Aylin Nouri (S)
Tjänstledig riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 336
- Titel
- Statsvetare
- Född år
- 1992
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Utbildningsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-11-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-04-04 – 2024-11-29
- Ledig
- 2024-01-30 – 2024-04-03
- Ordinarie
- 2021-12-18 – 2024-01-29
- Ledig
- 2021-07-01 – 2021-12-17
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-06-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-12-16
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-12-06 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 18–19 och utbildningsutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–21.
Föräldrar
Egenföretagaren Mahmod Fazelian och egenföretagaren Sanna Nouri.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje "Europa och världen", Ingrid Segerstedts gymnasium, Göteborg 08–11. Fil.kand., Europaprogrammet, Göteborgs universitet 11–14. EU–China Relations and International Politics, Fudan University, Shanghai 12–13. Mastersexamen, European Studies, Göteborgs universitet 14–17. Fältstudier (Sida), Kina 17.
Anställningar
Affärsbiträde 10–12. Arbetsledare, Greenpeace 17–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 18–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, gymnasienämnden/utbildningsnämnden, Partille kommun 10–14. Ledamot, skolnämnden, Mölndal 16–18. Regionfullmäktig, Västra Götalands län 14–18. Regionutvecklingsnämnden, ersättare 14–17 och vice ordförande 17–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Partille 10–12. Styrelseledamot, Avantgarde, Göteborg 12–14. Ledamot och internationell talesperson, S-kvinnor 15–19. Styrelseledamot, Mölndals arbetarekommun 16–19. Styrelseledamot, Olof Palmes Internationella Center 17–19. Distriktsordförande, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 19–.