Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Prioritering av brott mot arbetsmiljölagen
Interpellation 2009/10:439 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:439 Prioritering av brott mot arbetsmiljölagen av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m Vid två tillfällen har jag lyft upp det faktum att ett grovt brott mot arbetsmiljölagen inte fått någon rättslig prövning. Bakgrunden är att i februari 2008 stoppade fackförbundet- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kriminalvårdens resurser
Interpellation 2009/10:492 av Abramsson, Karl Gustav (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:492 Kriminalvårdens resurser av Karl Gustav Abramsson s till justitieminister Beatrice Ask m Det kommer oroväckande rapporter om hur det står till i kriminalvården. För en månad sedan visade Seko att beläggningsgraden är oroväckande hög. Nästan varannan medlem inom kriminalvården- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Haverikommission
Interpellation 2009/10:486 av Yazdanfar, Maryam (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:486 Haverikommission av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Varje år mördas i genomsnitt 17 kvinnor av sin man eller före detta man. Vi menar att en haverikommission bör utreda varje kvinnomord. Då kan man dra lärdom av de eventuella fel och brister som förekommit- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polishögskola
Interpellation 2009/10:462 av Persson i Simrishamn, Göran (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:462 Polishögskola av Göran Persson i Simrishamn s till justitieminister Beatrice Ask m I Framtidens polisutbildning SOU 2008:39 föreslogs just att polisutbildningen skulle omvandlas till en högskoleutbildning, bland annat för att skapa incitament för en större etnisk mångfald.- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark
Interpellation 2009/10:459 av Persson i Simrishamn, Göran (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:459 Polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark av Göran Persson i Simrishamn s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige samarbetade med Danmark under det internationella klimatmötet COP 15 i Köpenhamn och många anser att det bör finnas en basering i Skåne. Under våren- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Sms-lån
Interpellation 2009/10:426 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:426 Sms-lån av Fredrik Lundh Sammeli s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sms-lån har diskuterats ett otal gånger i riksdagen, eftersom de har gjort framför allt många unga skuldsatta. Trots försäkringar om åtgärder har varken integrations- och jämställdhetsministern,- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Dialog mellan Justitiedepartementet och judiska församlingen i Malmö
Interpellation 2009/10:307 av Yazdanfar, Maryam (s)
den 19 mars Interpellation 2009/10:307 Dialog mellan Justitiedepartementet och judiska församlingen i Malmö av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Den 15 mars inkom kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, med ett brev till justitieministern där han mot bakgrund den dialog som förts- Inlämnad
- 2010-03-19
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Hatbrottsenhet till Malmö
Interpellation 2009/10:306 av Yazdanfar, Maryam (s)
den 19 mars Interpellation 2009/10:306 Hatbrottsenhet till Malmö av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Malmö har sett ett ökat antal kriminella övergrepp som begåtts utifrån motivet att kränka offret på grund av exempelvis dess nationalitet, etniska ursprung eller trosbekännelse, i vardagligt- Inlämnad
- 2010-03-19
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden
Interpellation 2009/10:304 av Olsson, Lena (v)
den 19 mars Interpellation 2009/10:304 Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Bevissvårigheter är en orsak till att de flesta våldtäktsanmälningar sållas bort redan på ett mycket tidigt stadium under polisutredningen. Ett stort problem- Inlämnad
- 2010-03-19
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län
Interpellation 2009/10:259 av Nordén, Marie (s)
den 17 februari Interpellation 2009/10:259 Rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län av Marie Nordén s till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården har meddelat att den avser att lägga ned det provisoriska häktet i Östersund. Förutom förlusten av ännu fler statliga arbetsplatser i Östersund, innebär det att- Inlämnad
- 2010-02-17
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Handläggning och domstolsprövning av patent
Interpellation 2009/10:253 av Jansson, Eva-Lena (s)
den 17 februari Interpellation 2009/10:253 Handläggning och domstolsprövning av patent av Eva-Lena Jansson s till justitieminister Beatrice Ask m De senaste årens statistik över patent i Sverige via PRV, Patent- och registreringsverket, och i Europa via EPO, European Patent Office, visar att antalet patent i Sverige- Inlämnad
- 2010-02-17
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Ny polisutbildning
Interpellation 2009/10:221 av Bodström, Thomas (s)
den 2 februari Interpellation 2009/10:221 Ny polisutbildning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m En viktig fråga för utvecklingen av polisens arbete är att få en modern polisutbildning. I betänkandet Framtidens polisutbildning, som kom för snart två år sedan, föreslog utredaren att dagens- Inlämnad
- 2010-02-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
En modernare rättegång
Interpellation 2009/10:218 av Bodström, Thomas (s)
den 2 februari Interpellation 2009/10:218 En modernare rättegång av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Reformen med en modernare rättegång har varit lycksam på flera sätt, men på en avgörande punkt måste den göras om. Det har visat sig att tilltalades möjlighet att göra sig hörda i hovrätten- Inlämnad
- 2010-02-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Verktyg mot grov brottslighet
Interpellation 2009/10:217 av Bodström, Thomas (s)
den 2 februari Interpellation 2009/10:217 Verktyg mot grov brottslighet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Tyvärr brister regeringens politik vad gäller ambitionerna att ge polisen skarpa möjligheter att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Justitieministern säger sig inte vilja- Inlämnad
- 2010-02-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Utredningssystem beträffande brott begångna av poliser
Interpellation 2009/10:216 av Bodström, Thomas (s)
den 2 februari Interpellation 2009/10:216 Utredningssystem beträffande brott begångna av poliser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Vid flera tillfällen har polisen varit utsatt för mycket stark kritik i samband med sitt agerande. Polisen är kanske den allra viktigaste myndigheten då den- Inlämnad
- 2010-02-02
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Insolvensutredningens förslag
Interpellation 2009/10:186 av Frid, Egon (v)
den 15 januari Interpellation 2009/10:186 Insolvensutredningens förslag av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m För över ett år sedan, i september 2008, presenterade 2007 års insolvensutredning sitt delbetänkande Vägen tillbaka för överskuldsatta, SOU 2008:82. Förslagen planerades träda i kraft den- Inlämnad
- 2010-01-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kommunernas möjlighet till kameraövervakning
Interpellation 2009/10:120 av Astudillo, Luciano (s)
den 18 november Interpellation 2009/10:120 Kommunernas möjlighet till kameraövervakning av Luciano Astudillo s till justitieminister Beatrice Ask m Den 4 november 2009 lämnades 2008 års kameraövervakningsutredning över till justitieminister Beatrice Ask som tidigare sagt att hon välkomnar en förenkling av reglerna- Inlämnad
- 2009-11-18
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Insatser för unga lagöverträdare
Interpellation 2009/10:126 av Olsson, Lena (v)
den 23 november Interpellation 2009/10:126 Insatser för unga lagöverträdare av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Riksrevisionen har granskat hanteringen av unga lagöverträdare och kommer med omfattande kritik. Det handlar bland annat om att de särskilda tidsgränser som finns för handläggning av- Inlämnad
- 2009-11-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)