Arin Karapet (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 172
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Civilutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
OSSE-delegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-13
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-20 –
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2022-11-10 – 2023-12-05
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2022-11-10
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2023-12-06 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2019-06-19 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18–22 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 18–22, EU-nämnden 18–, civilutskottet 22–och konstitutionsutskottet 22–. Ordförande riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–23. Ledamot OSSE-delegationen 23–. Suppleant Europarådets svenska delegation 18–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Konflikten i Nagorno-Karabach
Skriftlig fråga 2019/20:2040 av Arin Karapet (M)
Fråga 2019/20:2040 Konflikten i Nagorno-Karabach av Arin Karapet M till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 juli utbröt strider vid den armenisk-azeriska gränsen. Eld från båda sidor sköts under flera dagar. Situationen har sedan dess lugnat ned sig, men risken för en blodig konflikt kvarstår. Exemplen är många på oansvariga- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stöd till civilbefolkningen i Beirut
Skriftlig fråga 2019/20:2038 av Arin Karapet (M)
Fråga 2019/20:2038 Stöd till civilbefolkningen i Beirut av Arin Karapet M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 4 augusti exploderade omkring 2 750 ton ammoniumnitrat som lagrades i en hangarbyggnad i Beiruts hamn, efter att de beslagtogs av libanesiska myndigheter. Explosionen uppmättes till en av de värsta explosionerna- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kompensation från Iran med anledning av nedskjutningen av PS752
Skriftlig fråga 2019/20:2037 av Arin Karapet (M)
Fråga 2019/20:2037 Kompensation från Iran med anledning av nedskjutningen av PS752 av Arin Karapet M till Utrikesminister Ann Linde S Den 8 januari blev flight PS752 från Ukrainian Airlines nedskjutet av iranska revolutionsgardets luftvärnsrobotar. Samtliga 167 passagerare ombord plus besättningen omkom, varav 17 personer- Inlämnad
- 2020-08-25
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)