Bengt Eliasson (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Församlingsassistent.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-01-26 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-01-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-09-27
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-11-15
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-04-28 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-04-28
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-10-02
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2019-03-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-09-29
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2019-11-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot kulturutskottet 14-18, EU-nämnden 14-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-16, socialutskottet 14-, kulturutskottet 18-, EU-nämnden 18- och civilutskottet 18-. Kvittningsman Liberalerna 18-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 18-19 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16.
Föräldrar
Filip Eliasson och Maj-Britt Eliasson.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Suicide Zero och Åsa båtförening. Ledamot, Brf. Björnrike Fjällviste.