Arin Karapet (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 172
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Civilutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
OSSE-delegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-20 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2022-11-10 – 2023-12-05
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2023-12-06 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-06-19 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18–22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–22, EU-nämnden 18–, civilutskottet 22–och konstitutionsutskottet 22–. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–23. Ledamot OSSE-delegationen 23–. Suppleant Europarådets svenska delegation 18–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Språkförskola
Interpellation 2020/21:758 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:758 Språkförskola av Arin Karapet M till Utbildningsminister Anna Ekström S Språk och utbildning går hand i hand och är nycklarna till en lyckad integration. I dag får inte alla barn möjligheten att lära sig det svenska språket fullt ut och går därför miste om sin utbildning och möjligheterna till- Inlämnad
- 2021-05-21
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Svensk lag och Encrochat
Interpellation 2020/21:610 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:610 Svensk lag och Encrochat av Arin Karapet M till Statsrådet Mikael Damberg S Den organiserade brottslighetens framfart genom vårt land har fört med sig utbredd otrygghet, sprängningar mot flerfamiljshus, mord på offentliga platser och ett stort mänskligt lidande. Situationen är så pass alvarlig- Inlämnad
- 2021-03-29
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar
Interpellation 2020/21:611 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:611 Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar av Arin Karapet M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Coronapandemin är nu inne på sitt andra år, och stora delar av besöksnäringen är under hård ekonomisk press, både på grund av pandemin i sig och på grund av de smittskyddsrestriktioner- Inlämnad
- 2021-03-29
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19
Interpellation 2020/21:418 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:418 Prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19 av Arin Karapet M till Socialminister Lena Hallengren S Den nationella vaccinationsplanen mot covid-19 bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar fördelade i fyra faser. Turordningen för erbjudande av vaccinering ska bygga- Inlämnad
- 2021-02-05
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach
Interpellation 2020/21:267 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:267 Oberoende internationell utredning om krigsbrott i Nagorno-Karabach av Arin Karapet M till Utrikesminister Ann Linde S Den 9 november undertecknades, efter 45 dagars strider, ett trepartsavtal om eldupphör i konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien i Artsach Nagorno-KarabachAvtalet togs fram- Inlämnad
- 2020-12-17
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring
Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:210 Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring av Arin Karapet M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.- Inlämnad
- 2020-12-03
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Striderna i Nagorno-Karabach
Interpellation 2020/21:37 av Arin Karapet (M)
Interpellation 2020/21:37 Striderna i Nagorno-Karabach av Arin Karapet M till Utrikesminister Ann Linde S Den 27 september utbröt nya strider i det konfliktdrabbade området Nagorno-Karabach. I vanlig ordning är det svårt att med säkerhet fastställa vem som eskalerat konflikten. Jag har tidigare ställt frågan till utrikesministern- Inlämnad
- 2020-10-02
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)