Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Materielbehov hos svensk Afghanistanstyrka
Skriftlig fråga 2008/09:1153 av Lindestam, Åsa (s)
den 14 augusti Fråga 2008/09:1153 Materielbehov hos svensk Afghanistanstyrka av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Om cirka en vecka är det demokratiska val i Afghanistan. Talibanerna försöker sabotera valet och därför har vi på senare tid sett en ökad konfliktnivå mellan den afghanska armén- Inlämnad
- 2009-08-14
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Den regionala utvecklingen
Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:512 Den regionala utvecklingen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Inflytande över försvaret
Interpellation 2008/09:519 av Lundh, Fredrik (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:519 Inflytande över försvaret av Fredrik Lundh s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen skriver i sin inriktningsproposition Ett användbart försvar Vi bygger ett tillgängligt, användbart och rörligt svenskt insatsförsvar, avsett för insatser med samma förband i Sverige,- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Försvarsmaktens organisation
Skriftlig fråga 2008/09:947 av Lindestam, Åsa (s)
den 15 maj Fråga 2008/09:947 Försvarsmaktens organisation av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Alliansregeringen har i sin inriktningsproposition kommunicerat att det under mandatperioden inte kommer att ske vare sig nedläggningar eller större förändringar i Försvarsmaktens organisation. Försvarsmakten- Inlämnad
- 2009-05-15
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Pendling mellan Gävle och Stockholm
Interpellation 2008/09:477 av Lindestam, Åsa (s)
den 27 april Interpellation 2008/09:477 Pendling mellan Gävle och Stockholm av Åsa Lindestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Att ändra attityd hos människor tar tid, vilket är tydligt inte minst inom miljöområdet. I dag försöker allt fler att lämna bilen hemma och förändra sitt resande till ett mer miljövänligt- Inlämnad
- 2009-04-27
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar
Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s10101 Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar Sverige är militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen- Inlämnad
- 2009-04-15
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2008/09:FöU10
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans
Motion 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju21 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans s45166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte slå- Inlämnad
- 2009-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder
Motion 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:N13 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder s45164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stärka utvecklingskraften- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
bet 2008/09 UFöU3
Betänkande 2008/09:UFöU3
Sverige ska skicka en väpnad sjöstyrka till Somalias kust för att skydda FN:s hjälpsändningar och bekämpa pirater. Den svenska sjöstyrkan ska ingå i EU:s marina insats, operation Atalanta, som inleddes i december 2008. Operationen syftar till att skydda FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar samt förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri utanför Somalias kust. Sveriges insats är tänkt att inledas under första halvåret 2009 och vara under högst fyra månader. Regeringen avser att skicka två korvetter och ett stödfartyg med totalt 160 personer. Om säkerhetsläget försämras ska regeringen kunna skicka förstärkningar som kan omfatta såväl personal som material för undsättnings- och evakueringsoperationer. Insatsen vid en sådan operation kan komma att omfatta högst 450 personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 10, 40 minuter
- Beredning
- 2009-02-12
- Justering
- 2009-02-26
- Debatt
- 2009-03-11
- Beslut
- 2009-03-12
med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods
Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods s64041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i- Inlämnad
- 2009-03-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust
Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken- Inlämnad
- 2009-02-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Flygplatsen i Söderhamn
Skriftlig fråga 2008/09:574 av Lindestam, Åsa (s)
den 4 februari Fråga 2008/09:574 Flygplatsen i Söderhamn av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Helsinge Airport, den kommunala flygplatsen i Söderhamn, står ständigt i blickpunkten för invånarna i Söderhamn. Nu senast i kommunfullmäktige lades ett medborgarförslag om att avveckla flygplatsen- Inlämnad
- 2009-02-04
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa
Interpellation 2008/09:164 av Pärssinen, Raimo (s)
den 28 november Interpellation 2008/09:164 Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa av Raimo Pärssinen s till statsrådet Tobias Billström m Hela Söderhamn berörs just nu av en avvisning av en ung mamma och hennes treåriga dotter. De har nyligen blivit avvisade till Kongo-Kinshasa. Jag är- Inlämnad
- 2008-11-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser
Interpellation 2008/09:214 av Lindestam, Åsa (s)
den 17 december Interpellation 2008/09:214 Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den 9 oktober 2008 beslutade regeringen om direktiv för en utredning om hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska behållas respektive- Inlämnad
- 2008-12-17
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Turtätheten för tåg i Söderhamnsregionen
Interpellation 2008/09:202 av Lindestam, Åsa (s)
den 9 december Interpellation 2008/09:202 Turtätheten för tåg i Söderhamnsregionen av Åsa Lindestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Den 1 januari 2009 lägger man ned den välfrekventerade turen StockholmSundsvall och SundsvallStockholm klockan åtta på kvällen för att flytta tåget till Skåne. Detta försvårar- Inlämnad
- 2008-12-09
- Besvarare
- Åsa Torstensson (C)
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Betänkande 2008/09:UFöU1
Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 30, 123 minuter
- Beredning
- 2008-12-04
- Justering
- 2008-12-11
- Debatt
- 2008-12-18
- Beslut
- 2008-12-19
med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Motion 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U10 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF s92010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen för riksdagen- Inlämnad
- 2008-12-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget- Inlämnad
- 2008-12-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2008/09:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Extra stödinsatser vid uppsägningar och varsel
Skriftlig fråga 2008/09:217 av Lindestam, Åsa (s)
den 5 november Fråga 2008/09:217 Extra stödinsatser vid uppsägningar och varsel av Åsa Lindestam s till näringsminister Maud Olofsson c Varslen duggar tätt i stora delar av vårt land och på många håll har dessa också realiserats i uppsägningar. Branscher som har drabbats hårt är bland andra bilindustrin i Göteborg- Inlämnad
- 2008-11-05
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Europeisk flygskola
Skriftlig fråga 2008/09:216 av Lindestam, Åsa (s)
den 5 november Fråga 2008/09:216 Europeisk flygskola av Åsa Lindestam s till finansminister Anders Borg m Under våren 2007 ställde jag en fråga till försvarsministern om ersättningsanspråk för den planerade europeiska flygskolan i Söderhamns kommun. Ministern hänvisade då till Näringsdepartementet och informerade- Inlämnad
- 2008-11-05
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)