Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet
Interpellation 2010/11:333 av Ferm, Maria (MP)
den 26 april Interpellation 2010/11:333 Agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M Genom ett förslag om minoritetsbordläggning från Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har nu införandet av datalagringsdirektivet skjutits upp ett år. Direktivet- Inlämnad
- 2011-04-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Föräldraskap vid assisterad befruktning
Interpellation 2010/11:314 av Gunnarsson, Jonas (S)
den 7 april Interpellation 2010/11:314 Föräldraskap vid assisterad befruktning av Jonas Gunnarsson S till justitieminister Beatrice Ask M Sverige är ett land i dag där alla säger sig sätta barnens rätt främst. En central fråga för att klara barns rätt och välfärd är att garantera goda och trygga uppväxtförhållanden.- Inlämnad
- 2011-04-07
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kvalitetssäkring vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt
Interpellation 2010/11:268 av Vestlund, Börje (S)
den 9 mars Interpellation 2010/11:268 Kvalitetssäkring vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt av Börje Vestlund S till justitieminister Beatrice Ask M Lagstiftningen kring att omvandla hyresrätter till bostadsrätter är nu några år gammal. Den är på ett sätt enkel och tydlig. För att få ombilda från hyresrätt- Inlämnad
- 2011-03-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Rättsväsendets hantering av sexuella övergrepp mot barn
Interpellation 2010/11:251 av Olsson, Lena (V)
den 3 mars Interpellation 2010/11:251 Rättsväsendets hantering av sexuella övergrepp mot barn av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M I det så kallade kopplerimålet friades nyligen två män från våldtäkt mot barn eftersom hovrätten ansåg att de inte hade förstått eller haft anledning att anta att den- Inlämnad
- 2011-03-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Effektiviteten i polisens arbete
Interpellation 2010/11:229 av Lundgren, Elin (S)
den 23 februari Interpellation 2010/11:229 Effektiviteten i polisens arbete av Elin Lundgren S till justitieminister Beatrice Ask M Enligt Dagens Nyheter har regeringens miljardsatsning på polisen sedan 2006 blivit ett fiasko. Färre brott klaras upp och det tar allt längre tid för polisen att rycka ut. Antalet polisen- Inlämnad
- 2011-02-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Oseriös fastighetsförvaltning
Interpellation 2010/11:220 av Köhler, Katarina (S)
den 18 februari Interpellation 2010/11:220 Oseriös fastighetsförvaltning av Katarina Köhler S till statsrådet Stefan Attefall KD Det senaste decenniet har det dykt upp stora investerare som köper hyreshus och med en minimal underhållsbudget ändå efter en tid hoppas kunna sälja fastigheterna vidare med vinst. Dagligen- Inlämnad
- 2011-02-18
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Bekämpande av fusk vid ombildningar
Interpellation 2010/11:215 av Kakabaveh, Amineh (V)
den 18 februari Interpellation 2010/11:215 Bekämpande av fusk vid ombildningar av Amineh Kakabaveh V till statsrådet Stefan Attefall KD De borgerliga partierna har som mål att minska antalet hyresrätter i allmännyttans regi. På olika orter har man genomfört denna politik. Låginkomsttagare, unga och kommande generationer- Inlämnad
- 2011-02-18
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Implementeringen i svensk rätt av internationella brott
Interpellation 2010/11:201 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 10 februari Interpellation 2010/11:201 Implementeringen i svensk rätt av internationella brott av Jonas Sjöstedt V till justitieminister Beatrice Ask M Den svenska straffrättslagstiftningen när det gäller sådana internationella brott som enligt folkrätten ska föranleda individuellt straffansvar är ytterst rudimentär,- Inlämnad
- 2011-02-10
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Mora tingsrätt
Interpellation 2010/11:198 av Runeson, Carin (S)
den 9 februari Interpellation 2010/11:198 Mora tingsrätt av Carin Runeson S till justitieminister Beatrice Ask M Mora tingsrätt kommer att försvinna om Domstolsverket får som det vill. Verket har nyligen lagt ett förslag om ytterligare nedläggningar av tingsrätter i landet, och av de fyra som berörs finns tingsrätten- Inlämnad
- 2011-02-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Öppnande av Säpos Stasiarkiv
Interpellation 2010/11:182 av Sällström, Sven-Olof (SD)
den 3 februari Interpellation 2010/11:182 Öppnande av Säpos Stasiarkiv av Sven-Olof Sällström SD till justitieminister Beatrice Ask M I Säkerhetspolisens arkiv finns hemligstämplade handlingar om vilka svenskar som samarbetade med den östtyska kommunistiska diktaturens säkerhetspolis, Stasi. Forskaren Birgitta- Inlämnad
- 2011-02-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Tingsrätten i Eksjö
Interpellation 2010/11:171 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)
den 1 februari Interpellation 2010/11:171 Tingsrätten i Eksjö av Helene Petersson i Stockaryd S till justitieminister Beatrice Ask M Tingsrätten i Eksjö ska enligt ett förslag från Domstolsverket slås samman med tingsrätten i Jönköping eftersom inskrivningsmyndighetens verksamhet har överförts till Lantmäteriverket.- Inlämnad
- 2011-02-01
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utredning om Enbomsaffären
Interpellation 2010/11:156 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 26 januari Interpellation 2010/11:156 Utredning om Enbomsaffären av Jonas Sjöstedt V till statsminister Fredrik Reinfeldt M År 1952 dömdes ett flertal personer till långa fängelsestraff, två dömdes till livstidsfängelse, i den uppmärksammade Enbomsprocessen. De anklagade, som var kommunister eller sympatiserade- Inlämnad
- 2011-01-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler
Interpellation 2010/11:152 av Ekeroth, Kent (SD)
den 20 januari Interpellation 2010/11:152 Inrättande av ett offentligt register för dömda pedofiler av Kent Ekeroth SD till justitieminister Beatrice Ask M SVT:s Uppdrag granskning har aktualiserat frågan om hur samhället kan skydda barn mot dömda sexualbrottslingar. I ett aktuellt fall har en dömd pedofil som- Inlämnad
- 2011-01-20
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Svenska regeringens samarbete med USA
Interpellation 2010/11:115 av Holm, Jens (V)
den 6 december Interpellation 2010/11:115 Svenska regeringens samarbete med USA av Jens Holm V till justitieminister Beatrice Ask M Under de senaste veckorna har uppgifter framkommit om att USA genom sin ambassad övervakat och registrerat svenska medborgare. I samband med detta har också påstående om samarbete mellan- Inlämnad
- 2010-12-06
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Haverikommission i fallet Rossana
Interpellation 2010/11:97 av Ericson, Gunvor G (MP)
den 26 november Interpellation 2010/11:97 Haverikommission i fallet Rossana av Gunvor G Ericson MP till justitieminister Beatrice Ask M Den 24 november avslöjade SVT-programmet Uppdrag granskning hur sociala och rättsliga myndigheter under flera år svikit att uppmärksamma en minderårig, romsk flickas rop på hjälp.- Inlämnad
- 2010-11-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
De rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot
Interpellation 2010/11:60 av Ferm, Maria (MP)
den 16 november Interpellation 2010/11:60 De rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot av Maria Ferm MP till justitieminister Beatrice Ask M De senaste veckornas händelser i Göteborg har skapat en rad frågetecken kring hur vi egentligen hanterar övervakning, rättssäkerhet och polisens befogenheter i- Inlämnad
- 2010-11-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Hanteringen av datalagringsdirektivet
Interpellation 2010/11:45 av Holm, Jens (V)
den 9 november Interpellation 2010/11:45 Hanteringen av datalagringsdirektivet av Jens Holm V till justitieminister Beatrice Ask M Regeringen har aviserat att man kommer att presentera ett förslag till implementering av EU:s datalagringsdirektiv. Datalagringsdirektivet togs fram i efterdyningarna av en rad förfärliga- Inlämnad
- 2010-11-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polisingripanden vid misstänkt terrorism
Interpellation 2010/11:43 av Olsson, Lena (V)
den 9 november Interpellation 2010/11:43 Polisingripanden vid misstänkt terrorism av Lena Olsson V till justitieminister Beatrice Ask M För någon vecka sedan gjorde polisen ett tillslag riktat mot fyra män i Göteborg. Man hade uppgifter som ledde till misstankar om förberedelse till terroristbrott. Sedan dess har- Inlämnad
- 2010-11-09
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Illegala vapen
Interpellation 2010/11:27 av Jakobsson, Leif (S)
den 2 november Interpellation 2010/11:27 Illegala vapen av Leif Jakobsson S till justitieminister Beatrice Ask M Tillgången på illegala vapen är en av grundförutsättningarna för den organiserade brottsligheten. Den illegala vapenhandeln är i sig själv också en av beståndsdelarna i den organiserade kriminaliteten.- Inlämnad
- 2010-11-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)