Anna-Caren Sätherberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 238
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2019-03-07 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-03-07
Näringsutskottet
- Vice ordförande
- 2020-09-10 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2020-09-03 – 2020-09-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2017-04-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-04-27
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-02-22
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-09
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 17–18 och vice ordförande 20–21. Ledamot trafikutskottet 18–19 och 3:e vice ordförande 19–20. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant näringsutskottet 14–17 och kulturutskottet 14–18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–18. Ledamot krigsdelegationen 18–. Statsråd (landsbygdsminister), Näringsdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Holger Sätherberg och Birgitta Månsson.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Sveriges geologiska undersöknings insynsråd 15–19. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Jämtlands län 15–19. Ledamot, Landsbygdskommittén 15–17.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Åre 02–18. Vice ordförande kommunstyrelsen 02–06 och 2:e vice ordförande 06–14. Ledamot, miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 03–05. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 05–06. Vice ordförande, Jämtlands läns regionförbund 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Jämtlands län 12–.