Åsa Westlund (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 55
- Titel
- Fil.mag.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 74
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Vice ordförande
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-05-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2015-11-01 – 2016-04-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2015-10-31
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2014-07-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-03-27 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2018-03-22 – 2018-03-27
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Finansutskottet
- Ordförande
- 2020-10-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-10-14
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-16 – 2022-10-04
- Ordförande
- 2018-10-03 – 2020-10-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-12-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2020-10-14 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-03-23 – 2018-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-02
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-11
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-10-19
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–18. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 18, EU-nämnden 18–20 och finansutskottet 20–22. Vice ordförande utbildningsutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18 och EU-nämnden 14. Ledamot Krigsdelegationen 18 och Utrikesnämnden 18–22. Ledamot Europaparlamentet 04–14.
Föräldrar
Fil.kand. Bo Westlund och läraren Gunilla Westlund, f. Landin.
Utbildning
Fil.mag., statsvetenskap, 00. Juridikstudier, Göteborgs universitet 97–01.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet 01. Förbundsordförande, S-studenter 01–03. Politisk sekreterare, Socialdemokraternas partistyrelse 03–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Grundlagsutredningen 04–07. Ledamot, Energikommissionen 15–17. Särskild utredare, Biogasmarknadsutredningen 18–19. Ledamot, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haninge 14–. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 02–04. Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen 99–01. Ledamot, socialnämnden och i dess arbets- och socialutskott, Haninge kommun 02–03. Ersättare, regionplan- och trafiknämnden, Stockholms län 02–04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Adjungerad ledamot, Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse 99–01. Ordförande, Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening 99–01. Ledamot, Sveriges förenade studentkårers styrelse 99–00. Ledamot, Göteborgs studentkommittés styrelse 98–99. Ledamot, Filosofiska fakulteternas studentkår Göteborg 98–01 och vice ordförande 98–99. Ledamot, FNSU:s styrelse 01–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokratiska partistyrelsen 01–03. Styrelseledamot, Sveriges socialdemokratiska studentförbund 00–01 och förbundsordförande 01–03. Styrelseledamot, Young European Socialists, YES 00–03 och samordnare, kvinnonätverket i YES 02–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas verkställande utskott 03. Adjungerad ledamot, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 04–16. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13–. Ersättare, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikts styrelse 16–20, ordförande 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2019-04-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 21-22 mars.- Datum
- 2019-03-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2018-12-17
Ge Södertörns högskola universitetsstatus
Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riskdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre vård efter förlossning
Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter förlossning får- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2117 av Åsa Westlund S En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skolsituationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bättre vård vid endometrios
Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. S Bättre vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE
Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér båda S Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över möjligheterna att verka för att TBE-vaccination blir möjligt för fler och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Stefan Löfven S återrapporterar från möte i Europeiska rådet den 25 november.- Datum
- 2018-11-28
Om minskade utsläpp från flyget
Motion 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. S Om minskade utsläpp från flyget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av minskade klimatutsläpp från flygtrafiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Väldigt mycket tyder på att världen- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om konsumtionsbaserade klimatmål
Motion 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. S Om konsumtionsbaserade klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av konsumtionsbaserade klimatmål och tillkännager detta för regeringen. Motivering När världens länder 2015 enades om det som kom- Inlämnad
- 2018-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2018-10-23