Anna Sibinska (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-01-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-02-25 – 2022-01-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-02-25
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-02-25 – 2022-01-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-02-25
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2021-02-25
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-10-03 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-30 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-04-26 – 2022-09-26
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2020-06-04 – 2022-09-26
Valberedningen
- Suppleant
- 2020-01-28 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialutskottet 18-. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
Utbildning
Gymnasieskola, Klodzko, Polen, slutår 82. Wroclaws universitet, Polen 82-87. Göteborgs universitet, statskunskap och internationella relationer 96-98.
Anställningar
Lärare i tyska och samhällskunskap, Katolska skolan 99-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Presstödsutredningen, 11-12.
Kommunala uppdrag
Ledamot kulturnämnden VGR 06-14. Kommunfullmäktig, Göteborg 14-18. Ordförande stadsdelsnämnden Centrum 11-18. Ordförande Regionteater Väst AB 15-18.