Bengt Berg (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Författare/förläggare
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2012-03-13 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-01
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2012-03-19 – 2014-09-29