Annelie Karlsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2019-01-31
- Förste vice gruppledare
- 2018-03-27 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2018-04-10 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-09
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2019-03-27
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14-19. Suppleant justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 10-14. Ledamot Utrikesnämnden 18- och krigsdelegationen 19-. Ledamot valberedningen 14-19 och vice ordförande 19- samt riksdagens ansvarsnämnd 16-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19- och riksdagens ansvarsnämnd 19-.
Utbildning
2-årig gymnasieskola.
Anställningar
Kappahl i Kristianstad och Handelsanställdas förbund.
Bostadsort
Kristianstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Folkbildningens tillgänglighet
Skriftlig fråga 2011/12:514 av Karlsson, Annelie (S)
den 10 april Fråga 2011/12:514 Folkbildningens tillgänglighet av Annelie Karlsson S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Den svenska politikens mål för de med funktionsnedsättning är full delaktighet och möjlighet att leva som andra. Ett medel är den svenska folkbildningen där vi tydligt talar om att möjliggöra för- Inlämnad
- 2012-04-10
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Ökning av sjukskrivningarna
Skriftlig fråga 2011/12:513 av Karlsson, Annelie (S)
den 10 april Fråga 2011/12:513 Ökning av sjukskrivningarna av Annelie Karlsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Försäkringskassan rapporterar alarmerande siffror angående ökade och längre sjukskrivningsperioder. Under förra året ökade de med 14 procent i hela Sverige. Dessutom blir sjukskrivningarna längre.- Inlämnad
- 2012-04-10
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)