Ann-Christine Frohm (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Blekinge län, plats 185
- Titel
- Vårdbiträde/redovisningsassistent.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2021-01-15
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-10-18 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 21–. Suppleant trafikutskottet 18–22, socialutskottet 18–22, skatteutskottet 18–22 och 23–, näringsutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 19–22, finansutskottet 19–22 och EU-nämnden 22–. Ledamot valberedningen 22– och Nordiska rådets svenska delegation 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 20–22.
Föräldrar
Montagechefen Eigel From och hemmafrun/verkstadsarbetaren Kerstin From, f. Andersson.
Utbildning
Grundskola, Fjärdhundra, slutår 88. Gymnasieskola, social service, Westerlundska gymnasiet, Enköping, slutår 90. Högre administrativ utbildning, redovisningsassistent, Västerås.
Anställningar
Vårdbiträde, Enköping/Västerås. Konferensvärdinna, Enköping. Restaurangbiträde, Västerås. Assistent i skolan, Västerås. Djurskötare, Enköping. Städerska, Västerås. Kokerska, Västerås. Oppositionsråd, Västerås kommun 14–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västerås 14–22. Ledamot, kommunstyrelsen 14–18. Landstingsfullmäktig, Västmanlands län 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Västerås –18. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Västmanland –18. Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 17–19.