Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Planering för civilt försvar
Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Parlamentarismens spelregler
Motion 2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund båda S Parlamentarismens spelregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över röstregler och andra processuella regler i riksdagsordningen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU13 2015/16:KU14 2016/17:KU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Erkännande av Västsahara
Motion 2015/16:2145 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2145 av Åsa Westlund S Erkännande av Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna
Motion 2015/16:2144 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2144 av Åsa Westlund S Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå en märkning av varor från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av mark
Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. S Försäljning av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera Fortifikationsverkets uppdrag så att även andra hänsyn än rent marknadsekonomiska ska beaktas i samband med att försvaret aviserar att behovet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter
Motion 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2427 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samlat grepp mot barnfattigdomen
Motion 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1001 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Samlat grepp mot barnfattigdomen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Garantipension till hemlandet
Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz båda S Garantipension till hemlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att upprätta avtal med länder om att garantipensionen får medföras till hemlandet och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till brottsofferjourer
Motion 2015/16:578 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:578 av Åsa Westlund S Stöd till brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är angeläget att finna mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Giftfria lekplatser och andra utomhusmiljöer
Motion 2015/16:577 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:577 av Åsa Westlund S Giftfria lekplatser och andra utomhusmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera utomhusmiljöer där barn ofta vistas i arbetet med en giftfri vardag för alla barn och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vård vid endometrios
Motion 2015/16:576 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:576 av Åsa Westlund m.fl. S Vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Giftfri förskola och skola
Motion 2015/16:575 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:575 av Åsa Westlund S Giftfri förskola och skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om giftfri förskola och skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn och unga är särskilt känsliga för farliga kemikalier. De är också mer- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar
Motion 2015/16:574 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:574 av Åsa Westlund S Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpta regler för vilka ämnen som tillåts i livsmedelsförpackningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn ska- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop
Motion 2015/16:573 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:573 av Åsa Westlund S Fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fritidsodlingens betydelse för ett Sverige som håller ihop och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det märks ett- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hormonstörande ämnen
Motion 2015/16:572 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:572 av Åsa Westlund S Hormonstörande ämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet med hormonstörande ämnen så att människors exponering för sådana ämnen minskar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetet mot invasiva arter
Motion 2015/16:571 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:571 av Åsa Westlund S Arbetet mot invasiva arter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om frivilligorganisationernas viktiga roll i arbetet mot invasiva arter och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-förordningen om invasiva arter- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvaltning av nationalparken Nämdöskärgård
Motion 2015/16:570 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:570 av Åsa Westlund S Förvaltning av nationalparken Nämdöskärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten att genom ett tillägg i nationalparksförordningen utse Skärgårdsstiftelsen till förvaltare- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska problemen med mikroplast
Motion 2015/16:818 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:818 av Åsa Westlund och Lena Hallengren båda S Minska problemen med mikroplast Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mikroplast och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU1 2015/16:MJU18 2015/16:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Rätt till fri abort
Motion 2015/16:810 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:810 av Lena Hallengren m.fl. S Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige lagstiftades- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag