Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bra vård vid endometrios
Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. S Bra vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjliggör för fler att få TBE-vaccin
Motion 2017/18:2185 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2185 av Åsa Westlund S Möjliggör för fler att få TBE-vaccin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjligt för fler och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt i hela världen
Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Stärk vården efter förlossning
Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund båda S Stärk vården efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
Motion 2017/18:2222 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2222 av Åsa Westlund S Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skolsituationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning
Motion 2017/18:2212 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2212 av Åsa Westlund S Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur elever som går i särskola eller särgymnasium ska ges rätt att avsluta den utbildning de påbörjat och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rökfritt Sverige 2025
Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. S Rökfritt Sverige 2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara rökfritt 2025 och tillkännager detta för regeringen. Motivering När läkare får frågan vad som är den enskilt viktigaste åtgärden- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Södertörns högskola
Motion 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter att utbyggnaden- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till fri abort
Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. S Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige lagstiftades- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Studenters medinflytande
Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. S Studenters medinflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra finansieringen av landets studentkårer mer oberoende i enlighet med motionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför ett tredje juridiskt kön
Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lagstiftning bygger i dag på en så kallad binär könsuppfattning. Det- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Planering för civilt försvar
Motion 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow båda S Planering för civilt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med att öka allmänhetens kunskap om och kompetens i hur man agerar i samband med kriser och konflikter, och- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förskola och skola för barn med skyddsbehov
Motion 2017/18:1405 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1405 av Åsa Westlund S Förskola och skola för barn med skyddsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskole- och skolsituationen för barn som behöver skydd på grund av våld i nära relationer bör ses över i syfte att tillgodose barnens- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar
Motion 2017/18:1390 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1390 av Åsa Westlund S Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpta regler för vilka ämnen som tillåts i livsmedelsförpackningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En stor- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av hormonstörande ämnen
Motion 2017/18:1389 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1389 av Åsa Westlund S Begränsning av hormonstörande ämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet med hormonstörande ämnen så att människors exponering för sådana ämnen minskar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Hbtq-flyktingar
Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. S Hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medverkande av hbtq-specialist vid asylutredningar där detta åberopats som grund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Föräldraledighet för EU-parlamentariker
Motion 2017/18:1371 av Åsa Westlund och Alexandra Völker (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1371 av Åsa Westlund och Alexandra Völker båda S Föräldraledighet för EU-parlamentariker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det kan säkerställas att Europaparlamentariker är berättigade till föräldraledighet med en tjänstgörande- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsahara
Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1361 av Åsa Westlund S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med kraft fortsätta arbetet för västsahariernas rätt till en egen stat och deras rätt att själva besluta om sin framtid, inte minst inom ramen för FN, och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU1 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Garantipension till hemlandet
Motion 2017/18:1119 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1119 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz båda S Garantipension till hemlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att upprätta avtal med länder om att garantipensionen får medföras till hemlandet, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till brottsofferjourer
Motion 2017/18:1070 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1070 av Åsa Westlund S Stöd till brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är bra att regeringen- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag