Annicka Engblom (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Blekinge län
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-11 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-11-05
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2022-10-31
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2019-06-19
- Suppleant
- 2017-03-30 – 2018-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot skatteutskottet 06-10, försvarsutskottet 10-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, konstitutionsutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant försvarsutskottet 06-10 och 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 samt konstitutionsutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 12-15 och Europarådets svenska delegation 19-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och 18- samt Europarådets svenska delegation 17-19.
Föräldrar
Driftingenjören Jenö Berényi och kartteknikern Kerstin Engblom-Berényi.
Utbildning
Gymnasieskola,fyraårig teknisk linje, Wenströmska skolan i Västerås, slutår 88. Universitetsstudier i tyska vid Universität Wien 88 och franska, historia och samhällskunskap vid L'université Sorbonne, Paris 89. Marinens officershögskola 92-94. Engelska, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 93 och ryska, Lunds universitet 99-01.
Anställningar
Lärarvikarie, Västerås kommun 87-90. Lärare, Student Travel Schools (STS), Brighton 90. Lärare, Sambandsskolan, Karlskrona örlogsskolor 93. Underrättelseinhämtare och analytiker, Försvarets radioanstalt, FRA 94-03. Kommunikatör, Blekinge tekniska högskola 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 06-. Ledamot, Luftförsvarsutredningen 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlskrona 98-18, ersättare 18-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-02, ersättare 02-06. Ledamot, barn- och ungdomsnämnden 98-02 och 2:e vice ordförande 02-06. Ersättare, fastighetsutskottet 02-06. Ledamot, nämnden för utbildning, forskning och kompetensförsörjning, region Blekinge 02-06. Ersättare, Telenor Arena Rosenholms styrelse 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rödeby Moderatförening 01-03 och 14-, ordförande 03-14. 2:e vice förbundsordförande Blekinge distrikt 01-12, förbundsordförande 12-13. Ledamot, Stiftelsen Barometern. Ledamot, Kungliga Örlogsmannasällskapet 09-. Ledamot, Sjövärnskårens riksstyrelse 15-. Ordförande, Moderatkvinnorna 15-.
Bostadsort
Rödeby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Överlåtelse av ålfisketillstånd
Motion 2012/13:MJ428 av Annicka Engblom (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ428 av Annicka Engblom M Överlåtelse av ålfisketillstånd M1526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfisket. Motivering Ålfiske är förbjudet, med undantag för vissa yrkesfiskare och i vissa vatten. Antalet yrkesfiskare- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säl och skarv
Motion 2012/13:MJ427 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ427 av Annicka Engblom m.fl. M Säl och skarv M1115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säl och skarv. Motivering Sälstammen har efter en kraftig nedgång i mitten på 80-talet ökat i omfattning. Även när det gäller- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likvärdiga villkor inom turistnäringen
Motion 2012/13:Sk397 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk397 av Annicka Engblom m.fl. M Likvärdiga villkor inom turistnäringen M1071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likvärdiga villkor inom turistnäringen. Motivering Turismen är en av de starkast växande sektorerna- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nya vårdnadsregler
Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fortsatta skattesänkningar för företagare
Motion 2012/13:Sk350 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk350 av Finn Bengtsson m.fl. M Fortsatta skattesänkningar för företagare M1820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda fortsatta skattesänkningar för att gynna företagare och företagande. Bakgrund En- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Patentintrångsförsäkring för svenska innovationer
Motion 2012/13:N308 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N308 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom M Patentintrångsförsäkring för svenska innovationer M1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om patentintrångsförsäkring för svenska innovationer. Motivering I dag finns- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvinnliga entreprenörer
Motion 2012/13:N367 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N367 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt M Kvinnliga entreprenörer M1733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bidrag och lån som kan sökas av uppfinnare och innovatörer i vissa fall ska kunna vara riktade- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Åtgärder för att värna patent
Motion 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:N363 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att värna patent M1671 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av i vilken omfattning som svenska patent blir föremål för intrång i andra länder och vissa närliggande- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU1 2012/13:NU21
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ackreditering av World Maritime University
Motion 2012/13:Ub425 av Annicka Engblom och Thomas Finnborg (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub425 av Annicka Engblom och Thomas Finnborg M Ackreditering av World Maritime University M1426 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om World Maritime University WMUMotivering World Maritime University i Malmö verkar- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning
Motion 2012/13:So255 av Sten Bergheden och Annicka Engblom (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So255 av Sten Bergheden och Annicka Engblom M Gårdsförsäljning M1056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol i Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal
Motion 2012/13:Ju278 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju278 av Anders Hansson m.fl. M Gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal M1342 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam grundutbildning för polisens,- Inlämnad
- 2012-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stärk företagens skydd mot bluffakturor
Motion 2012/13:C215 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C215 av Lars-Arne Staxäng m.fl. M Stärk företagens skydd mot bluffakturor M1367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka bluffakturor till privatpersoner och företag. Motivering Kriminella företag pressar- Inlämnad
- 2012-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag