Anne Oskarsson (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2021-01-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-01-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-18
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-03-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2020-03-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Studierådgivare, Lunds Tekniska Högskola, 71-73. Lab. ing, Ferrosan, Malmö 74. Kemist, Yrkesdermatologen, Karolinska sjukhuset 75. Ämneslärare högstadiet, Västra Haninge skola, Stockholm, 75. Projektledare, AB Wilh. Becker, Stockholm, 76-79. Projektledare, PLM Haustrup, Odense, Danmark, 79-80. Projektledare, Togo AG, Schweiz, 81-82. Utvecklingschef, Becker Pulver AB, Västervik, 87-90. Teknisk Europakoordinator, Becker Powder Group, 90-92. Egen företagare, Berkana, Kalmar, 93-95. Miljöcertifiering, Kalmar kommun, Kalmar, 98-99. Ämneslärare, Komvux, Borgholm, 99-00. Datalärare, Högalids Folkhögskola, Kalmar, 01-02. Kemist, yrkesdermatologi, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. OV-handledare samt svensklärare, Migrationsverket, Trollhättan, 03-05. Egen företagare, samtalsterapeut samt handledare, 05-.
Kommunala uppdrag
Gruppledare, kommunfullmäktige Mörbylånga 14-18. Ledamot, kommunstyrelsen, Mörbylånga 14-18. Gruppledare, kommunfullmäktige, Borgholm 18-. Ersättare, landstinget, Kalmar län. Deltagare, Psykiatridelegationen, Landstinget Kalmar, 14-18. Nämndeman, Växjö 15-19.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18-19, skatteutskottet 18-, miljö- och jordbruksutskottet 18-, konstitutionsutskottet 18-, trafikutskottet 19-, näringsutskottet 19- och försvarsutskottet 19-.
Föräldrar
Skogsarbetaren Axel Oskarsson och undersköterskan Evy Oskarsson, f. Larsson.
Utbildning
Lunds Tekniska Högskola, Lund, civ.ing, kemi, slutår 75. Stockholms universitet, Stockholm, pedagogik 20 p, 76. Hochschule St. Gallen, St. Gallen, Schweiz delstudier HR, 81-83. Institut für angewandte Psychologie, Zürich, Schweiz, Psykologie 2,5 år, 84-86. Kalmar Högskola, Kalmar, Miljöteknik för ingenjörer, 40 p, 97-98. Trollhättans Högskola, Vänersborg, 20 p Svenska 2, 03-04. Huma Nova, Göteborg, Dipl. Samtalsterapeut, 02-05. SIKT AB, Malmö, Lösningsfokuserad terapi för grupper, 05. Huma Nova, Stockholm, Dipl. Handledare, 07. Expo Medica Svenska AB, Malmö, Dipl. Mindfulnessinstruktör, 10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige
Motion 2020/21:129 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:129 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rusta upp Stångådals- och Tjustbanan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-09-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:TU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag