Annelie Enochson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Arkitekt
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2000-02-01 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2000-02-01 – 2000-10-18
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2004-12-01 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-06-09 – 2002-09-30
- Ledamot
- 2000-06-09 – 2002-09-29
- Suppleant
- 2000-02-02 – 2000-06-08
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-10
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16