Annelie Karlsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-09 – 2019-01-31
- Förste vice gruppledare
- 2018-03-27 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-08
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2019-02-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2021-12-31
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2018-12-31
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2018-04-10 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-09
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2019-03-27
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-01-31 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 14-19. Suppleant justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 10-14. Ledamot Utrikesnämnden 18- och krigsdelegationen 19-. Ledamot valberedningen 14-19 och vice ordförande 19- samt riksdagens ansvarsnämnd 16-18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 19- och riksdagens ansvarsnämnd 19-.
Utbildning
2-årig gymnasieskola.
Anställningar
Kappahl i Kristianstad och Handelsanställdas förbund.
Bostadsort
Kristianstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken
Motion 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa vårdnadsbidraget. Motivering Regeringen har i proposition- Inlämnad
- 2011-06-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gravidas rätt till sjukpenning
Skriftlig fråga 2010/11:133 av Karlsson, Annelie (S)
den 1 december Fråga 2010/11:133 Gravidas rätt till sjukpenning av Annelie Karlsson S till statsrådet Ulf Kristersson M Svea hovrätt har i en dom slagit fast att Försäkringskassan agerat könsdiskriminerande när ett antal gravida kvinnor fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Försäkringskassan har hävdat att- Inlämnad
- 2010-12-01
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik
Motion 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf3 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av reglerna för anhöriginvandring Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-11-17
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ekonomisk familjepolitik
Motion 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf362 av Tomas Eneroth m.fl. S Ekonomisk familjepolitik S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en solidarisk välfärd med- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1 2010/11:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Flyktingmottagandet
Motion 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf379 av Marie Granlund m.fl. S Flyktingmottagandet s97014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagreglera alla kommuners skyldighet att ta emot flyktingar och deras anhöriga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU1 2010/11:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Pensionärers ekonomiska situation
Motion 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf357 av Tomas Eneroth m.fl. S Pensionärers ekonomiska situation S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pensionärers ekonomiska situation.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Socialt företagande
Motion 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N386 av Christer Adelsbo m.fl. S Socialt företagande s14046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser.1- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2 2010/11:FiU29 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Klimatarbete på statliga flygplatser
Motion 2010/11:T467 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T467 av Christer Adelsbo m.fl. S Klimatarbete på statliga flygplatser s45074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga flygplatser bör uppmanas till insatser som minskar koldioxidutsläppen och att staten sedan- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T498 av Marie Granlund m.fl. S Infrastrukturen i Skåne s45087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering I- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2010/11:C355 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C355 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt s34044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Revidering av lagen om ekonomiska föreningar
Motion 2010/11:C347 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C347 av Kerstin Engle m.fl. S Revidering av lagen om ekonomiska föreningar s13010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Allt fler vill starta eget företag tillsammans, i bolagsform- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lavalfrågan
Motion 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A411 av Anders Karlsson m.fl. S Lavalfrågan s27144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återställa 5 andra stycket lagen 1999:678 om utstationering av arbetstagare till den lydelse som gällde före SFS 2010:228Riksdagen beslutar att 5 a lagen 1999:678 om utstationering av- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10 2010/11:UU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 4 avslag, 6 bifall,
Ungas situation på arbetsmarknaden
Motion 2010/11:A392 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A392 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Ungas situation på arbetsmarknaden s14086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till sjysta arbetsvillkor på arbetsmarknaden oavsett ålder. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
LAS och företrädesrätt
Motion 2010/11:A323 av Annelie Karlsson och Christer Adelsbo (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A323 av Annelie Karlsson och Christer Adelsbo S LAS och företrädesrätt s27064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om LAS. Motivering Allt fler företag i de flesta branscher använder sig av bemanningsföretag. I dessa- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya utmaningar för narkotikapolitiken
Motion 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. S Nya utmaningar för narkotikapolitiken s38081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av förebyggande arbete mot narkotikamissbruk.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1 2010/11:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ökat nyföretagande och starta-eget-bidraget
Motion 2010/11:A328 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A328 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson S Ökat nyföretagande och starta-eget-bidraget s27080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka nyföretagandet genom ett flexiblare användningssätt av starta-eget-bidraget.- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett förbud av medlet bisfenol A
Motion 2010/11:MJ359 av Monica Green och Annelie Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ359 av Monica Green och Annelie Karlsson S Ett förbud av medlet bisfenol A s28062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda det giftiga medlet bisfenol A i Sverige och arbeta för att förbudet även ska gälla- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvar för ålen
Motion 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ350 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson S Ansvar för ålen s28068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör prioritera satsning på utsättning av ålyngel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU17 2010/11:MJU11 2010/11:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
E22
Motion 2010/11:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T394 av Christer Adelsbo m.fl. S E22 s45073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att prioritera satsningar på E22. Motivering E22 från Malmö till Norrköping- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friköp av historiska arrenden
Motion 2010/11:C299 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C299 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson S Friköp av historiska arrenden s34038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friköp av historiska arrenden. Motivering Bönder som skulle vilja köpa loss gårdar de brukat- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag