Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avslutning
Talman Andreas Norlén håller ett tal till ledamöterna.- Datum
- 2019-06-19
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Betänkande 2018/19:UFöU3
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen i Mali. 2013 upprättades en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali och Sverige har deltagit sedan 2014, efter en förfrågan från FN. Sveriges deltagande har sedan förlängts varje år. Enligt förslaget ska Sverige fram till den 30 juni 2020 delta med en väpnad styrka om högst 470 personer i den pågående FN-insatsen, under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan i FN:s säkerhetsråd.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 33 minuter
- Justering
- 2019-05-28
- Bordläggning
- 2019-06-04
- Debatt
- 2019-06-05
- Beslut
- 2019-06-12
Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet
Skriftlig fråga 2018/19:597 av Beatrice Ask (M)
Fråga 2018/19:597 Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet av Beatrice Ask M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Dagens Nyheter rapporterade nyligen att hundratusentals svenskar får sin position loggad via gps och att informationen rapporteras till utländska servrar. Detta gäller även flera personer som- Inlämnad
- 2019-04-29
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Militära frågor
Betänkande 2018/19:FöU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om militära frågor. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår inom området.
Motionerna handlar till exempel om Försvarsmaktens organisation, hemvärnet, övnings- och skjutfält och stöd till polisen.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 19, 81 minuter
- Justering
- 2019-03-28
- Bordläggning
- 2019-04-02
- Debatt
- 2019-04-03
- Beslut
- 2019-04-03
Störningar hos Tele 2 och Comviq
Skriftlig fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M)
Fråga 2018/19:136 Störningar hos Tele 2 och Comviq av Beatrice Ask M till Statsrådet Mikael Damberg S Under natten till den 31 januari drabbades Tele 2 och Comviq av omfattande störningar. Störningarna rapporterades av kunder i hela landet. Detta innebar att användare inte kunde använda mobiltelefoner för att ringa samtal,- Inlämnad
- 2019-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Rekrytering av officerare
Skriftlig fråga 2018/19:57 av Beatrice Ask (M)
Fråga 2018/19:57 Rekrytering av officerare av Beatrice Ask M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens personalförsörjning är helt central för det svenska försvaret. Om Sverige ska kunna ha en god försvarsförmåga som kan hävda vårt lands suveränitet i tider av kris och krig så måste Försvarsmakten kunna- Inlämnad
- 2019-01-28
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet- Inlämnad
- 2019-01-18
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Betänkande 2018/19:FöU1
Cirka 60 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap, drygt 36,1 miljarder kronor. 13,4 miljarder kronor går till Försvarsmakten och Försvarets materielverk för anskaffning av materiel och anläggningar och Kustbevakningen får 1,3 miljarder kronor.
Riksdagen sa ja till att fördela pengarna inom utgiftsområdet enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
I andra delar sa riksdagen ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att stora delar av myndighetskostnaderna, 1,8 miljarder kronor, för Försvarets materielverk flyttas till ett eget anslag.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att låta regeringen besluta om att hyra ut eller sälja stridsflygplan JAS 39 C/D på export under 2019. Samtidigt riktade riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:
- Regeringen borde i anslutning till 2019 års vårändringsbudget redovisa reviderade investeringsplaner. Detta för att riksdagen ska kunna se hur köp och underhåll av försvarsmateriel prioriteras inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutar om.
- Regeringen borde också redovisa livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 32, 107 minuter
- Justering
- 2018-12-13
- Bordläggning
- 2018-12-15
- Debatt
- 2018-12-17
- Beslut
- 2018-12-18
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Betänkande 2018/19:UFöU1
Det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.
Riksdagen sa ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 12, 57 minuter
- Justering
- 2018-11-29
- Bordläggning
- 2018-12-04
- Debatt
- 2018-12-05
- Beslut
- 2018-12-05
En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar
Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. M En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den civil-militära samverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:KU28 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,
Säkerhetspolitik för att värna Sverige
Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. M Säkerhetspolitik för att värna Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s försvarssamarbete- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Civil beredskap
Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. M Civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2018/19:FöU7 2018/19:FöU9 2018/19:KU28
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,
Ett starkt försvar för att säkra Sverige
Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt försvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 2 procent av BNP i försvarsanslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2018/19:FöU5 2018/19:FöU6 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 9 avslag, 4 bifall,
Stockholm - Sveriges tillväxtmotor
Motion 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. M Stockholm Sveriges tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att samordna besöksnäringens behov i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:FiU26 2018/19:NU8 2018/19:TU4 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:CU5 2018/19:NU7 2018/19:SfU15 2018/19:SfU18 2018/19:SkU10 2018/19:SoU9 2018/19:UbU15 2018/19:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): , 9 bifall,
Betydelsen av fungerande välfärdsföretag
Motion 2018/19:1222 av Beatrice Ask (M)
Motion till riksdagen 2018/19:1222 av Beatrice Ask M Betydelsen av fungerande välfärdsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut som rör privata välfärdsföretag måste tas utifrån fakta om medborgarnas behov av verksamheterna och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tullens brottsbekämpande verksamhet
Motion 2018/19:1221 av Beatrice Ask (M)
Motion till riksdagen 2018/19:1221 av Beatrice Ask M Tullens brottsbekämpande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket ett tydligare brottsbekämpande uppdrag samt tillräckliga befogenheter för att agera som en operativ brottsbekämpande myndighet- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Katastrofsjukhus på Södermalm
Motion 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. M Katastrofsjukhus på Södermalm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ge besked om statens ambitioner avseende katastrofsjukhuset på Södermalm i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsningsanförande från ålderspresidenten
Hälsningsanförande från- Datum
- 2018-09-24