Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Reklam riktad till barn
Motion 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2198 av Monica Green m.fl. S Reklam riktad till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommersiell reklam riktad till barn. Motivering Reklam påverkar barn och ungdomar. Allt fler barn och ungdomar mår psykiskt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av skärgårdsmark
Motion 2014/15:2073 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2073 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över om Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras så att även andra hänsyn än rent marknadsekonomiska ska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subventionerade glasögon
Motion 2014/15:2043 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2043 av Isak From m.fl. S Subventionerade glasögon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av subvention av glasögon under skoltiden. Motivering Enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom växer mer än var- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnen i Palestina
Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell handlingsplan mot barnfattigdom
Motion 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2821 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Nationell handlingsplan mot barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Motivering Att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsahara
Motion 2014/15:2818 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2818 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU1 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En ny strategi mot hemlöshet
Motion 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. S En ny strategi mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet. Motivering Sedan den förra regeringens strategi mot hemlöshet löpte- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnkonventionen som svensk lag
Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barnkonventionen som svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag. Motivering Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till fri abort
Motion 2014/15:511 av Lena Hallengren och Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:511 av Lena Hallengren och Åsa Westlund S Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort. Motivering I Sverige lagstiftades- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till arbetshjälpmedel
Motion 2014/15:740 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:740 av Åsa Westlund S Tillgång till arbetshjälpmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till relevanta och anpassade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Motivering För personer med funktionsnedsättning- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behandla likartade kemikalier i grupp
Motion 2014/15:327 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:327 av Åsa Westlund S Behandla likartade kemikalier i grupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att förändra EU:s kemikalielagstiftning så att likartade kemikalier kan behandlas i grupp.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourer
Motion 2014/15:326 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:326 av Åsa Westlund S Långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är angeläget att finna mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Giftfri förskola och skola
Motion 2014/15:325 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:325 av Åsa Westlund S Giftfri förskola och skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om giftfri skola och förskola. Motivering I regeringsförklaringen anger regeringen att förskolor och skolor ska vara giftfria. Dessutom- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mikroplast är en miljöfara
Motion 2014/15:316 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:316 av Åsa Westlund och Lena Hallengren S Mikroplast är en miljöfara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mikroplast. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Förvaltning av nationalparken Nämdöskärgården
Motion 2014/15:315 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:315 av Åsa Westlund S Förvaltning av nationalparken Nämdöskärgården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten att genom ett tillägg i nationalparksförordningen utse Skärgårdsstiftelsen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsa hormonstörande ämnen
Motion 2014/15:314 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:314 av Åsa Westlund S Begränsa hormonstörande ämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera arbetet med hormonstörande ämnen så att människors exponering för sådana ämnen minskar. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Bekämpa hatbrott
Motion 2014/15:313 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:313 av Åsa Westlund S Bekämpa hatbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en effektivare bekämpning av hatbrott. Motivering Hatbrott är ett stort problem i samhället. 2013 registrerades- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag