Birger Lahti (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 79
- Titel
- Skogsarbetare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2023-02-08 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2017-11-09 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2023-11-08 –
- Ledamot
- 2018-10-10 – 2020-02-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot näringsutskottet 14–. Suppleant trafikutskottet 14–18, miljö- och jordbruksutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Ledamot ledamotsrådet 18–20 och 23– och valberedningen 17–22.
Föräldrar
Skogsarbetaren Sven Lahti och Lisa Lahti, f. Ryynänen.
Utbildning
Grundskola. Utbildning via arbetsgivaren. Fackliga utbildningar.
Anställningar
Domänverket 82–83. Domänskog AB, Assi-Domän, Sveaskog – olika skogsarbeten 85–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Parlamentariska skogsutredningen 04. Ledamot, Energikommissionen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Pajala 90. Kommunstyrelsen, Pajala 06–14. Ordförande, Pajala Värmeverk AB 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Avdelningssekreterare, Skogs- och träfacket, Norrbotten. Ledamot, GS-fackets avdelning Norr- och Västerbotten. Ledamot, förbundsstyrelsen GS-facket 12–14. Ledamot, partistyrelsen, Vänsterpartiet 12–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
Betänkande 2015/16:NU21
Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om riskhantering i de statliga bolagen. Riksrevisionen konstaterar att statliga bolag under de senaste åren genomfört eller planerat att genomföra satsningar som är förknippade med risker. I flera fall har satsningarna fått negativa konsekvenser på värdet av statens tillgångar och utdelning från bolagen.
Riksrevisionen anser att regeringen inte har säkerhetsställt att riskerna hanteras på ett säkert sätt. Regeringen har inte heller sett till att riksdagen fått tillräckligt med information om de väsentliga risker som tas i de statliga bolagen.
Regeringen håller delvis med om Riksrevisionens kritik, bland annat vad gäller informationen till riksdagen. Regeringen uppger i skrivelsen till riksdagen att den jobbar på att förbättra detta.
Näringsutskottet håller med Riksrevisionen om att det är viktigt att se till att riskhanteringen i de statliga bolagen är bra, inte minst mot bakgrund av att de statliga bolagen utgör en betydande del av statens tillgångar. Utskottet påpekar också vikten av att regeringen tänker förbättra informationen om de statliga bolagens risker till riksdagen. Med detta påpekande lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 5, 32 minuter
- Justering
- 2016-05-12
- Bordläggning
- 2016-05-25
- Debatt
- 2016-05-26
- Beslut
- 2016-05-26
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige
Den 17 maj hålls en aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige. Debatten hålls på begäran av Centerpartiet. Från regeringen deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg S- Datum
- 2016-05-17
Effektreserv 2020-2025
Betänkande 2015/16:NU19
Giltighetstiden för lagen om effektreserv ska förlängas fram till 2025. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Lagen om effektreserv kom till i början av 2000-talet på grund av att riksdagen ansåg att det fanns risk för effektbrist i Sverige, det vill säga brist på el vid en given tidpunkt. Lagen ska vara en övergångslösning och tanken är att effektreserven ska aktiveras när det uppstår en effektbrist i elsystemet. Den nuvarande giltighetstiden sträcker sig fram till 2020 men riksdagen har nu förlängt giltighetstiden med fem år till. Anledningen är att det fortfarande finns risk för att det, exempelvis under kalla vinterdagar, produceras mindre el än vad elanvändarna vill ha ut.
Den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät ges samtidigt större befogenheter och får vid upphandling av effektreserven framöver ingå avtal om minskad elförbrukning med vilken part som myndigheten själv anser lämplig.
Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 12, 65 minuter
- Justering
- 2016-04-26
- Bordläggning
- 2016-05-11
- Debatt
- 2016-05-12
- Beslut
- 2016-05-12
med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
Motion 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall 1 Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Bakgrund 3Åtgärder krävs för miljömässigt och ekonomiskt hållbar gruvbrytning 4Riksrevisionens kritik är- Inlämnad
- 2016-04-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Telias försäljning av Ncell
Skriftlig fråga 2015/16:1146 av Birger Lahti (V)
Fråga 2015/16:1146 Telias försäljning av Ncell av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 11 april annonserade Telias vd Johan Dennelind att försäljningen av den nepalesiska telefonoperatören Ncell var slutförd. Sedan dess har Svenska Dagbladet rapporterat om att Telia krävs på upp till- Inlämnad
- 2016-04-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Motion 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Bakgrund 5Värdlandsavtalet och kärnvapnen 6Värdlandsavtalets osäkerheter och oklarheter 7Processen- Inlämnad
- 2016-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2015/16:3371 av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3371 av Hans Linde m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast vid årsskiftet 2016/17 bör- Inlämnad
- 2016-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU19
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Motion 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3370 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel. Motivering Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen- Inlämnad
- 2016-04-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Motion 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. 2 Inledning Regeringen har lagt- Inlämnad
- 2016-03-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Testbana för tåg mellan Arvidsjaur och Jörn
Skriftlig fråga 2015/16:992 av Birger Lahti (V)
Fråga 2015/16:992 Testbana för tåg mellan Arvidsjaur och Jörn av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Satsningar på infrastruktur är ofta omfattande och kostsamma och kräver därför system som testats för att kunna leva upp till de krav som ställs. Tågtrafiken utgör en viktig samhällsfunktion- Inlämnad
- 2016-03-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Energipolitik
Betänkande 2015/16:NU10
Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015. De handlade bland annat om kärnkraftens framtid och om olika typer av förnybar energi.
Riksdagen tycker inte det finns någon anledning att ställa sig bakom förslagen då flera av dem redan diskuteras i Energikommissionen. I Energikommissionen ingår alla riksdagspartier och dess syfte är att hitta en bred politisk överenskommelse om energipolitiken.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 21
- Anföranden och repliker
- 32, 111 minuter
- Justering
- 2016-02-11
- Bordläggning
- 2016-02-24
- Debatt
- 2016-02-25
- Beslut
- 2016-02-25
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
Betänkande 2015/16:NU7
Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker riksdagen, som uppmanade regeringen att tydliggöra detta. Ställningstagandet gjordes i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen. Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Därför gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan.
Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 12, 53 minuter
- Justering
- 2016-01-21
- Bordläggning
- 2016-02-02
- Debatt
- 2016-02-03
- Beslut
- 2016-02-03
med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3302 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som granskar- Inlämnad
- 2016-01-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare
Interpellation 2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Interpellation 2015/16:237 Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det pågår just nu en stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner på grund av statens gruvdrift. Detta kommer att få långtgående konsekvenser för många kommuninvånare som kommer- Inlämnad
- 2015-11-30
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
Motion 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3297 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör meddela föreskrifter med grundläggande- Inlämnad
- 2016-01-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
Motion 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokratier ska prioriteras före diktaturer som handelspartner för Sverige och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-01-14
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Statens kostnader för en eventuell sanering av gruvområdet i Pajala
Skriftlig fråga 2015/16:511 av Birger Lahti (V)
Fråga 2015/16:511 Statens kostnader för en eventuell sanering av gruvområdet i Pajala av Birger Lahti V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I december 2014 försattes gruvbolaget Northland Resources i konkurs och gruvbrytningen i Tapuli upphörde. En vanligt framförd synpunkt är att konkursen orsakades- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2015/16:NU3
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet energi för 2016. Sammanlagt går 2,8 miljarder kronor till detta område. Nästan hälften av pengarna (1,35 miljarder) föreslås gå till energiforskning. Resten går bland annat till satsningar på förnybar elproduktion, energiteknik och ökad energieffektivisering.
Riksdagen sa också ja till de två förslag som gäller Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2016 och investeringsplan för perioden 2016-2018.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 56, 142 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-08
- Debatt
- 2015-12-09
- Beslut
- 2015-12-10
med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
Motion 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Motion till riksdagen 2015/16:3271 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings-- Inlämnad
- 2015-11-19
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag