Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Internationella insatser som saknar medel
Skriftlig fråga 2006/07:1569 av Lindestam, Åsa (s)
den 17 augusti Fråga 2006/07:1569 Internationella insatser som saknar medel av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m ÖB har i dagarna meddelat att han saknar 471 miljoner kronor för internationella insatser. Orsaken som uppges är att kostnaderna för insatserna i Liberia och Kosovo har blivit högre- Inlämnad
- 2007-08-17
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Ersättning till hemvärnsmän
Interpellation 2006/07:673 av Lindestam, Åsa (s)
den 16 augusti Interpellation 2006/07:673 Ersättning till hemvärnsmän av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m Hemvärnsmän och frivilliga är en viktig del av det svenska försvaret. Många enskilda lägger ned mycket av sin fritid på att utbilda sig och delta i övningar för att skapa väl fungerande- Inlämnad
- 2007-08-16
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Färgen på svenska soldaters västar i Afghanistan
Skriftlig fråga 2006/07:1559 av Lindestam, Åsa (s)
den 15 augusti Fråga 2006/07:1559 Färgen på svenska soldaters västar i Afghanistan av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m I dag kunde man läsa i SvD att våra svenska soldater i Afghanistan har fel färg på västarna, gröna i stället för sandfärgade. Detta ökar deras säkerhetsrisk då de inte smälter- Inlämnad
- 2007-08-15
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Internationella säkerhetsstyrkan ISAF
Skriftlig fråga 2006/07:1409 av Lindestam, Åsa (s)
den 21 juni Fråga 2006/07:1409 Internationella säkerhetsstyrkan ISAF av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m Försvarsmakten meddelade i förra veckan att soldater ur den internationella jägarplutonen skickas till Afghanistan på grund av att Polen och Danmark drar tillbaka sina truppbidrag. Vad- Inlämnad
- 2007-06-21
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Minskade truppbidrag till internationella säkerhetsstyrkan ISAF
Skriftlig fråga 2006/07:1403 av Lindestam, Åsa (s)
den 20 juni Fråga 2006/07:1403 Minskade truppbidrag till internationella säkerhetsstyrkan ISAF av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m Mikael Odenberg var förra veckan på Euroatlantiska partnerskapsrådets försvarsministermöte i Bryssel. Där behandlade man bland annat partnerländers deltagande- Inlämnad
- 2007-06-20
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Flygskolan i Söderhamn
Skriftlig fråga 2006/07:1309 av Lindestam, Åsa (s)
den 5 juni Fråga 2006/07:1309 Flygskolan i Söderhamn av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m I Söderhamn går vi och väntar på klara besked från försvarsministern: Vad händer med flygskolan Efter regeringens beslut den 27 oktober 2005 där Försvarsmakten ska utforma ett svenskt koncept till en- Inlämnad
- 2007-06-05
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. s Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka mandatet för det svenska bidraget till ISAF-styrkan upp till maximalt- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
Bandvagnar
Skriftlig fråga 2006/07:991 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 april Fråga 2006/07:991 Bandvagnar av Åsa Lindestam s till försvarsminister Mikael Odenberg m Det har blivit känt att Försvarsmakten har tillgång till 350 bandvagnar som inte har använts de två senaste åren. Försvaret beslutade för över ett år sedan att vagnarna skulle avvecklas men det har ännu inte skett.- Inlämnad
- 2007-04-04
- Besvarare
- Mikael Odenberg (M)
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2006/07:Fö4 av Ulrica Messing m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fö4 av Ulrica Messing m.fl. s En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Motivering Det är av stor vikt att Sverige har en väl fungerande underrättelseverksamhet- Inlämnad
- 2007-03-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
HBT i Norden, EU och världen
Motion 2006/07:U289 av Ulrica Messing m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:U289 av Ulrica Messing m.fl. s HBT i Norden, EU och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om HBT-personer i Norden, EU och världen. Bakgrund Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
HBT-personer och utbildning
Motion 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub370 av Veronica Palm m.fl. s HBT-personer och utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbildning och pedagogiska verktyg kommer lärare till godo kring frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Riksdagen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nationella regler kring assisterad befruktning
Motion 2006/07:So447 av Elisebeht Markström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So447 av Elisebeht Markström m.fl. s Nationella regler kring assisterad befruktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klargörande kring likabehandling oavsett sexuell läggning vid fråga om assisterad befruktning. Bakgrund- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjöräddningen i Östersjön
Motion 2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. s Sjöräddningen i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Sjöfartsverkets ansvar att se till att sjöräddningen får fortsatt tillgång till de utsjöbåtar de behöver. Motivering- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjukpenning
Motion 2006/07:Sf290 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf290 av Raimo Pärssinen m.fl. s Sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utbetalning av sjukpenning. Motivering För cirka två år sedan ändrades tillämpningarna för bedömning av sjukintyg m.m. av Riksförsäkringsverket.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arvode till fritidspolitiker
Motion 2006/07:Sf263 av Åsa Lindestam (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf263 av Åsa Lindestam s Arvode till fritidspolitiker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arvode till fritidspolitiker. Motivering Enligt artikel 21 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna äger medborgarna- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Resurser och befogenheter för PTS och Sitic
Motion 2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T409 av Ulrica Messing m.fl. s Resurser och befogenheter för PTS och Sitic Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade resurser och befogenheter till PTS och Sitic. Motivering Den snabba IT-utvecklingen i Sverige är en- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett nationellt jämställdhetscentrum
Motion 2006/07:A310 av Per Svedberg och Åsa Lindestam (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A310 av Per Svedberg och Åsa Lindestam s Ett nationellt jämställdhetscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt jämställdhetscentrum. Motivering I Gävleborg finns sedan 2001 ett jämställdhetscentrum för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd av barn
Motion 2006/07:So457 av Åsa Lindestam (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So457 av Åsa Lindestam s Skydd av barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skydd av barn. Motivering Socialtjänsten har ansvar för att barn och ungdomar som befinner sig i en svår situation får det stöd och skydd som- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd vid strukturomvandling
Motion 2006/07:A313 av Raimo Pärssinen m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A313 av Raimo Pärssinen m.fl. s Stöd vid strukturomvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till individer vid strukturomvandling. Motivering Hållbara jobb kan inte skapas utan konkurrenskraftiga företag. Arbetsmarknadens- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag