Ardalan Shekarabi (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 147
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-01-01 – 2014-10-02
- Ledig
- 2013-11-04 – 2013-12-31
- Ordinarie
- 2013-04-15 – 2013-11-03
Justitieutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
Finansutskottet
- Suppleant
- 2013-04-15 – 2014-09-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2019-10-01
Socialdepartementet
- Social- och socialförsäkringsminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2019-10-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 13–. Vice ordförande justitieutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 22–. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003–191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001–221006. Social- och socialförsäkringsminister, Socialdepartementet 221007–221018.