Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 186
- Titel
- Skolledare/Rektor.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 61
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-11-09 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
- Suppleant
- 2006-11-16 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-23 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-12-03 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 11–14 och suppleant 19–. Ledamot, insynsråden för Patent- och registreringsverket 19– och Swedac 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Bjuv 02 och 10–. Vice ordförande, kommunfullmäktige 22–. Ledamot, miljö- och byggnadsnämnden 98–02 och utbildningsnämnden 00–06. Regionfullmäktig, Region Skåne 02–06. Vice ordförande, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Region Skåne 04–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Bjuv 00–04, sekreterare 99–00, vice ordförande 05–09, ledamot 11– och ordförande 14–.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061109–101004). Ledamot finansutskottet 10–13 och näringsutskottet 13–. Suppleant finansutskottet 06–10, utbildningsutskottet 07–10 och 16–18, försvarsutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 22– och trafikutskottet 22–.
Föräldrar
Ingenjören Rune Hammar och administratören Inga Hammar, f. Svensson.
Utbildning
Samhällskunskap och hushållslärarutbildning, Umeå universitet 85–87. Historia, religion och geografi, Linköpings universitet 87–90. Ämneslärarexamen, historisk- och samhällsvetenskaplig linje (160 p), Linköpings universitet 90. Nationalekonomi, Göteborgs universitet 92. Samhällsgeografi, historia, religion och geografi, Lunds universitet 92–98.
Anställningar
Ämneslärare, Perstorps kommun 90–93. Gymnasielärare, Helsingborgs kommun 94–01. Utbildningsplanerare 02–04, biträdande rektor 04–06, rektor 06–, Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund. Anställning, Landskrona kommun.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kommunal ersättning från Migrationsverket
Skriftlig fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1574 Kommunal ersättning från Migrationsverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sedan flyktingkrisen tog sin början på allvar under hösten 2015 har ett flertal skånska kommuner tagit ett stort ansvar genom sitt mottagande av inte minst ensamkommande- Inlämnad
- 2016-09-08
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
Betänkande 2015/16:NU21
Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om riskhantering i de statliga bolagen. Riksrevisionen konstaterar att statliga bolag under de senaste åren genomfört eller planerat att genomföra satsningar som är förknippade med risker. I flera fall har satsningarna fått negativa konsekvenser på värdet av statens tillgångar och utdelning från bolagen.
Riksrevisionen anser att regeringen inte har säkerhetsställt att riskerna hanteras på ett säkert sätt. Regeringen har inte heller sett till att riksdagen fått tillräckligt med information om de väsentliga risker som tas i de statliga bolagen.
Regeringen håller delvis med om Riksrevisionens kritik, bland annat vad gäller informationen till riksdagen. Regeringen uppger i skrivelsen till riksdagen att den jobbar på att förbättra detta.
Näringsutskottet håller med Riksrevisionen om att det är viktigt att se till att riskhanteringen i de statliga bolagen är bra, inte minst mot bakgrund av att de statliga bolagen utgör en betydande del av statens tillgångar. Utskottet påpekar också vikten av att regeringen tänker förbättra informationen om de statliga bolagens risker till riksdagen. Med detta påpekande lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 5, 32 minuter
- Justering
- 2016-05-12
- Bordläggning
- 2016-05-25
- Debatt
- 2016-05-26
- Beslut
- 2016-05-26
Skolverket och betygsättning
Skriftlig fråga 2015/16:1269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1269 Skolverket och betygsättning av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP När endast några veckor av terminen återstår har Skolverket kommit med nya besked om hur betygsskalan ska tolkas. Framför allt handlar det om att betygsstegen B och D ska kunna användas mer frekvent- Inlämnad
- 2016-05-24
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Nedsläckningen av kopparnätet
Skriftlig fråga 2015/16:1265 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1265 Nedsläckningen av kopparnätet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Telia har meddelat Post- och telestyrelsen PTS att man avser att avveckla delar av det fasta telenätet, vilket bara i Skåne väntas påverka 1 800 kunder, och i hela landet kan upp till- Inlämnad
- 2016-05-23
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Regional tillväxtpolitik
Betänkande 2015/16:NU17
Riksdagen anser att det ska vara en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken att omlokalisera statliga arbetstillfällen från större städer till landsbygden. Nya myndigheter och verk ska i större utsträckning förläggas till landsbygden och flytt av statliga jobb från landsbygd till storstäder bör förhindras. Riksdagen har tidigare tagit ställning för att statliga arbetstillfällen i större utsträckning bör förläggas till landsbygden. Nu påminde riksdagen om detta och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter.
Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner om regional tillväxt från den allmänna motionstiden 2015. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom den parlamentariska landsbygdskommittén redan arbetar med flera av de frågor som tas upp i motionerna.
- Behandlade dokument
- 44
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 28, 93 minuter
- Justering
- 2016-04-14
- Bordläggning
- 2016-04-19
- Debatt
- 2016-04-20
- Beslut
- 2016-04-20
Naturbruksgymnasisters förutsättningar
Skriftlig fråga 2015/16:1111 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1111 Naturbruksgymnasisters förutsättningar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Aida Hadzialic S Naturbruksgymnasierna ger landsbygdens ungdomar en reell möjlighet att förbereda sig för akademiska studier. Skolorna erbjuder en miljö och en småskalighet där ungdomar som kommer från mindre orter- Inlämnad
- 2016-04-14
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Möjligheten att driva företag i Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:1066 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:1066 Möjligheten att driva företag i Sverige av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europa som är beroende av sin tillväxt för att ta plats på marknader utanför det egna landets gränser. Det kräver ett ständigt- Inlämnad
- 2016-04-04
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en riktlinje för det statliga riskkapitalet ska vara- Inlämnad
- 2016-03-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU23
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Politik för hållbart företagande
Betänkande 2015/16:NU12
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som handlar om hållbart företagande. I skrivelsen redogör regeringen för hur man ser på hållbart företagande och vilken politik som förs för att driva frågan framåt. Tanken är att skrivelsen ska vara en vägledning för företag och andra intressenter som vill verka för hållbart företagande och en hållbar samhällsutveckling i stort. Hållbart företagande har enligt regeringen en självklar roll i en modern näringspolitik för att svenska företag ska fortsätta utvecklas och vara attraktiva för investerare, konsumenter och anställda. I ett större perspektiv handlar det om att få fler framgångsrika företag i Sverige vilket skapar jobb, tillväxt och välstånd.
Hållbart företagande har utgångspunkten att företag ska bedriva en verksamhet som gynnar en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Principen omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption där även jämställdhet, mångfald och affärsetik ingår.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 23, 79 minuter
- Justering
- 2016-03-17
- Bordläggning
- 2016-03-22
- Debatt
- 2016-03-23
- Beslut
- 2016-03-23
Företagsamhet bland kvinnor
Skriftlig fråga 2015/16:943 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:943 Företagsamhet bland kvinnor av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Det finns en positiv trend för företagsamhet inom välfärdssektorn sedan fem år tillbaka enligt Svenskt Näringslivs rapport om företagsamhet. Det finns historiskt sett inte en karriärstege inom den kvinnodominerade- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ökat regelkrångel för företagare
Skriftlig fråga 2015/16:920 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:920 Ökat regelkrångel för företagare av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Fyra av fem jobb skapas i dag inom småföretag. För dessa aktörer innebär regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att verksamheten ska kunna gå runt och vara lönsam.- Inlämnad
- 2016-03-04
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Offentlig upphandling
Interpellation 2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:337 Offentlig upphandling av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Varje år köps det offentliga tjänster för stora summor pengar. Summor som inte motsvarar tjänster som ska utföras. Det är därför av stor vikt att kommuner, landsting, regioner och myndigheter använder- Inlämnad
- 2016-01-27
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet
Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C)
Interpellation 2015/16:352 Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I drygt 15 års tid har organisationen Winnet Sverige Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor arbetat med att bland annat öka kvinnors deltagande inom företagande och att öka jämställdheten- Inlämnad
- 2016-01-29
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
Interpellation 2015/16:332 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:332 Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I utredningen En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket dir 2015:48 ska förutsättningarna för och behovet av utökad egen beslutanderätt för Konkurrensverket- Inlämnad
- 2016-01-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Betänkande 2015/16:NU7
Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker riksdagen, som uppmanade regeringen att tydliggöra detta. Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen. Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Därför gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan.
Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 12, 53 minuter
- Justering
- 2016-01-21
- Bordläggning
- 2016-02-02
- Debatt
- 2016-02-03
- Beslut
- 2016-02-03
Sverige som företagarland
Interpellation 2015/16:298 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Interpellation 2015/16:298 Sverige som företagarland av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Beslut om att stänga fyra kärnkraftsreaktorer i förtid i Sverige är redan taget. I dagarna har vi kunnat läsa i bland annat Dagens Industri hur den statliga kraftkoncernen Vattenfall- Inlämnad
- 2016-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Lärarexamen
Skriftlig fråga 2015/16:681 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:681 Lärarexamen av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Det råder brist på lärare i vissa ämnen. Därför lägger regeringen fram ett förslag om att införa försöksverksamhet för att skapa möjlighet för personer som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet- Inlämnad
- 2016-01-25
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Interpellation 2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2015/16:284 Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 september i år kom Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal med sitt delbetänkande SOU 2015:78I utredningens kommittédirektiv- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Bankers lika möjligheter
Skriftlig fråga 2015/16:473 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Fråga 2015/16:473 Bankers lika möjligheter av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Svenska medborgare har sina pengar i olika banker. Bankerna tillhandahåller tjänster av olika slag. Här har politiken under en längre tid talat om att förstärka konsumentskyddet. Det pågår ett arbete med att ta- Inlämnad
- 2015-12-09
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)