Azadeh Rojhan (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 115
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Kulturutskottet
Ledamot
Utbildningsutskottet
Suppleant
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-06-28 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2020-08-01 – 2022-06-27
- Statsrådsersättare
- 2019-02-01 – 2020-07-31
- Statsrådsersättare
- 2019-01-22 – 2019-01-31
- Statsrådsersättare
- 2017-04-02 – 2019-01-21
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2016-08-09
Mikael Damberg
- Ledig
- 2016-08-10 – 2017-04-01
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2021-10-19 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-10-19
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ledamot
- 2022-02-18 – 2022-10-31
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-02-18
- Suppleant
- 2015-12-09 – 2018-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924, 180924–190121 och 190121–220628). Ledamot kulturutskottet 14–18, 21–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, EU-nämnden 14–22, kulturutskottet 18– och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 15–22 och ledamot 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund
Betänkande 2014/15:KrU11
Reglerna som gäller tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher ändras. Bland annat ska den myndighet som utövar tillsyn få fler möjligheter att straffa en arrangör som bryter mot villkoren för sitt tillstånd eller som inte lämnar upplysningar eller handlingar enligt de regler som gäller. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Riksdagen uppmanade också regeringen att betona hur viktigt det är att värna det civila samhället, att det civila samhället stärks och att dess självständighet bevaras. Detta bör bland annat ske genom att onödiga regler och hinder tas bort för det civila samhällets organisationer. Riksdagen sa även nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlade om det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 23, 94 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-11
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ökade förutsättningar för nyanlända att etablera sig genom ett värdigt eget boende
Motion 2014/15:2087 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2087 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ökade förutsättningar för nyanlända att etablera sig genom ett värdigt eget boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som leder till att- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Unga och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ekonomisk jämställdhet
Motion 2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2820 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker S Ekonomisk jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör beakta vikten av att ekonomisk jämställdhet uppnås. Motivering Det råder ojämställdhet- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd AP-fonderna för bostadsbyggande
Motion 2014/15:2817 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2817 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson S Använd AP-fonderna för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över placeringsreglerna för AP-fonderna. Motivering De politiska förutsättningarna- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ny strategi mot hemlöshet
Motion 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2646 av Serkan Köse m.fl. S En ny strategi mot hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en ny strategi mot hemlöshet. Motivering Sedan den förra regeringens strategi mot hemlöshet löpte- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter i Iran
Motion 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2301 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Mänskliga rättigheter i Iran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen under FN:s överinseende bör verka för att Iran som medlem av Internationella arbetsbyrån ILO ratificerar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag