Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bodelning på lika villkor
Interpellation 2020/21:736 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2020/21:736 Bodelning på lika villkor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En effektivare och snabbare bodelning behövs med tanke på att en bodelning kan bli en väldigt utdragen process ibland flera år. Som det är i dag förekommer det att bodelningar- Inlämnad
- 2021-05-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Effekterna av långtidscovid
Skriftlig fråga 2020/21:2875 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2875 Effekterna av långtidscovid av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 15 maj visade TV4 ett inslag på Nyhetsmorgon om personer med långtidscovid där läkaren Cecilia, som själv drabbats, berättar om symtom, remiss och vikten av medicinsk utredning och diagnos för POTS- Inlämnad
- 2021-05-17
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Omsättningsstödet för handelsbolag
Skriftlig fråga 2020/21:2858 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2858 Omsättningsstödet för handelsbolag av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Det inrättade ekonomiska stöd som är sökbart från den 29 mars 2021 för perioden mars 2020 till februari 2021 med benämning omsättningsstödet till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Narkotikaimport
Skriftlig fråga 2020/21:2830 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2830 Narkotikaimport av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Med hjälp av den krypterade tjänsten Encrochat har svensk polis granskat material kring narkotikaimport och otillåten påverkan. Kopplingar till myndighetsanställda och privata företag nämns tillsammans- Inlämnad
- 2021-05-11
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
Motion 2020/21:4068 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:4068 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-05-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Sanitära olägenheter längs vägarna för transportsektorn
Skriftlig fråga 2020/21:2802 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2802 Sanitära olägenheter längs vägarna för transportsektorn av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Parkeringsproblematiken för tunga fordon i både stad och landsbygd har eskalerat, och i dag är det ett stort problem. I min hemkommun ser jag hur tung trafik och större- Inlämnad
- 2021-05-10
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Omsättningsstöd till företag med passiva delägare
Interpellation 2020/21:677 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2020/21:677 Omsättningsstöd till företag med passiva delägare av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringens beslut att ge stöd till handelsbolag i form av omsättningsstöd bygger på att man har haft en omsättning på minst 200 000 kronor. På Bolagsverkets sida står följande:- Inlämnad
- 2021-04-23
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken - bristande tillförlitlighet
Motion 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken bristande tillförlitlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Tillväxtverket och Vinnova- Inlämnad
- 2021-05-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Samhalls uppdrag
Skriftlig fråga 2020/21:2772 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2772 Samhalls uppdrag av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den 27 februari 2020 beslutade regeringen om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande. I den kan vi läsa att de statliga bolagen ska agera på ett sätt som åtnjuter offentligt förtroende. Med anledning- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Riksrevisionens rapport om Pisa
Skriftlig fråga 2020/21:2771 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2771 Riksrevisionens rapport om Pisa av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Riksrevisionens rapport Pisa-undersökningen 2018 arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande RiR 2021:12 fokuserar på exkluderingar och bortfall av elever utifrån målet att- Inlämnad
- 2021-05-05
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi
Motion 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:4040 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elnät ska byggas ut på alla nivåer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2021-05-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU22 2020/21:NU27
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Företagare som inte anmäler brott
Interpellation 2020/21:638 av Lotta Olsson (M)
Interpellation 2020/21:638 Företagare som inte anmäler brott av Lotta Olsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Våra företag är grunden för vår ekonomi, våra jobb och vår välfärd. Utan företag får vi varken skatteintäkter eller exportinkomster. Nu finns ett ökat hot mot våra företag och vår företagsamhet i form av- Inlämnad
- 2021-04-09
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-04-22
Mäns våld mot kvinnor
Skriftlig fråga 2020/21:2626 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2626 Mäns våld mot kvinnor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Fem kvinnor har dödats på tre veckor. Detta kan vi ta del av i medier. I Nyhetsmorgon på TV4 där ministern deltog den 4 april hänvisas till att regeringen har skärpt straffen och att det- Inlämnad
- 2021-04-22
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken
Utlåtande 2020/21:NU28
Riksdagen har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en översyn av handelspolitiken.
Riksdagen konstaterar i ett utlåtande att kommissionen i meddelandet har identifierat aktuella utmaningar för utformandet av EU:s handelspolitik och fokusområden med förslag till åtgärder. Riksdagen instämmer med kommissionen att en öppen och hållbar handel är nyckeln till tillväxt, sysselsättning och välstånd. Enligt riksdagens uppfattning är det viktigt att EU:s framtida handelspolitik försvarar en öppen- och regelbaserad världshandelsordning och efterlevnad av densamma, samt att unionen bidrar till att bekämpa den växande protektionismen globalt. Riksdagen understryker även att en modernisering av världshandelsorganisationen WTO och dess funktionssätt är av yttersta vikt för en framgångsrik handelspolitik.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 12, 68 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-20
- Debatt
- 2021-04-21
- Beslut
- 2021-04-22
Förändringar i omställningsstödet
Interpellation 2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2020/21:546 Förändringar i omställningsstödet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringens beslut om att förlänga det så kallade omställningsstödet till företagen med ikraftträdande den 25 februari skapar med det nya kriteriet en problematik för företag som arbetar- Inlämnad
- 2021-03-09
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fiskeförbud
Interpellation 2020/21:547 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2020/21:547 Fiskeförbud av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Jennie Nilsson S Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar med frågor för regeringen med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna, har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till- Inlämnad
- 2021-03-09
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
med anledning av skr. 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030
Motion 2020/21:3974 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3974 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 20212030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för att säkerställa en trygg- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Uppgifter som framkommit om Tillväxtverket
Skriftlig fråga 2020/21:2421 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2020/21:2421 Uppgifter som framkommit om Tillväxtverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 31 mars 2021 har SVT ett inslag i Morgonstudion där de påannonserar kvällens Uppdrag granskning som ska handla om utbetalningar av stöd till företagen från Tillväxtverket under- Inlämnad
- 2021-04-01
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
med anledning av prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro
Motion 2020/21:3899 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3899 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa- Inlämnad
- 2021-03-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag