Ann-Christin Ahlberg (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra
- Titel
- Barnskötare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-08-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-01-18 – 2006-07-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2005-01-20 – 2006-07-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05- (ersättare 050118-060731). Ledamot arbetsmarknadsutskottet 06-18 och socialutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 05-10, arbetsmarknadsutskottet 05-06 och 18- samt försvarsutskottet 10-14. Suppleant OSSE-delegationen 14-18.
Föräldrar
Avdelningsföreståndaren Rolf Thörnqvist och ekonomibiträdet Ulla-Britt Thörnqvist, f. Lindvall.
Utbildning
Grundskola, Borås, slutår 73. Yrkesutbildning, dagbarnvårdare, Tranemo kommun 81 och barnskötare, slutår 88. Fackliga utbildningar och kortare högskoleutbildningar.
Anställningar
Affärsbiträde. Sömmerska. Fabriksarbetare. Dagbarnvårdare. Barnskötare.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Borås 02-06. Ledamot, lokalförsörjningsnämnden och IBAB 98-02. Göta kommundelsnämnd 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partidistrikts styrelse, Södra Älvsborg 06-. Sammankallande, valberedningen i Kommunals avdelning Vänerväst, sektion Borås 08-. Ordförande, ABF Sjuhärad 13-.
Bostadsort
Borås
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar följande ministrar i regeringen direkt på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson M Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni FP Migrationsminister Tobias Billström M Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd M It- och energiminister Anna-Karin Hatt C- Datum
- 2012-05-31
med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.
Motion 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A6 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. S63000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändringar i 49 lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring och 95 lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Otrygga anställningar
Interpellation 2011/12:246 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 15 februari Interpellation 2011/12:246 Otrygga anställningar av Ann-Christin Ahlberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar och de senaste tio åren har antalet visstidsanställda ökat. Visstidsanställningar är inte bara ett ungdomsproblem- Inlämnad
- 2012-02-15
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Betänkande 2011/12:AU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på knappt 8,4 miljarder kronor i budgetanslag för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 2012. I utgiftsområdet ingår integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget går till flyktingmottagande. I fråga om integrationspolitiken ställer sig utskottet positivt till regeringens tydliga inriktning på att nyanlända invandrare snabbt ska få jobb och lära sig svenska. På diskrimineringsområdet framhåller utskottet vikten av att fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. När det gäller jämställdhet anser utskottet att fortsatta reformer är nödvändiga för att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 36, 151 minuter
- Justering
- 2011-11-17
- Debatt
- 2011-12-07
- Beslut
- 2011-12-08
Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn
Interpellation 2011/12:106 av Ahlberg, Ann-Christin (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:106 Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn av Ann-Christin Ahlberg S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar, och stora pensionsavgångar kommer att ske bara inom några år samtidigt som vi har en hög arbetslöshet och vi- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Ändrat namn på arbetsgivaravgifter
Motion 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf324 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg S Ändrat namn på arbetsgivaravgifter S33077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byta namn på arbetsgivaravgifter till löntagaravgifter. Motivering Under årtionden- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till familjer med kriminella familjemedlemmar
Motion 2011/12:So606 av Hans Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So606 av Hans Olsson m.fl. S Stöd till familjer med kriminella familjemedlemmar S36052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge familjer med en eller bägge föräldrar i fängelse ett lagstadgat stöd. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mansjour
Motion 2011/12:So373 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So373 av Ann-Christin Ahlberg S Mansjour S2214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att arbeta med insatser för att utveckla fler mansjourer eller andra stödinsatser för män för att förhindra- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande av billiga hyresrätter
Motion 2011/12:C336 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C336 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Byggande av billiga hyresrätter S21124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av hyresrätter. Motivering Att få en bostad är inte längre en självklarhet, och i större städer- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reklam riktad mot barn
Motion 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam riktad mot barn S21102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas mot barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn. Ett- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dawit Isaak
Motion 2011/12:U298 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U298 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson S Dawit Isaak S21131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år men- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friskolor
Motion 2011/12:Ub403 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub403 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Friskolor S19214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommunernas insyn i friskolorna. Motivering Den nationella skolpolitiken måste sätta upp tydliga kvalitetskriterier, fördela- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alla barns rätt till sjukvård
Motion 2011/12:Sf302 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf302 av Monica Green m.fl. S Alla barns rätt till sjukvård S2154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla barns rätt till sjukvård. Motivering Sverige har ett väl utbyggt system för sjukvård för barn. Trots det- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Motion 2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf288 av Phia Andersson m.fl. S Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen S21096 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Återförening av somaliska familjer
Motion 2011/12:Sf287 av Lars Johansson och Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf287 av Lars Johansson och Ann-Christin Ahlberg S Återförening av somaliska familjer S21098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omedelbart måste hantera frågan om hur asylrätten och möjligheten till- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yttrandefrihet
Motion 2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg S Yttrandefrihet S36069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett utökat meddelarskydd. Motivering I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Barnperspektivet
Motion 2011/12:So607 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So607 av Monica Green m.fl. S Barnperspektivet S2155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnperspektivet i det lokala och regionala arbetet genom ökad styrning och ökad stimulans från den nationella- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Skuldsatta barn
Motion 2011/12:C345 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C345 av Ann-Christin Ahlberg S Skuldsatta barn S21127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för skuldsatta barn. Motivering Enligt Skatteverket finns tusentals barn och ungdomar i kronofogdens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Restriktivare långivning
Motion 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C321 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Restriktivare långivning S21128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med syftet att minska möjligheten att teckna ockerliknande lån. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utsatta barn
Motion 2011/12:So597 av Marie Nordén m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So597 av Marie Nordén m.fl. S Utsatta barn S21054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn för att tillförsäkra alla barn goda levnadsvillkor och en trygg uppväxtmiljö. Motivering Alla barn ska- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag