Aron Emilsson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 216
- Titel
- Fil.kand.
- Född år
- 1990
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ordförande
Försvarsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-10-20
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-02-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-09-29 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2022-10-11
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14– och sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ordförande utrikesutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot utrikesutskottet 21–22 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21. Suppleant miljö-och jordbruksutskottet 14–17 och försvarsutskottet 23–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14–22, riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Föräldrar
Filmfotografen Robert Emilsson och instrumentalläraren Elinor Emilsson, f. Gustavsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Lerum, slutår 09. Statsvetenskapens grunder, Göteborgs universitet 09. Fil. kand., kulturarvsstudier, Göteborgs universitet 13.
Anställningar
Kyrkogårdsvaktmästare, Starrkärr-Kilanda församling 05–12. Kyrkvaktmästare, Starrkärr-Kilanda församling 09–14. Kyrkoskrivare/administrativ assistent, Starrkärr-Kilanda församling 13–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, kommittén om kriminalisering av förnekelse av Förintelsen och vissa andra brott, Ju: 2021:14. Parlamentarisk representant i utredningen Stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, SOU 2018:18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lerum 10–18. Kommunfullmäktig, Söderköping 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant partistyrelsen, Sverigedemokraterna 15–17 och ledamot 17–. Ledamot, partistyrelsens verkställande utskott 15–. Ledamot kyrkorådet, Söderköpings-Sankt Anna församling 21–. Ledamot, Kyrkomötet 13–21, vice gruppledare 13–17 och gruppledare 17–21. Ledamot Göteborgs stiftsfullmäktige 13–17. Kyrkvärd, Starrkärr-Kilanda församling 06–09. Vice ordförande, Sverigedemokraterna Lerum 11–14 och ordförande 14–15.