagts med anledning av ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 22, 53 minuter
- Justering
- 2018-06-07
- Bordläggning
- 2018-06-11
- Debatt
- 2018-06-12
- Beslut
- 2018-06-13
Överförmyndare
Skriftlig fråga 2017/18:1451 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1451 Överförmyndare av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Heléne Fritzon S Den 30 maj var jag inbjuden till Sveriges Överförmyndares studiedagar 2018 i konserthuset i Gävle för en paneldebatt tillsammans med riksdagsledamoten Hillevi Larsson från Socialdemokraterna och Mariana Moreira Duarte- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
RUT-avdraget
Interpellation 2017/18:587 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2017/18:587 RUT-avdraget av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Möjligheten att få en skattereduktion för köp av hushållsnära tjänster infördes av Alliansen 2007. Tusentals nya arbetstillfällen skapades, och många som tidigare arbetat svart började betala skatt. Livspusslet- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Regeringens flygskatt
Interpellation 2017/18:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2017/18:583 Regeringens flygskatt av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut En inventering av regeringens initiativ 20142018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som den rödgröna regeringen har genomfört- Inlämnad
- 2018-06-08
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av skr. 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
Motion 2017/18:4197 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4197 av Erik Bengtzboe m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp förutsättningarna att attrahera och behålla forskare- Inlämnad
- 2018-06-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
Betänkande 2017/18:NU19
Regeringen har lagt fram förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik. Målet är att nå en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till övergripande mål.
Riksdagen riktade samtidigt två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:
- Regeringen bör se över hur alternativ till kopparnätet ska kunna erbjudas innan det kopplas bort.
- Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd.
Riksdagen sa också nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om bland annat näringsliv, digital kommunikation, kompetensförsörjning och samhällsplanering. Detta bland annat eftersom arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
- Behandlade dokument
- 63
- Förslagspunkter
- 24
- Reservationer
- 46
- Anföranden och repliker
- 42, 179 minuter
- Justering
- 2018-05-24
- Bordläggning
- 2018-06-04
- Debatt
- 2018-06-05
- Beslut
- 2018-06-07
Det kontantlösa samhället och turismen
Skriftlig fråga 2017/18:1427 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1427 Det kontantlösa samhället och turismen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Allt färre restauranger, pubar och barer i Sverige accepterar i dag kontanter som betalning. Bankerna har sedan länge påbörjat resan mot ett kontantlöst samhälle, och inom besöksnäringen sker i dag- Inlämnad
- 2018-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2018-05-31
med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
Motion 2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av och återrapportering om rymdstrategin till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-05-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Offentliga upphandlingar inom FN
Skriftlig fråga 2017/18:1319 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1319 Offentliga upphandlingar inom FN av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S På sin resa till USA våren 2016 besökte statsrådet Ardalan Shekarabi bland annat FN:s inköpsavdelning och utvecklingsprogram, UNDP, som beskrivs ha tagit fram en ny upphandlingspolicy som sägs ha- Inlämnad
- 2018-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sänkt moms för naturguidning
Skriftlig fråga 2017/18:1268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1268 Sänkt moms för naturguidning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 1 januari 2018 sänkte regeringen momsen på naturguidningar och förevisande av naturområde från 25 till 6 procent i syfte att uppmuntra naturturism och få fler människor att besöka svensk natur.- Inlämnad
- 2018-05-03
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Regeringen och SJ
Skriftlig fråga 2017/18:1237 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1237 Regeringen och SJ av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S När staten äger bolag ska det ske med långsiktighet, öppenhet, ansvarsfullhet och höga krav på tydliga principer som måste efterlevas och följas upp kontinuerligt. Regeringen har sedan 2014 kontinuerligt- Inlämnad
- 2018-04-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Omlokalisering av myndigheter
Skriftlig fråga 2017/18:1176 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:1176 Omlokalisering av myndigheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har sedan 2017 påbörjat en omlokalisering av myndigheter under parollen hela Sverige ska levaDock har många av de planerade flyttarna inneburit kompetenstapp, då personal som arbetat på myndigheterna- Inlämnad
- 2018-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
Motion 2017/18:4091 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:4091 av Erik Bengtzboe m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap en högskola för livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap en högskola för livslångt lärande. Motivering Regeringen föreslår i propositionen- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Staten och Telia
Skriftlig fråga 2017/18:864 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:864 Staten och Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den finska staten har nyligen sålt sina resterande aktier i Telia, vilket motsvarar 3,2 procent av de totala aktierna. Därmed är Sverige kvar som den enda offentliga aktören med ägarintressen i- Inlämnad
- 2018-02-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regeringens exitskatt
Skriftlig fråga 2017/18:794 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2017/18:794 Regeringens exitskatt av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Finansminister Magdalena Andersson S Förslaget från Skatteverket om en så kallad exitskatt innebär att personer boende i Sverige under minst fem av de senaste tio åren måste betala en ny skatt på kapitaltillgångar över 100 000 kronor om man- Inlämnad
- 2018-02-15
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Ersättning till skolor på lika villkor
Interpellation 2017/18:336 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2017/18:336 Ersättning till skolor på lika villkor av Maria Stockhaus M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Den svenska skolpengen består av ett grundbelopp som ska täcka undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Beloppet till enskilda huvudmän- Inlämnad
- 2018-01-24
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)