Åsa Coenraads (M)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Blekinge län
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 61 27
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2013-09-27 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-02-02 – 2013-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-02-01
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2019-06-17
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2017-03-22 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2017-03-22
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-19, EU-nämnden 18-19 och trafikutskottet 19-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-11, socialutskottet 19 och näringsutskottet 19-. Ledamot ledamotsrådet 17-. Suppleant OSSE-delegationen 14-, ledamotsrådet 15-17.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Livsmedelsverkets insynsråd. Ledamot av den parlamentariska landsbygdskommittén 15-.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Västmanland.
Bostadsort
Västerås
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Djurskydd
Betänkande 2013/14:MJU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.
- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 28, 109 minuter
- Justering
- 2014-03-06
- Debatt
- 2014-03-26
- Beslut
- 2014-03-26
Innehav av fler än fyra jaktvapen
Motion 2013/14:Ju287 av Åsa Coenraads (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju287 av Åsa Coenraads M Innehav av fler än fyra jaktvapen M1848 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta innehav av fler än fyra jaktvapen utan särskilt tillstånd. Motivering Antalet jaktvapen som en licensinnehavare- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vapenlicens för flera ändamål
Motion 2013/14:Ju286 av Åsa Coenraads (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju286 av Åsa Coenraads M Vapenlicens för flera ändamål M1820 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vapenlicens för ett vapen ska kunna användas för flera ändamål. Motivering Enligt den svenska vapenlagstiftningen- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bekämpa stulna identiteter
Motion 2013/14:Ju242 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju242 av Finn Bengtsson m.fl. M Bekämpa stulna identiteter M1598 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en plan för bekämpning av stulna identiteter. Motivering Enligt bland annat organisationen Svensk Handel ökar- Inlämnad
- 2013-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utvidga friskvårdsavdraget till att omfatta ridsporten
Motion 2013/14:Sk297 av Åsa Coenraads (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk297 av Åsa Coenraads M Utvidga friskvårdsavdraget till att omfatta ridsporten M1125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utvidga friskvårdsavdraget till att även omfatta ridsport. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag