Åsa Eriksson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 236
- Titel
- Grundskollärare.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 61 04
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-03-22 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-03-20 – 2018-03-21
- Ersättare
- 2017-10-09 – 2018-03-14
- Ersättare
- 2016-08-15 – 2017-04-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-10-09 – 2018-03-14
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-04-11 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2016-08-15 – 2017-04-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-09-27 – 2017-04-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
- Suppleant
- 2018-04-12 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Grundskollärare S:t Olofs högstadieskola, Sigtuna 98–99. Utbildningskonsult, Brana AB/Bewator AB 99–01. Säljare, Iquity Systems 01–03.3 Projektledare Kolbäcksådalens Gymansieförbund 03–04. Ansvarig tjänsteman Södra Dalarnas Samordningsförbund 05–11.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot parlamentariska kommunutredningen 17–20. Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen Västmanland 19–21. Ledamot insynsrådet, Patent- och registreringsverket 20–23. Ledamot insynsrådet, Sveriges geologiska undersökning. Ledamot, kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2020 20–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till utredningen Sjukförsäkring i förändring 22–. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till arbetsgruppen att se över karensavdraget 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norberg 11–. Ordförande, kommunstyrelsen, Norberg 11–17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande Islandshästföreningen Járnhestur 21–. Ordförande Norbergs arbetarekommun 23–. Facklig ledare, Socialdemokraterna Västmanland 19–.
Utbildning
Grundskollärarexamen åk 4–9 So, Uppsala universitet 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16– (ersättare 160815–170401, 171009–180304 och 180320–180321). Ledamot näringsutskottet 18–22 och socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 18, EU-nämnden 18 och 22– samt näringsutskottet 22–. Extra suppleant utrikesutskottet 16–17, utbildningsutskottet 16–17 och näringsutskottet 17–18.
Föräldrar
Träslöjdsläraren Björn Eriksson och folkskolläraren Anna-Britta Eriksson, f. Sjögren.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fler bygglovsbefriade åtgärder
Betänkande 2017/18:CU32
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.
Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 37 minuter
- Justering
- 2018-06-05
- Bordläggning
- 2018-06-08
- Debatt
- 2018-06-11
- Beslut
- 2018-06-13
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminster Ibrahim Baylan S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Civilminister Ardalan Shekarabi S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Samordnings- och- Datum
- 2018-05-03
Förskolor och skolor fria från pornografiskt material
Skriftlig fråga 2017/18:1178 av Åsa Eriksson (S)
Fråga 2017/18:1178 Förskolor och skolor fria från pornografiskt material av Åsa Eriksson S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan är bra. Den tydliggör att alla skolor ska ha en strategi för hur digitaliseringen av skolan ska gå till och hur elevernas- Inlämnad
- 2018-04-12
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Handelspolitik
Betänkande 2017/18:NU11
Majoriteten av livsmedelsexporten från Sverige kommer från ett fåtal större företag och det är endast tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Regeringen genomför just nu flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det ser riksdagen positivt på, men betonar samtidigt vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna. Även små och medelstora företag på landsbygden som inte exporterar i dag borde nås av den här typen av satsningar.
Därför riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet.
Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om handelspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 49
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 20, 84 minuter
- Justering
- 2018-03-15
- Bordläggning
- 2018-03-21
- Debatt
- 2018-03-22
- Beslut
- 2018-03-22
Försäkringskassan och regeringens direktiv
Skriftlig fråga 2017/18:893 av Åsa Eriksson (S)
Fråga 2017/18:893 Försäkringskassan och regeringens direktiv av Åsa Eriksson S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Försäkringskassan har flera kontor i Västmanland. Den senaste tiden har flera tjänster flyttats från kontoret i Fagersta till det större kontoret i Västerås. I oktober 2017 var 20 personer som arbetade med- Inlämnad
- 2018-02-28
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Högre utbildning och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson S Socialminister Annika Strandhäll S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S- Datum
- 2017-12-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Miljöminister Karolina Skog MP Arbetsmarknads-- Datum
- 2017-11-23