Barbro Westerholm (L)
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1933
- Avliden
- 13 mars 2023
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1999-10-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-09-30
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-28
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1998-01-01 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-04-02 – 2019-10-25
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-04-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-01
Civilutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2021-09-08
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88-99 och 06-. Ledamot socialutskottet 94-98, 09-12 och 14-18, utbildningsutskottet 98-99 och socialförsäkringsutskottet 19-. Suppleant socialutskottet 88-94, 06-09, 12-14 och 18, socialförsäkringsutskottet 94-95, 98-99, 06-10 och 14-18, utbildningsutskottet 88-91, 98 och 14-16, konstitutionsutskottet 98-99, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 14-. Suppleant riksdagens valberedning 06-10 och 14-18.
Föräldrar
Försäkringsaktuarien Helge Lagergren och kansliskrivaren Gunhild Lagergren, f. Werner.
Utbildning
Studentexamen 53. Med.kand., Karolinska Institutet 55. Med.lic. 59. Med.dr 65. Docent 66. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 88. Hedersdoktor, farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet 07. Jubeldoktor, Karolinska Institutet 15. Hedersdoktor, odontologiska fakulteten, Malmö högskola 16.
Anställningar
Amanuens, assistent och lärare vid farmakologiska institutionen, Karolinska Institutet 56-65 och doktorand 59-63. Stipendiat, London Toxicology Research Unit 66-67. Föredragande, Medicinalstyrelsen 63-66. Sekreterare, Läkemedelsbiverkningsnämnden 65-70. Medicinalråd, Socialstyrelsen 71-74. Medicinsk expert, Apoteksbolaget AB 74-79. Generaldirektör, Socialstyrelsen 79-85. Medicinsk chef, Apoteksbolaget AB 85-93. Sakkunnig, Socialdepartementet 85-88. Adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 86-89.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Datainspektionen 74-79, Statshälsan 83-85, Statistiska centralbyrån 87-90, Världshälsoorganisationen 87-88, vice ordförande 88, Folkhälsoinstitutet 92-00, Prioriteringscentrum, Linköping 00-06 och Socialstyrelsens epidemiologiska centrum 04-. Ordförande, Statens institut för psykosocial miljömedicin 83-85, styrelsen för Växjö universitet 01-04. Ledamot, Medicinska forskningsrådet 76-85, Socialdepartementets sjukvårdsdelegation 79-83, Försvarsrådet 79-85, chefsnämnden 79-85, Naturvårdsverkets forskningsnämnd 79-85, Delegationen för social forskning 79-81, Nationalkommittén för de svenska förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, Organisationskommittén för Socialstyrelsen 79-81, Rådgivande nämnden Livsmedelsverket 79-85, Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 79-85, Statens miljömedicinska laboratorium 80-85, Socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 80-81, Samordningsorganet för alkoholfrågor 80-82, Regionalpolitiska rådet 83-84, Hälso- och sjukvårdsberedningen 83-85, Aids-delegationen 85, Socialstyrelsens läkemedelsbiverkningskommitté 86-87, Statens livsmedelsverks vetenskapliga råd 86-96, Läkemedelsinformationsrådet 86-87 och Tema-rådet, Linköpings universitet 87-90, Uppsala universitets konsistorium 88-92, Jämställdhetsrådet 89-98, Genteknikberedningen 90-92, pensionsarbetsgruppen 91-94, Forskningsrådsnämnden 92-, vice ordförande 93-, Kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-95, Husläkardelegationen 93-94, Nationalkommittén för FN:s 50-årsjubileum 94-96, Gentekniknämnden 94-97, Pensionärskommittén 99-05, Nationellt råd för kvinnofrid 00-03, Socialstyrelsens forskningsetiska råd 04-07, Statens medicinsk-etiska råd 06- och Socialstyrelsens brukarråd (IMS) 06-07. Vice ordförande, Stiftelsen Institutet för framtidsstudier 87-97. Ordförande, Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 79-80, Partnerskapskommittén 91-93, Kommittén om forskningsetik 97-99, Forskningsrådsnämndens källagrupp 99-02 och Äldreboendedelegationen 06-08. Expert, Brottsförebyggande rådet 79-82 och Jämställdhetskommittén 79-80, Statistikutredningen 81-83. Ensamutredare i utredningen om jämställdhet som biståndsmål 95. Förbundsordförande Sveriges Pensionärsförbund 99-05. Konsument- och brukarråd, European Medicines Agency 09-. Senior Advisor, WHO:s Task Group on social determinants and the health divide in the WHO European Region. Rättsmedicinalverkets insynsråd 09-16. Ledamot, referensgruppen, utredningen Olika vägar till föräldraskap 16. Ledamot, parlamentariska referensgruppen Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, Stockholms stadsteater 85-88. Styrelseledamot, TioHundra AB, 06-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiets kvinnoförbund 89-98. Ledamot, Folkpartiets partistyrelse 89-93 och 05-09, adjungerad ledamot 93-98. Styrelseledamot, Svenska Handelsbanken 79, Noaks Ark 91-94 och Hälsoinvest 92-94. Ledamot, Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 85-86, Apoteksbolagets nämnd för rationell läkemedelssamverkan 87, Volvo Medical Advisory Board 87-89, rådgivande nämnden till Axel och Margaret A:son Johnsons Stiftelse för allmänna nyttiga ändamål 92-95, Ingenjörsvetenskapsakademien 90-, Samfundet äldre läkare 00- och Cancerfonden 04-. Vice ordförande, AGE - Older People's Platform 02-06. Ordförande, Apoteksbolagets nämnd för information och statistik 80-86, Friluftsfrämjandet 86-92, Läkare mot Aids 87-90, Sveriges Pensionärsförbund 99-05, programstyrelsen för Ljudlandskap för bättre hälsa, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra 99-07, forskningsfonden Duchennes muskeldystrofi 00-10, Trafikmedicinska forskningsfonden 03-06 och Börje Olhagens forskningsfond 03-. Huvudman, Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar 79-82, Konung Gustaf V:s 80-årsfond 84-, Konung Oscar II:s jubileumsfond 84- och Stockholms sjukhem 89-. Vice ordförande Samfundet Äldre läkare 01-07, ordförande 07-11. Ordförande, nätverket Liberala Seniorer 05-.
Litteratur
Frisättning av histamin och 5-hyroxtryptamin in vitro - En djurexperimentell studie (64, doktorsavhandling), Etik i politiken (93) och Läkemedelsanvändning (94, tillsammans med andra). Dessutom artiklar i farmakologi och epidemiologi samt debattartiklar i olika hälsofrågor, jämställdhet, forskning, utbildning, etik i politiken och äldrefrågor.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
Betänkande 2011/12:SoU20
Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 6, 27 minuter
- Justering
- 2012-05-31
- Debatt
- 2012-06-11
- Beslut
- 2012-06-13
Frågestund
Vid frågestunden svarar följande ministrar i regeringen direkt på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren: Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson M Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni FP Migrationsminister Tobias Billström M Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd M It- och energiminister Anna-Karin Hatt C- Datum
- 2012-05-31
Alkoholservering på särskilda boenden
Betänkande 2011/12:SoU15
Det ska bli tillåtet att servera sprit, vin, starköl och annan alkohol till en boende och dennes besökare på särskilda boenden som erbjuder måltidsservice. Med särskilda boenden avses behovsprövade boenden för äldre människor och för funktionshindrade. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juni 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 5, 15 minuter
- Justering
- 2012-03-27
- Debatt
- 2012-04-18
- Beslut
- 2012-04-18
Folkhälsofrågor
Betänkande 2011/12:SoU12
Riksdagen sa nej till motioner om folkhälsofrågor från allmänna motionstiden 2011. Den främsta orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlar bland annat om mål och förebyggande arbete inom folkhälsoområdet, antibiotikaresistens, fysisk aktivitet för äldre och förebyggande av självmord. Andra motioner tar upp hbt-personers hälsa, hbt-certifiering av ungdomsmottagningar, ungdomsmottagningarnas öppettider och kompetens samt Umo, Ungdomsmottagningen på nätet.
- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 19, 74 minuter
- Justering
- 2012-02-16
- Debatt
- 2012-03-01
- Beslut
- 2012-03-14
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen
Betänkande 2011/12:SoU11
Riksdagen gav regeringen ett uppdrag som gäller bemanningen inom äldreomsorgen. Regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanningen på särskilda boenden inom äldreomsorgen.
Socialstyrelsen arbetar sedan tidigare med ett uppdrag som gäller bemanningen på särskilda boenden för demenssjuka. Socialstyrelsen har i ett yttrande till riksdagen sagt att det ofta finns brister i bemanningen i särskilda boenden även för andra grupper. Riksdagen anser att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och, om man anser det lämpligt, utfärda föreskrifter om bemanning i särskilda boenden även för andra grupper än demenssjuka. Föreskrifterna bör utgå från den enskildes behov. De ska inte innebära något större nytt åtagande för kommunerna utan säkerställa att kommunerna gör det socialtjänstlagen kräver. Uppdraget bör samordnas med Socialstyrelsens pågående uppdrag om organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom, utan att detta uppdrag försenas. Riksdagen vill att regeringen återkommer med en redovisning och vid behov förslag till åtgärder senast i november 2012.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 23, 71 minuter
- Justering
- 2012-02-23
- Debatt
- 2012-03-01
- Beslut
- 2012-03-14
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
Betänkande 2011/12:SoU7
Regeringen har redovisat i en skrivelse hur den ser på Riksrevisionens granskningsrapport Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg - samverkan utan verkan? Granskningen gäller statens insatser för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle.
Riksdagen har gått igenom skrivelsen och välkomnar Riksrevisionens granskning. Riksrevisionen har uppmärksammat vissa brister, bland annat när det gäller vårdpersonals möjlighet att få tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare.
Myndigheten har lämnat ett antal rekommendationer till regeringen. Riksdagen konstaterar att regeringen redan arbetar med de frågor som Riksrevisionen tar upp, bland annat har strategin Nationell eHälsa tagits fram.
Riksdagen kommer att följa regeringens arbete och avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 18 minuter
- Justering
- 2012-01-19
- Debatt
- 2012-02-01
- Beslut
- 2012-02-01
Organdonationsfrågor
Betänkande 2011/12:SoU9
Det behövs en översyn för att förbättra tillgången på organ och vävnader för donation. Det finns vissa otydligheter kring regelverket, rutiner och organisationsfrågor. Regeringen har redan inlett ett arbete med att ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma senast innan riksdagens sommaruppehåll 2012 med en redovisning av en plan för vilka åtgärder som krävs i det fortsatta arbetet för att öka tillgången på organ och vävnader för donation.
Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Beslutet innebar att man delvis sa ja till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2011.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 54 minuter
- Justering
- 2011-12-20
- Debatt
- 2012-01-25
- Beslut
- 2012-01-25
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Betänkande 2011/12:SoU5
Det införs ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag. Patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa ska kunna få bidraget. De ska få använda bidraget för att betala förebyggande tandvård som ger rätt till ersättning och tandvård som de abonnerar på. En annan ändring innebär att landstingen enligt lagen blir skyldiga att se till att tandvård kan erbjudas personer som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvården ska utföras till hälso- och sjukvårdsavgift. Vårdgivarna ska inte längre enligt lagen vara skyldiga att lämna uppgifter om aktuella priser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som de utför till Försäkringskassans prisjämförelsetjänst. Denna lagändring börjar gälla den 1 januari 2012. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2013.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 9, 33 minuter
- Justering
- 2011-11-10
- Debatt
- 2011-11-24
- Beslut
- 2011-11-30
Vissa lagstiftningsfrågor
Motion 2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:C391 av Barbro Westerholm FP Vissa lagstiftningsfrågor FP1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föräldraskapspresumtion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
Dawit Isaak – en levande tragedi och ett diplomatiskt misslyckande för Sverige och EU
Motion 2011/12:U302 av Gunnar Andrén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:U302 av Gunnar Andrén m.fl. FP Dawit Isaak en levande tragedi och ett diplomatiskt misslyckande för Sverige och EU FP1170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
S/S Blidösund och andra traditionsfartyg
Motion 2011/12:T407 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:T407 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm FP S/S Blidösund och andra traditionsfartyg FP1275 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att instruera Transportstyrelsen att ändra det svenska tolkningsbeslutet av direktiv- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad kunskap krävs för rätt hjälp till barn i sekter
Motion 2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. FP Ökad kunskap krävs för rätt hjälp till barn i sekter FP1159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap om situationen för barn som växer upp i sekter. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alfred Nobels minne
Motion 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. FP Alfred Nobels minne FP1278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell och internationell insamling till Alfred Nobels minne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU9 2011/12:TU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn
Motion 2011/12:C233 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:C233 av Barbro Westerholm FP Mor- och farföräldrars umgängesrätt med barnbarn FP1074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av utfallet av 2006 års lagändring i föräldrabalken om mor- och farföräldrars umgängesrätt- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Minskning av omgivningsbullret
Motion 2011/12:MJ254 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ254 av Barbro Westerholm FP Minskning av omgivningsbullret FP1072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetet på det nationella såväl som på det internationella planet med att sänka bulleremissionen från alla slag- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hedersrelaterat våld
Motion 2011/12:So289 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:So289 av Barbro Westerholm FP Hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerställandet av rätten till skyddat boende för pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU11 2012/13:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kundval inom färdtjänsten
Motion 2011/12:T255 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:T255 av Barbro Westerholm FP Kundval inom färdtjänsten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom lagändring möjliggöra kundval inom färdtjänsten. Motivering Liberala välfärdsreformer- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliggörande av ideella insatser i officiell statistik
Motion 2011/12:Kr229 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr229 av Barbro Westerholm FP Synliggörande av ideella insatser i officiell statistik FP1077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om redovisning av ideella insatser i officiell statistik. Motivering Äldre människor- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning om coachning och sorgeterapi
Motion 2011/12:Ub266 av Barbro Westerholm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub266 av Barbro Westerholm FP Utredning om coachning och sorgeterapi FP1073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om utbildning i coachning och sorgeterapi. Motivering Professionell coachning definieras- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag