Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätten till personlig assistans
Skriftlig fråga 2016/17:1905 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1905 Rätten till personlig assistans av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Rätten till personlig assistans ger svårt funktionshindrade möjlighet att anställa sin egen assistent eller anlita kommunen eller andra företag för att utföra denna tjänst. Insatser som personlig assistans,- Inlämnad
- 2017-09-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv
Skriftlig fråga 2016/17:1904 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1904 Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I augusti 2017 ställde jag en skriftlig fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht rörande hur han, som regeringens sändebud, agerat gällande regeringens hantering av nedläggningen- Inlämnad
- 2017-09-07
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Mottagande av nyanlända
Skriftlig fråga 2016/17:1831 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1831 Mottagande av nyanlända av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Heléne Fritzon S I en tid av fortsatt oro i världen och flyktingströmmar till Europa har Sverige tagit ett historiskt stort ansvar för att hjälpa människor. Bara till Skåne kom förra året närmare 9 000 flyktingar, varav över- Inlämnad
- 2017-08-22
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Nedläggningen av Findus i Bjuv
Skriftlig fråga 2016/17:1817 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1817 Nedläggningen av Findus i Bjuv av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I mars 2016 meddelade Findus att man avsåg att lägga ned sin verksamhet i Bjuv och omlokalisera till Tyskland. Ca 650 arbetstillfällen i Bjuv har sedan dess gått förlorade på grund av nedläggningen. I- Inlämnad
- 2017-08-14
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt
Skriftlig fråga 2016/17:1779 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1779 Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Migrationsverket tillämpar i dag en oerhört snäv syn när arbetsgivaren missat i det som skulle kunna benämnas som en bagatell i den redovisning som ska anmälas in- Inlämnad
- 2017-08-03
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Regeringens exportstrategi
Skriftlig fråga 2016/17:1721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1721 Regeringens exportstrategi av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I regeringens exportstrategi från september 2015 kan man under punkt 22 läsa följande: Tillgänglighet i form av flygplatser med direkta flyglinjer blir allt viktigare i dagens globaliserade- Inlämnad
- 2017-07-05
- Besvarare
- Statsrådet Ann Linde (S)
Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning
Skriftlig fråga 2016/17:1716 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1716 Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nyligen beslutade regionfullmäktige i Skåne att ansöka hos regeringen om att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin under tre år. Höganäs i nordvästra- Inlämnad
- 2017-07-04
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Polisens bemanning
Skriftlig fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1667 Polisens bemanning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Nu stundar en skön sommarledighet för många svenskar, så också för vårt lands poliser. Det innebär dock även att stora delar av Sverige lider av brist på poliser under sommarmånaderna. Förra sommaren rapporterades- Inlämnad
- 2017-06-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statligt ägda bolag i omvandling
Betänkande 2016/17:NU24
Regeringen får rätt att sälja eller lägga ner vissa statligt ägda företag. Det handlar om Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB, Swedish National Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Förslagen kommer efter att regeringen beslutat om en förändrad ägarpolicy för statligt ägda bolag. Däri ingår att kontinuerligt pröva skälen för fortsatt statligt ägande liksom att se över bolagens olika uppdrag och inriktning.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 23, 55 minuter
- Justering
- 2017-06-08
- Bordläggning
- 2017-06-14
- Debatt
- 2017-06-15
- Beslut
- 2017-06-20
Ersättning vid sjukdom
Skriftlig fråga 2016/17:1510 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1510 Ersättning vid sjukdom av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukvården i Sverige är ansträngd. Organisationen är byggd i en svunnen tid, och samtidigt har samhället förändrats. Detta ställer förändrade krav på organisation och mindset inom vården. När- Inlämnad
- 2017-05-31
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Subventionerat bostadsbyggande
Skriftlig fråga 2016/17:1509 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1509 Subventionerat bostadsbyggande av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Byggprocesser har långa ledtider. Det som byggs i dag planerades och gick från idé till färdig bostad ett antal år tidigare, och det tar alltför lång tid att bygga nya bostäder i Sverige. Därför är de- Inlämnad
- 2017-05-31
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Rehabilitering för strokepatienter
Interpellation 2016/17:507 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2016/17:507 Rehabilitering för strokepatienter av Penilla Gunther KD till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Stroke, hjärninfarkt blodpropp i hjärnan och hjärnblödning drabbar nära 30 000 personer årligen i Sverige en person var 17:e minut. Sjukdomen beräknas kosta det svenska samhället 18 miljarder- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Migrationsverkets anvisningar
Interpellation 2016/17:480 av Gunilla Nordgren (M)
Interpellation 2016/17:480 Migrationsverkets anvisningar av Gunilla Nordgren M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För en tid sedan fick jag svar på min fråga till ministern angående Migrationsverkets placeringar av nyanlända med uppehållstillstånd som bor på uppsagda boenden. Jag tycker att svaret- Inlämnad
- 2017-04-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kontinuitet i sjukvården
Skriftlig fråga 2016/17:1392 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1392 Kontinuitet i sjukvården av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Patienter som behöver kontinuitet vid sitt sjuk- och hälsobesök ska stå i fokus när politiken målstyr verksamheterna. Sverige har blivit ett land där stafettläkare i dag är en etablerad anställningsform- Inlämnad
- 2017-05-11
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Regional tillväxtpolitik
Betänkande 2016/17:NU16
Riksdagen sa nej till motionsförslag om regional tillväxtpolitik. Skälen är främst att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft.
- Behandlade dokument
- 51
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 19, 74 minuter
- Justering
- 2017-04-27
- Bordläggning
- 2017-05-09
- Debatt
- 2017-05-10
- Beslut
- 2017-05-10
med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka studiestartsstödet till personer med gymnasieutbildning- Inlämnad
- 2017-04-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Utbildningsminister- Datum
- 2017-03-23
Statens ägande av Telia
Interpellation 2016/17:306 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2016/17:306 Statens ägande av Telia av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inkom den 30 januari med svar på min skriftliga fråga om regeringen har för avsikt att minska det statliga ägarintresset i Telia,- Inlämnad
- 2017-02-07
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Stödboende för ungdomar
Interpellation 2016/17:363 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2016/17:363 Stödboende för ungdomar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Hela 84 000 nyanlända behöver få någonstans att bo nu under år 2017. Detta samtidigt som det råder stor bostadsbrist på många håll runt om i landet. Ekvationen går, som de flesta förstår, inte ihop. Närmare- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Bemanning inom individ- och familjeomsorgen
Skriftlig fråga 2016/17:1000 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2016/17:1000 Bemanning inom individ- och familjeomsorgen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige har blivit ett land där det inom socialtjänsten är mer attraktivt att ha korta anställningar och söka sig vidare till nya arbeten än att stanna kvar på fasta tjänster. Samma tendens kan- Inlämnad
- 2017-03-03
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)