Anna Wallén (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-04-30 – 2018-09-24
- Ledig
- 2018-03-20 – 2018-04-29
- Ordinarie
- 2018-03-15 – 2018-03-19
- Ledig
- 2017-10-09 – 2018-03-14
- Ordinarie
- 2013-06-11 – 2017-10-08
- Ledig
- 2013-01-15 – 2013-06-10
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2013-01-14
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och näringsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-14. Ledamot OSSE-delegationen 14-.
Föräldrar
Verkställande direktören Anders Wallén och vårdbiträdet Monica Wallén.
Utbildning
Carlforsska gymnasiet, Västerås 96-99. Statsvetenskap, Luleå universitet 03-04.
Anställningar
Restaurangbiträde, Otikrog Fagersta 95-96. Feriearbete på Bivab Norberg sommaren 1997, Sundströms järnhandel, Västerås sommaren 99. Arvoderad, SSU-ordförande, Västmanland hösten 99. Bartender, utanför London 00. Projektledare, ungdomsriksdagen 01-02. Politisk handläggare, landstinget, Västmanland 05-06. Politisk sekreterare, Västerås kommun 06-10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, S-kvinnor, Västmanland. Ordförande, ABF, Västerås, Sala och Norberg.