Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.
Motion 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Propositionen behandlar ett antal frågor som rör grundskolan, gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen. En femårig försöksverksamhet med avskaffad nationell- Inlämnad
- 1999-06-01
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1999/2000:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd
Motion 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Innehåll 1 Inledning 12 1.1 Bakgrund 12 1.2 Sammanfattning av propositionen 12 2 Moderata utgångspunkter 12 2.1 Principiella utgångspunkter 12 3 Specialskolorna- Inlämnad
- 1999-06-01
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1999/2000:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - samverkan, ansvar och utveckling
Motion 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub14 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Inledning Bakgrund Den nationella utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning är regeringens övergripande policydokument- Inlämnad
- 1999-06-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor
Motion 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub12 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor 1 Inledning 27 2 Moderata utgångspunkter 27 3 Forskningens omfattning, inriktning och fördelning 29 3.1 Forskningens omfattning 29 3.2 Alla högskolor behöver en egen profil 30 3.3 Forskarutbildningen- Inlämnad
- 1999-05-07
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1999/2000:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting
Motion 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi37 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting 1 Sammanfattning 2 2 Kommunerna kan bidra till tillväxt men saknar incitament 2 3 Förutsättningar för god kommunal verksamhet måste säkras. 3 4 Grundlagen skall- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1998/99:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition
Motion 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi25 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition I statsbudgeten för 1999 finns cirka 42 miljoner kronor avsatta för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Bakgrunden är att regeringen i den förra utvecklingsplanen samt- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition
Motion 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition En stängning av Barsebäck skadar Sverige Inledning En förtida kärnkraftsavveckling får betydande konsekvenser för energiförsörjningen, miljön, hushållens ekonomi, investeringarna, industrisysselsättningen- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition
Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition InnehållSammanfattning Inledning De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen,- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1998/99:FiU20 1998/99:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel - rättvisa spelregler
Motion 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:N7 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:59 Öppen handel rättvisa spelregler Inledning Frihandel är, vid sidan av grundläggande marknadsekonomiska institutioner, äganderätt och rättsstat, den starkaste välståndsskapande kraft vi känner. För världens fattigaste länder är- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1998/99:NU13
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar
Motion 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Sammanfattning Regeringens proposition 1998/99:77 Förändrad omvärld omdanat försvar ger en felaktig inriktning av det som borde vara svensk säkerhetspolitik kombinerat med en mycket oklar bild- Inlämnad
- 1999-03-24
- Förslag
- 46
- Utskottsberedning
- -----------------------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass
Motion 1998/99:Ub6 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub6 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:45 Fristående förskoleklass 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Regeringen förslår att utbildning som motsvarar förskoleklass och som anordnas av godkända fristående skolor skall godkännas och tillsyn utövas av Statens skolverk. För- Inlämnad
- 1999-03-03
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1998/99:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Kvalitet i högre utbildning och forskning
Motion 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub424 av Carl Bildt m.fl. m Kvalitet i högre utbildning och forskning Sammanfattning 2 Dagens utbildningspolitiska klimat 2 Kunskapsmiljöns strategiska betydelse 2 Centralisering och kunskapsförakt 4 Internationalisering och globalisering 5 Prioritera utbildningens kvalitet 6- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1998/99:UbU4 1998/99:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Tillväxt ger välstånd och trygghet
Motion 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi208 av Carl Bildt m.fl. m Tillväxt ger välstånd och trygghet Innehåll 1 Sammanfattning 1.1 Inledning Moderata samlingspartiet vill skapa en grund för en förnyelse av det svenska samhället baserad på enskilda människors initiativkraft och företagande i syfte att värna och utveckla- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1998/99:FiU1 1998/99:FiU25 1998/99:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
En tryggare vård med garanti och valfrihet
Motion 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:So222 av Carl Bildt m.fl. m En tryggare vård med garanti och valfrihet Inledning För att människor skall känna trygghet för sig och de sina måste de kunna lita på att sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Sjukvård skall ges på lika villkor. Alla medborgare skall ha samma rättigheter- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:SoU10 1998/99:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m.
Motion 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. m Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m. 1 Sammanfattning Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl enskilda som det allmänna. Trygghet mot brott är en grundval- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 64
- Utskottsberedning
- --------------------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:JuU27 1998/99:SoU4 1998/99:UbU11 1999/2000:JuU17 1999/2000:JuU23 1999/2000:JuU9 1999/2000:KU17
- Riksdagsbeslut
- (64 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation
Bidrag till politiska partiers kvinnoverksamhet
Motion 1998/99:A803 av Lennart Hedquist och Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1998/99:A803 av Lennart Hedquist och Beatrice Ask m Bidrag till politiska partiers kvinnoverksamhet Det finns idag särskilda statsbidrag till kvinnoorganisationers centrala verksamhet. Anslaget disponeras av regeringen och bidrag kan erhållas utifrån villkor angivna i en särskild förordning.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:AU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Modern jämställdhetspolitik
Motion 1998/99:A802 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:A802 av Carl Bildt m.fl. m Modern jämställdhetspolitik 1 Sammanfattning Moderata samlingspartiet föreslår en ny inriktning av jämställdhetspolitiken så att den bidrar till att självständiga kvinnor och män själva kan forma sin tillvaro enligt egna önskemål och behov. Politiken kan inte- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- ---------------1998/99:AU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU10 1998/99:SoU10 1998/99:SoU3 1998/99:SoU9 1998/99:UbU6 1999/2000:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
En social skattepolitik
Motion 1998/99:Sk311 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk311 av Carl Bildt m.fl. m En social skattepolitik Motionen hänvisad till finansutskottet Sammanfattning Sverige har världens högsta skatter, men inte världens bästa välfärd. Sprickorna i folkhemsbygget blir allt mer uppenbara. Trots de höga skatterna växer köerna inom sjukvården,- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- ----------------------1998/99:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
Företagandet och jobben
Motion 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk310 av Carl Bildt m.fl. m Företagandet och jobben 1 Sammanfattning 2 2 En värld av nya möjligheter 2 3 Gårdagens politik möter morgondagens samhälle 3 3.1 Bristande tillväxt 3 3.2 Sämre konkurrenskraft och näringslivsklimat 5 3.3 Människor och företag flyttar 7 3.4 För få företag- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- ---------------------1998/99:AU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU17 1998/99:KU24 1998/99:NU1 1998/99:NU11 1998/99:NU6 1998/99:SkU9 1998/99:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
Skolans uppdrag att bidra till ökad social kompetens
Motion 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1998/99:Ub258 av Beatrice Ask m.fl. m Skolans uppdrag att bidra till ökad social kompetens 1 Sammanfattning Skolans inre arbetsklimat diskuteras ibland med anledning av larmrapporter om akuta händelser. Medierapporteringen tyder på att problemen ökat, inte minskat under senare år. Mobbning, ett- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1998/99:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation