Aron Emilsson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 216
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1990
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ordförande
Försvarsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-10-20
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-02-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2022-10-11
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14– och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ordförande utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot utrikesutskottet 21–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21. Suppleant miljö-och jordbruksutskottet 14–17 och försvarsutskottet 23–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–22, riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Föräldrar
Filmfotografen Robert Emilsson och instrumentalläraren Elinor Emilsson, f. Gustavsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Lerum, slutår 09. Statsvetenskapens grunder, Göteborgs universitet 09. Fil. kand., kulturarvsstudier, Göteborgs universitet 13.
Anställningar
Kyrkogårdsvaktmästare, Starrkärr-Kilanda församling 05–12. Kyrkvaktmästare, Starrkärr-Kilanda församling 09–14. Kyrkoskrivare/administrativ assistent, Starrkärr-Kilanda församling 13–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, kommittén om kriminalisering av förnekelse av Förintelsen och vissa andra brott, Ju: 2021:14. Parlamentarisk representant i utredningen Stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lerum 10–18. Kommunfullmäktig, Söderköping 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant partistyrelsen, Sverigedemokraterna 15–17 och ledamot 17–. Ledamot, partistyrelsens verkställande utskott 15–. Ledamot kyrkorådet, Söderköpings-Sankt Anna församling 21–. Ledamot, Kyrkomötet 13–21, vice gruppledare 13–17 och gruppledare 17–21. Ledamot Göteborgs stiftsfullmäktige 13–17. Kyrkvärd, Starrkärr-Kilanda församling 06–09. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Lerum 11–14 och ordförande 14–15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vapenexport till Ukraina
Skriftlig fråga 2021/22:1027 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:1027 Vapenexport till Ukraina av Aron Emilsson SD till Utrikesminister Ann Linde S På SVT Nyheter går det att läsa följande uttalande från utrikesminister Ann Linde den 24 januari 2022: Vi har väldigt starka regler mot vapenexport så det är inte aktuellt för vår del. Men vi stödjer Ukraina på många andra- Inlämnad
- 2022-02-07
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Tillbakadragande av de svenska insatserna i Mali
Skriftlig fråga 2021/22:1012 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:1012 Tillbakadragande av de svenska insatserna i Mali av Aron Emilsson SD till Utrikesminister Ann Linde S Sverige deltar i Mali med väpnade styrkor i främst två militära insatser, nämligen Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Minusma och insatsen Task Force Takuba. Utvecklingen i Mali har under- Inlämnad
- 2022-02-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Ett samnordiskt agerande gentemot Ryssland
Skriftlig fråga 2021/22:1011 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:1011 Ett samnordiskt agerande gentemot Ryssland av Aron Emilsson SD till Utrikesminister Ann Linde S Den säkerhetspolitiska utvecklingen har sedan den ryska invasionen av Georgien 2008 varit negativ i Sveriges närområde. Påsken 2013 övade Ryssland kärnvapenangrepp mot Sverige över Östersjön. 2014 annekterade- Inlämnad
- 2022-02-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
En Nato-option
Skriftlig fråga 2021/22:1010 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:1010 En Nato-option av Aron Emilsson SD till Utrikesminister Ann Linde S I december 2020 beslutade en majoritet i Sveriges riksdag att Sverige ska införa en så kallad Nato-option enligt finsk modell. Finland införde redan 1995 en Nato-option i sin utrikespolitiska linje, vilket innebär att de tydligt deklarerat- Inlämnad
- 2022-02-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Ryskt test av antisatellitvapen
Skriftlig fråga 2021/22:475 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:475 Ryskt test av antisatellitvapen av Aron Emilsson SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 15 november 2021 genomförde Ryssland ett test av ett antisatellitvapen. Testet gick ut på att man med en robot sköt ned en uttjänt spaningssatellit som vägde mer än ett ton. Satelliten Kosmos-1408, som sköts upp- Inlämnad
- 2021-12-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Riksrevisionens granskning av bistånd till multilaterala organisationer
Skriftlig fråga 2021/22:342 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:342 Riksrevisionens granskning av bistånd till multilaterala organisationer av Aron Emilsson SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Riksrevisionen har i en granskning RIR 2021:28 tittat närmare på svenskt bistånd till multilaterala organisationer. I samband med granskningen framförs kritik på ett antal områden.- Inlämnad
- 2021-11-04
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Biståndet till Sudan
Skriftlig fråga 2021/22:324 av Aron Emilsson (SD)
Fråga 2021/22:324 Biståndet till Sudan av Aron Emilsson SD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Den 25 oktober genomfördes en militärkupp i Sudan. Kuppen har mötts av omfattande protester i landet och till TT uppgav en av aktivisterna: Vi vet att många har attackerats, speciellt de som har gått mot arméns högkvarterDet- Inlämnad
- 2021-10-29
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)