Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet
Motion 1994/95:Ub58 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub58 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöksverksamhet Riksdagen behandlade vid flera tillfällen under föregående mandatperiod föräldrainflytandet när det gäller om barnet skulle placeras i grundskola- Inlämnad
- 1995-04-24
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.
Motion 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg Elevers rätt att gå upp och pröva för ett nytt betyg inom både gymnasieskolan och komvux har funnits under lång tid. Däremot fanns tidigare vissa begränsningar i rätten att använda- Inlämnad
- 1995-04-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1994/95:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk
Motion 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Den borgerliga regeringsperioden 1991-94 kännetecknades av den starkaste satsning på kunskap och kompetens som genomförts i Sverige i modern tid. Inte minst gällde detta den högre utbildningen och forskningen.- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet
Motion 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1 Jämställdhet i skolan 1.1 Vi är alla olika För att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan krävs fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter,- Inlämnad
- 1995-03-15
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1994/95:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.
Motion 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. En av de viktigaste åtgärderna som den tidigare regeringen genomförde inom skolans område var den s.k. friskolereformen. Den innebar att- Inlämnad
- 1995-03-13
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan
Motion 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan De utmaningar Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings- och forskningspolitik. Kvaliteten måste hävdas på alla nivåer. Under den borgerliga regeringen- Inlämnad
- 1995-03-08
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Statsbidragen till kommunerna m.m.
Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Utbildningspolitiken
Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
Ett nytt universitet i Storstockholm
Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1994/95:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
En mer kursutformad gymnasieskola
Motion 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. m En mer kursutformad gymnasieskola Den nya programbaserade gymnasieskolan är det första steget mot en kursutformad gymnasieskola. De förändringar som genomfördes i samband med riksdagens beslut om en ny läroplan för det frivilliga skolväsendet innebar att- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1994/95:SfU12 1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Dennisöverenskommelsen
Motion 1994/95:T234 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:T234 av Mikael Odenberg m.fl. m Dennisöverenskommelsen Regeringen tillkallade 1990 en förhandlare med uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar uppgörelse om trafiksystemen i Stockholmsregionen. I september 1992 träffades också den slutliga överenskommelse, som kommit att få namnet Dennisöverenskommelsen.- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:TU22
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Svenskundervisning för invandrare
Motion 1994/95:Ub320 av Ulf Kristersson och Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub320 av Ulf Kristersson och Beatrice Ask m Svenskundervisning för invandrare Invandringen till Sverige har historiskt bidragit mycket till svenskt välstånd och svensk kultur. Så är det fortfarande, även om det snarare är problemet med invandring och flyktingmottagning som har fokuserats- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Utvärdering inom skolan
Motion 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. m Utvärdering inom skolan Det nya styrsystemet för skolväsendet innebär att staten anger de nationella målen och ramarna för verksamheten. Ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger däremot hos kommunerna och andra skolhuvudmän. Syftet med att ersätta- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1994/95:UbU10 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
Lärare inför 2000-talet
Motion 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. m Lärare inför 2000-talet Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld, den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet, förändrad arbetsorganisation, den växande betydelsen- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1994/95:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation