Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stockholm som en hållbar tillväxtmotor
Motion 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. S Stockholm som en hållbar tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att understödja Stockholmsregionen som hållbar tillväxtmotor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU13 2023/24:FiU26 2023/24:JuU16 2023/24:KrU7 2023/24:MJU15 2023/24:NU12 2023/24:SfU11 2023/24:TU14 2023/24:TU18 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
EBO-lagen och nya asylboenden
Motion 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. S EBO-lagen och nya asylboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och asylboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sammanhållning i en svår tid
Motion 2023/24:2654 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2654 av Magdalena Andersson m.fl. S Sammanhållning i en svår tid Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 1 Sverige blir fattigare 1.1 Sverige och omvärlden 1.1.1 Avmattning i den globala ekonomin 1.1.2 Lågkonjunkturen har nått Sverige 1.2 Kostnadskris för hushållen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Motion 2023/24:2684 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2684 av Åsa Westlund m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studiemedelssystemet och på sikt höja bidragsdelen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU2 2023/24:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Fler behöver TBE-vaccination
Motion 2023/24:1005 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2023/24:1005 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér båda S Fler behöver TBE-vaccination Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjlig för fler och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare beaktande av klimat och miljö i statens offentliga utredningar
Motion 2023/24:1030 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1030 av Åsa Westlund S Tydligare beaktande av klimat och miljö i statens offentliga utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att beakta klimat och miljö tydligare i statens offentliga utredningar och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- KU
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-09-21
Dialog med fackförbund angående förslaget om anmälningsplikt
Interpellation 2022/23:429 av Niklas Sigvardsson (S)
Interpellation 2022/23:429 Dialog med fackförbund angående förslaget om anmälningsplikt av Niklas Sigvardsson S till Statsrådet Lotta Edholm L De senaste veckorna har oron bland Sveriges skolpersonal bara ökat och ökat. Tyvärr har inte denna oro gällt hur alla barn ska lära sig så mycket som möjligt. Det handlar i stället- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Pedagogers anmälningsplikt
Interpellation 2022/23:427 av Rose-Marie Carlsson (S)
Interpellation 2022/23:427 Pedagogers anmälningsplikt av Rose-Marie Carlsson S till Statsrådet Lotta Edholm L De senaste veckorna har oron bland Sveriges skolpersonal i de olika skolformerna bara ökat och ökat. Tyvärr har inte denna oro gällt om hur alla barn ska lära sig så mycket som möjligt. Det handlar i stället om- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Lärarnas uppdrag och anmälningsplikten
Interpellation 2022/23:426 av Åsa Westlund (S)
Interpellation 2022/23:426 Lärarnas uppdrag och anmälningsplikten av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L De senaste veckorna har upprördheten och oron bland Sveriges skolpersonal blivit stor. Det handlar om de etiska konflikter som lärare nu riskerar att ställas inför efter att regeringen beslutat att utreda- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Anmälningsplikten för lärare
Interpellation 2022/23:425 av Aylin Nouri (S)
Interpellation 2022/23:425 Anmälningsplikten för lärare av Aylin Nouri S till Statsrådet Lotta Edholm L Trots massiv kritik från fackförbund, barnrättsorganisationer, breda yrkesgrupper, oppositionen i riksdagen och tusentals yrkesverksamma och studenter som anslutit sig i uppror och protester, väljer regeringen ändå- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Skolkuratorers anmälningsplikt
Interpellation 2022/23:424 av Mats Wiking (S)
Interpellation 2022/23:424 Skolkuratorers anmälningsplikt av Mats Wiking S till Statsrådet Lotta Edholm L De senaste veckorna har oron bland Sveriges skolpersonal bara ökat och ökat. Tyvärr har inte denna oro gällt hur alla barn ska lära sig så mycket som möjligt och ha en god psykosocial hälsa. Det handlar i stället- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Skolledares anmälningsplikt
Interpellation 2022/23:423 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2022/23:423 Skolledares anmälningsplikt av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L De senaste veckorna har oron bland Sveriges skolpersonal bara ökat och ökat. Tyvärr har inte denna oro gällt hur alla barn ska lära sig så mycket som möjligt. Det handlar i stället om en oro kring om alla barn och elever- Inlämnad
- 2023-09-07
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Anmälningsplikt för skolpersonal
Interpellation 2022/23:430 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Interpellation 2022/23:430 Anmälningsplikt för skolpersonal av Caroline Helmersson Olsson S till Statsrådet Lotta Edholm L Protesterna mot regeringens planer på angiverilagar blir fler och fler. Debattartiklar, namninsamlingar och nu också demonstrationer talar sitt tydliga språk. Och från fackligt håll har förslaget- Inlämnad
- 2023-09-08
- Svarsdatum
- 2023-09-19
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Regeringens uppsiktsplikt gentemot Östersjöstiftelsen
Skriftlig fråga 2022/23:863 av Åsa Westlund (S)
Fråga 2022/23:863 Regeringens uppsiktsplikt gentemot Östersjöstiftelsen av Åsa Westlund S till Utbildningsminister Mats Persson L Östersjöstiftelsen är en stiftelse med en central roll för forskningsfinansiering, inte minst för Södertörns högskola. Regeringen utser två av styrelsens ledamöter. På senare tid har frågor- Inlämnad
- 2023-07-16
- Svarsdatum
- 2023-07-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Lärares administrativa börda
Skriftlig fråga 2022/23:862 av Åsa Westlund (S)
Fråga 2022/23:862 Lärares administrativa börda av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L I de nya tilläggsdirektiv som regeringen gett Utredningen om vinst i skolan U 2022:08 framgår att utredningen ska ta fram regler för att bedöma en skolas kvalitet för att det ska gå att bedöma huruvida en skola ska få ta ut- Inlämnad
- 2023-07-16
- Svarsdatum
- 2023-07-31
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Förtroendet för staten som forskningsfinansiär
Skriftlig fråga 2022/23:861 av Åsa Westlund (S)
Fråga 2022/23:861 Förtroendet för staten som forskningsfinansiär av Åsa Westlund S till Utbildningsminister Mats Persson L I april meddelade utbildningsminister Mats Persson plötsligt att tidsperioden för förordnandet av styrelserna för högskolor och universitet halveras, vilket i ett slag försämrade möjligheterna att- Inlämnad
- 2023-07-16
- Svarsdatum
- 2023-07-28
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Skolpengen
Skriftlig fråga 2022/23:860 av Åsa Westlund (S)
Fråga 2022/23:860 Skolpengen av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L I ett inlägg på sociala medier påstår regeringen att den nu vill skärpa kraven på friskolor. I inlägget motiverar regeringen de nya tilläggsdirektiven som följer: Det finns idag många fristående skolor med många obehöriga lärare och problem- Inlämnad
- 2023-07-16
- Svarsdatum
- 2023-07-31
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Säkerhetspolitiska sårbarheter med anledning av skolsystemets konstruktion
Interpellation 2022/23:372 av Åsa Westlund (S)
Interpellation 2022/23:372 Säkerhetspolitiska sårbarheter med anledning av skolsystemets konstruktion av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av den tidigare regeringen analyserat eventuella säkerhetspolitiska problem med Sveriges marknadiserade skolsystem.- Inlämnad
- 2023-05-29
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Övergripande skolfrågor
Betänkande 2022/23:UbU5
Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, att överväga att se över för- och nackdelarna med att ge Skolinspektionen ansvar för tillstånd och tillsyn även för enskilda förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg.
Utöver detta sa riksdagen nej till de cirka 120 förslag i motioner om övergripande skolfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen i motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, it i skolan och särskilda undervisningsformer. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående utredningar, aviserade och vidtagna åtgärder.
- Behandlade dokument
- 50
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 39
- Anföranden och repliker
- 48, 152 minuter
- Justering
- 2023-04-18
- Bordläggning
- 2023-05-02
- Debatt
- 2023-05-03
- Beslut
- 2023-05-03