Åsa Lindestam (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Vice ordförande
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Ordförande
- 2016-04-28 – 2016-05-25
- Vice ordförande
- 2016-04-12 – 2016-04-28
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Vice ordförande
- 2015-04-14 – 2015-05-19
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Suppleant
- 2002-12-03 – 2002-12-18
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-05-19
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-18
- Suppleant
- 2008-04-01 – 2010-10-12
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2004-04-01 – 2006-10-16
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-11-06 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Förste vice talman 18-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och vice ordförande 14-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 och 15, vice ordförande 15 och 16 och ordförande 16-18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 02-06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 03, 04, trafikutskottet 02-06 och utbildningsutskottet 12-14. Ledamot OSSE-delegationen 07-14, EU-nämnden 10, krigsdelegationen 14- och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 04-07, riksdagens valberedning 06-18, EU-nämnden 08-11 och utrikesnämnden 14-. Ordförande Parlament och kulturskapare (PAKS).
Föräldrar
Reparatören Ragnar Lindestam och frisören Norma Lindestam, f. Frölander.
Utbildning
Förskollärarlinjen, Högskolan i Gävle 77. Nationell rektorsutbildning, Uppsala 99. Studier i pedagogik m.m.
Anställningar
Förskollärare 77. Föreståndare 83-93. Rektor 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, 2002 års vårdnadskommitté 02-05. Styrelseledamot, Kustbevakningen 03-06. Ledamot, Försvarsberedningen 10-19. Ledamot, MSB insynsråd. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 14-18. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Söderhamn 94-10. Ledamot, kommunstyrelsen 99-02. Ledamot, fastighetsnämnden 88-91, byggnadsnämnden 92-93 och arbetsutskottet 95-99. Vice ordförande, socialnämnden 95-99. Styrelseledamot, Söderhamn Turism ekonomisk förening 98-02 och Söderhamns stadshus 00-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Söderhamns arbetarekommun, ordförande 02-09 och Socialdemokraterna i Gävleborgs län, vice ordförande 02-06, ersättare 06-10, ledamot 10-14. Ersättare, förbundsstyrelsen S-kvinnor 11-15 och ledamot 15-16. Studieorganisatör, S-kvinnor, Gävleborg 05-10, vice ordförande 05-. Studieorganisatör, S-kvinnor, Söderhamn 07-11. Styrelseledamot, Ung Företagsamhet Gävleborg 06-14. Ledamot, Gävle Högskolestyrelse 03-07. Ordförande, Riksförbundet Sveriges Lottakårer 10-. Ordförande, S-kvinnor i Gävleborg 12-16. Ersättare, Palmecentrets styrelse 12-15 och ledamot 15-16. Ordförande, Socialdemokraterna i Gävleborg 16-. Socialdemokraternas partistyrelse 17-.
Bostadsort
Söderhamn
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken
Motion 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3274 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. S Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att jämställdhetens och kooperationens kraft för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stickmyggor - ansvar för bekämpning i dag och på sikt
Motion 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. S Stickmyggor ansvar för bekämpning i dag och på sikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Klassificering och reglering av elsparkcyklar
Motion 2019/20:1429 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1429 av Åsa Lindestam S Klassificering och reglering av elsparkcyklar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ordningsstadgan när det gäller elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Elsparkcyklarna- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Räddningstjänstens organisering
Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1380 av Åsa Lindestam S Räddningstjänstens organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av räddningstjänstens placering vad gäller organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2018 års bränder- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sälar i vår skärgård
Motion 2019/20:1367 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1367 av Åsa Lindestam S Sälar i vår skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av sälstammen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet sälar har de sista årtiondena ökat markant. Lägger man samman- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skarven som fördärvar vår skärgård
Motion 2019/20:1445 av Åsa Lindestam (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1445 av Åsa Lindestam S Skarven som fördärvar vår skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av skarvens utbredning och dess effekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarven är numera en olägenhet- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag