Åsa Eriksson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 236
- Titel
- Grundskollärare.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 61 04
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Näringsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-03-22 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-03-20 – 2018-03-21
- Ersättare
- 2017-10-09 – 2018-03-14
- Ersättare
- 2016-08-15 – 2017-04-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-10-09 – 2018-03-14
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-04-11 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2016-08-15 – 2017-04-01
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-09-27 – 2017-04-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 –
- Suppleant
- 2018-04-12 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Anställningar
Grundskollärare S:t Olofs högstadieskola, Sigtuna 98–99. Utbildningskonsult, Brana AB/Bewator AB 99–01. Säljare, Iquity Systems 01–03.3 Projektledare Kolbäcksådalens Gymansieförbund 03–04. Ansvarig tjänsteman Södra Dalarnas Samordningsförbund 05–11.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot parlamentariska kommunutredningen 17–20. Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen Västmanland 19–21. Ledamot insynsrådet, Patent- och registreringsverket 20–23. Ledamot insynsrådet, Sveriges geologiska undersökning. Ledamot, kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2020 20–22. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till utredningen Sjukförsäkring i förändring 22–. Ledamot, parlamentariska referensgruppen till arbetsgruppen att se över karensavdraget 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norberg 11–. Ordförande, kommunstyrelsen, Norberg 11–17.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande Islandshästföreningen Járnhestur 21–. Ordförande Norbergs arbetarekommun 23–. Facklig ledare, Socialdemokraterna Västmanland 19–.
Utbildning
Grundskollärarexamen åk 4–9 So, Uppsala universitet 98.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16– (ersättare 160815–170401, 171009–180304 och 180320–180321). Ledamot näringsutskottet 18–22 och socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant civilutskottet 18, EU-nämnden 18 och 22– samt näringsutskottet 22–. Extra suppleant utrikesutskottet 16–17, utbildningsutskottet 16–17 och näringsutskottet 17–18.
Föräldrar
Träslöjdsläraren Björn Eriksson och folkskolläraren Anna-Britta Eriksson, f. Sjögren.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elektrifieringsklustret på Finnslätten
Skriftlig fråga 2020/21:3075 av Åsa Eriksson (S)
Fråga 2020/21:3075 Elektrifieringsklustret på Finnslätten av Åsa Eriksson S till Näringsminister Ibrahim Baylan S Att världen snabbt måste ställa om för att bli mer hållbar är en möjlighet på många sätt. Att Sverige är näst bäst i världen på innovation ger våra företag en fantastisk möjlighet att bidra till den globala- Inlämnad
- 2021-06-02
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Möjlighet för fler idrottsförbund att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet
Skriftlig fråga 2020/21:2538 av Åsa Eriksson (S)
Fråga 2020/21:2538 Möjlighet för fler idrottsförbund att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet av Åsa Eriksson S till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Idrott och föreningsliv är viktiga delar av våra liv och nödvändiga för samhällets positiva utveckling. Att regeringen årligen fördelar medel till idrottsrörelsen- Inlämnad
- 2021-04-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)