Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2019-04-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 21-22 mars.- Datum
- 2019-03-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2018-12-17
Ge Södertörns högskola universitetsstatus
Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riskdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre vård efter förlossning
Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter förlossning får- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2117 av Åsa Westlund S En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skolsituationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bättre vård vid endometrios
Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE
Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér båda S Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjligt för fler och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 25 november.- Datum
- 2018-11-28
Om minskade utsläpp från flyget
Motion 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. S Om minskade utsläpp från flyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Väldigt mycket tyder på att världen- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om konsumtionsbaserade klimatmål
Motion 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. S Om konsumtionsbaserade klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av konsumtionsbaserade klimatmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering När världens länder 2015 enades om det som kom- Inlämnad
- 2018-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2018-10-23
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Utrikesminister Margot Wallström S Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Civilminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknads- och konsumentminister- Datum
- 2016-06-09
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Betänkande 2015/16:NU6
Andelen förnybar el i det svenska energisystemet ska öka. Därför höjs ambitionsnivån i det svensk-norska elcertifikatssystemet. Det införs ett nytt nationellt finansieringsmål som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. Det nu gällande målet för motsvarande period är på 25 TWh. Samtidigt anpassas den så kallade kvotkurvan i elcertifikatslagen till det nya målet.
Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system för att öka produktionen av förnybar el. Bolag som producerar förnybar el kan få elcertifikat av staten. Dessa kan de sedan sälja till de elleverantörer och elanvändare som varje år genom kvotplikt måste redovisa certifikat som motsvarar en viss andel av elförsäljningen eller elanvändningen.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. För att den höjda ambitionsnivån ska gälla från årsskiftet krävs även att ett avtal om detta mellan Sverige och Norge godkänns av riksdagen. Den frågan tas upp av finansutskottet i samband med utskottets behandling av budgetpropositionen för 2016.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 20, 69 minuter
- Justering
- 2015-10-13
- Bordläggning
- 2015-10-20
- Debatt
- 2015-10-21
- Beslut
- 2015-10-21
Nordisk balansavräkning
Betänkande 2015/16:NU5
Reglerna på el- och skatteområdet ändras i syfte att skapa förutsättningar för en nordisk balansavräkning. Av driftstekniska skäl måste en elleverantör leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Det kallas balansansvar. Affärsverket Svenska kraftnät övervakar och säkerställer att balansen upprätthålls. De kostnader som uppstår sammanställer Svenska kraftnät i en så kallad balansavräkning. Kostnaderna fördelas sedan mellan de balansansvariga.
De ändrade reglerna innebär att Svenska kraftnät kan ge någon annan i uppdrag att utföra avräkningen. Ändringarna ska göra det möjligt för en aktör att utföra avräkningen mellan balansansvariga i flera länder.
Förändringarna på skatteområdet innebär att Energimyndigheten tar över Svenska kraftnäts uppgift att lämna kontrolluppgifter när elcertifikat säljs.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 8 minuter
- Justering
- 2015-09-24
- Bordläggning
- 2015-10-13
- Debatt
- 2015-10-14
- Beslut
- 2015-10-14
Planering för civilt försvar
Motion 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:3220 av Björn von Sydow m.fl. S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Parlamentarismens spelregler
Motion 2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund båda S Parlamentarismens spelregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över röstregler och andra processuella regler i riksdagsordningen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU13 2015/16:KU14 2016/17:KU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Erkännande av Västsahara
Motion 2015/16:2145 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2145 av Åsa Westlund S Erkännande av Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna staten Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge tullmyndigheterna i uppgift- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna
Motion 2015/16:2144 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2144 av Åsa Westlund S Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå en märkning av varor från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av mark
Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. S Försäljning av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera Fortifikationsverkets uppdrag så att även andra hänsyn än rent marknadsekonomiska ska beaktas i samband med att försvaret aviserar att behovet- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag