Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kredittider för underleverantörer
Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)
den 26 juni Interpellation 2011/12:429 Kredittider för underleverantörer av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars- Inlämnad
- 2012-06-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Bluffakturor
Interpellation 2011/12:187 av Örnfjäder, Krister (S)
den 4 januari Interpellation 2011/12:187 Bluffakturor av Krister Örnfjäder S till justitieminister Beatrice Ask M Jag har vid upprepade tillfällen i riksdagen tagit upp problemet med bluffakturor. Vid dessa tillfällen har jag av justitieministern fått besked om att åtgärder vidtagits för att lösa problemen. I dagarna- Inlämnad
- 2012-01-04
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Häkte till Halland
Interpellation 2011/12:157 av Hoff, Hans (S)
den 1 december Interpellation 2011/12:157 Häkte till Halland av Hans Hoff S till justitieminister Beatrice Ask M Halland är det enda län i Sverige som inte har häkte trots att länet är det sjunde största och växer i befolkning. Varje år häktas drygt 200 personer i Halland. När någon eller några häktas i länet får- Inlämnad
- 2011-12-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag
Interpellation 2011/12:153 av Niemi, Pyry (S)
den 29 november Interpellation 2011/12:153 Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag av Pyry Niemi S till justitieminister Beatrice Ask M Bakgrund Medborgarna i Sverige är alltmer beroende av ersättningar från Försäkringskassan och försäkringsbolag när de drabbas av ohälsa. Vad- Inlämnad
- 2011-11-29
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisens möjligheter att ta betalt för bevakning
Interpellation 2011/12:124 av Olsson, Lena (V)
den 15 november Interpellation 2011/12:124 Polisens möjligheter att ta betalt för bevakning av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M Våld och skadegörelse vid olika arrangemang inklusive idrottsarrangemang är ett återkommande och stort problem. När det gäller idrotten ser vi tyvärr flera inställda matcher- Inlämnad
- 2011-11-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisens möjlighet att ta ut ersättning för ordningshållande
Interpellation 2011/12:109 av Adelsbo, Christer (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:109 Polisens möjlighet att ta ut ersättning för ordningshållande av Christer Adelsbo S till justitieminister Beatrice Ask M Problemen med våld och skadegörelse i samband med idrottsarrangemang är ett problem som har pågått under många år. Så kallade huliganer förstör för både- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Tillsynen av överförmyndare
Interpellation 2011/12:99 av Berg, Marianne (V)
den 9 november Interpellation 2011/12:99 Tillsynen av överförmyndare av Marianne Berg V till justitieminister Beatrice Ask M Under många år har en rad allvarliga fall uppmärksammats där företrädare har misskött huvudmännens ekonomi eller förskingrat dennas eller dennes medel, eller där överförmyndaren har brustit- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Jäv för statsråd
Interpellation 2011/12:32 av Linde, Hans (V)
den 10 oktober Interpellation 2011/12:32 Jäv för statsråd av Hans Linde V till statsminister Fredrik Reinfeldt M Utrikesminister Carl Bildt har under åren 2000 till oktober 2006, då han utsågs till statsråd och utrikesminister, varit styrelseledamot i Lundin Petroleum AB. Regeringsformen 6 kap. 9 andra stycket- Inlämnad
- 2011-10-10
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Tidsutdräkt för besvarande av brev
Interpellation 2011/12:33 av Österberg, Sven-Erik (S)
den 11 oktober Interpellation 2011/12:33 Tidsutdräkt för besvarande av brev av Sven-Erik Österberg S till justitieminister Beatrice Ask M I samband med den tragiska händelsen på häktet i Flemingsberg denna vecka kom det fram att ett brev hade sänts till justitieministern från anställda på häktet i juli i år. I- Inlämnad
- 2011-10-11
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Storsatsning på nya poliser som används för civila jobb
Interpellation 2011/12:17 av Söder, Björn (SD)
den 21 september Interpellation 2011/12:17 Storsatsning på nya poliser som används för civila jobb av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M För fem år sedan gjorde regeringen en storsatsning på fler poliser. Mellan 2006 och 2010 fick polisen 3,4 miljarder kronor mer i anslag i statsbudgeten och antalet- Inlämnad
- 2011-09-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Barns försäkringsskydd
Interpellation 2011/12:7 av Palm, Veronica (S)
den 16 september Interpellation 2011/12:7 Barns försäkringsskydd av Veronica Palm S till justitieminister Beatrice Ask M Allt fler ärenden uppdagas om barn som inte platsar i barnförsäkringen eller får betala en avsevärt högre premie. Motiven är allt från lättare handikapp till ett BMI som försäkringsbolagen tycker- Inlämnad
- 2011-09-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet
Motion 1994/95:Ub58 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub58 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång en försöksverksamhet Riksdagen behandlade vid flera tillfällen under föregående mandatperiod föräldrainflytandet när det gäller om barnet skulle placeras i grundskola- Inlämnad
- 1995-04-24
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m.
Motion 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub54 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:174 Vissa betygsfrågor m.m. Komplettering av betyg Elevers rätt att gå upp och pröva för ett nytt betyg inom både gymnasieskolan och komvux har funnits under lång tid. Däremot fanns tidigare vissa begränsningar i rätten att använda- Inlämnad
- 1995-04-07
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1994/95:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk
Motion 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Den borgerliga regeringsperioden 1991-94 kännetecknades av den starkaste satsning på kunskap och kompetens som genomförts i Sverige i modern tid. Inte minst gällde detta den högre utbildningen och forskningen.- Inlämnad
- 1995-03-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet
Motion 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub45 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet 1 Jämställdhet i skolan 1.1 Vi är alla olika För att förnya och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan krävs fördjupade kunskaper om könsskillnader och olikheter,- Inlämnad
- 1995-03-15
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1994/95:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m.
Motion 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub33 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:157 Ändring av bidragsbestämmelserna för fristående skolor godkända för vanlig skolplikt m.m. En av de viktigaste åtgärderna som den tidigare regeringen genomförde inom skolans område var den s.k. friskolereformen. Den innebar att- Inlämnad
- 1995-03-13
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan
Motion 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Ub19 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan De utmaningar Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings- och forskningspolitik. Kvaliteten måste hävdas på alla nivåer. Under den borgerliga regeringen- Inlämnad
- 1995-03-08
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1994/95:SfU15 1994/95:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Statsbidragen till kommunerna m.m.
Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit- Inlämnad
- 1995-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1994/95:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation