Beatrice Ask (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundsordförande, senare statsråd
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-12-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2006-10-05
- Ledig
- 1994-10-02 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1988-10-03 – 1988-10-27
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2017-06-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-01-01 – 2018-01-19
- Ordförande
- 2017-09-14 – 2017-12-31
- Ledamot
- 2017-06-15 – 2017-09-14
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2019-02-28 – 2019-12-31
- Vice ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2018-01-19 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-29
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1988-10-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Vice ordförande
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
EU-nämnden
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-10
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-09-23
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Vice ordförande
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1999-11-23 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-05 – 1999-11-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-12-31
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1999-10-20 – 2002-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2019-12-31
Justitiedepartementet
- Justitieminister
- 2006-10-06 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.
Föräldrar
Sven Ask och Ann Marie Mattsson.
Utbildning
High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.
Anställningar
Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.
Litteratur
Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.
Motion 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub37 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. Sedan TUFF-utredningen Teckenspråksutbildning för föräldrar avgivit sitt betänkande i augusti 1996 har regeringen den 26 maj avlämnat ovanstående proposition. Meningen är att- Inlämnad
- 1997-06-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation
Motion 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub31 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Den högre utbildningens och forskningens viktigaste uppgift är att åstadkomma kunskapsutveckling. Den högre utbildningen och forskningen måste hålla hög internationell- Inlämnad
- 1997-06-11
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- -----------------1997/98:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition
Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida- Inlämnad
- 1997-05-02
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1996/97:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet
Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var- Inlämnad
- 1997-04-03
- Förslag
- 46
- Utskottsberedning
- -----------------------1996/97:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.
Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första- Inlämnad
- 1997-04-03
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet
Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen- Inlämnad
- 1997-03-20
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1996/97:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm
Motion 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. m Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm Regeringen föreslår i kulturpropositionen att Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet flyttas från landets huvudstad. Regeringen visar därmed bristande kunskaper- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Gymnasieskolan
Motion 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. m Gymnasieskolan Inledning Det är viktigt att Sverige har en gymnasieskola av hög kvalitet och att eleverna är väl förberedda för vidare studier eller för arbetslivet. Om den svenska gymnasieskolan och det svenska samhället skall kunna möta de krav den internationella- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU14 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
Studiestöd
Motion 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd I partimotionen Nya former för studiefinansiering och studiestöd 1996/97:Ub701 framför vi ett antal förslag som, enligt vår mening, leder till ökad studiemotivation, mer dynamik i utbildningsinsatserna och högre kvalitet i studieresultaten. Vi- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1996/97:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Utbildning och forskning för Sveriges framtid
Motion 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildning och forskning för Sveriges framtid Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets- forskning Inledning Regeringens budgetförslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning karakteriseras generellt av ökad statlig detaljstyrning,- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 80
- Utskottsberedning
- ----------------------------------------1996/97:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
Lärarutbildning för framtiden
Motion 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. m Lärarutbildning för framtiden Inledning Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet förändrad arbetsorganisation- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
Motion 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. m Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg Regeringen föreslår att ett nytt tekniskt forskningsinstitut skall inrättas i Göteborg. Av skäl som närmare redovisas i vår partimotion Svensk forskning i frontlinjen avvisar vi detta förslag. I konsekvens med detta- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1996/97:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Slopat glesbygdsstöd
Motion 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. m Slopat glesbygdsstöd Slopande av det särskilda glesbygdsstödet till företag som lämnar storstadsregionerna Hela Sverige skall leva är ett fältrop som har inspirerat till medvetna dräneringar av resurser från storstadsregionerna. Ofta utmålas det felaktigt- Inlämnad
- 1996-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:AU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation